EP2670206 - Verfahren und System zum Partitionieren konfliktbasierter Ressourcen in einem drahtlosen Netzwerk [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.07.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, ON N2K 0A7 / CA | [2013/49] | Erfinder | 01 /
Mukherjee, Biswaroop 4000 Innovation Drive Extension 12347 Kanata, Ontario K2K 3K1 / CA | 02 /
Anderson, Nicholas William 72 London Road Warmley, Bristol BS30 5JL / GB | 03 /
Gage, William Anthony 4000 Innovation Drive Extension: 12309 Kanata, Ontario K2K 3K1 / CA | 04 /
Novak, Robert 4000 Innovation Drive Extension: 13758 Kanata, Ontario K2K 3K1 / CA | 05 /
Vutukuri, Eswar 66 Crusader Road Hedge End, Hampshire SO30 0OE / GB | [2013/49] | Vertreter | Hanna Moore + Curley Garryard House 25-26 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 PX51 / IE | [N/P] |
Frühere [2016/37] | Moore, Barry, et al Hanna Moore + Curley Garryard House 25/26 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 PX51 / IE | ||
Frühere [2013/49] | Moore, Barry, et al Hanna Moore & Curley 13 Lower Lad Lane Dublin 2 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13167227.1 | 10.05.2013 | [2013/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201213470238 | 11.05.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213470238 | [2013/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2670206 | Datum: | 04.12.2013 | Sprache: | EN | [2013/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2670206 | Datum: | 14.09.2016 | Sprache: | EN | [2016/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.11.2013 | Klassifikation | IPC: | H04W74/08 | [2013/49] | CPC: |
H04W74/0833 (EP,CN,KR,US);
H04W72/23 (KR);
H04W72/53 (KR);
H04W74/006 (EP,KR,US);
H04W74/0866 (KR);
H04W74/0838 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und System zum Partitionieren konfliktbasierter Ressourcen in einem drahtlosen Netzwerk | [2013/49] | Englisch: | Method and system for partitioning contention based resources in a wireless network | [2013/49] | Französisch: | Procédé et système de partitionnement de ressources à base de contention dans un réseau sans fil | [2013/49] | Prüfungsverfahren | 10.05.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/49] | 03.06.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.12.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.03.2016 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 07.04.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.08.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.08.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.08.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.12.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 15.06.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.05.2013 | AL | 14.09.2016 | AT | 14.09.2016 | BE | 14.09.2016 | CY | 14.09.2016 | CZ | 14.09.2016 | DK | 14.09.2016 | EE | 14.09.2016 | ES | 14.09.2016 | FI | 14.09.2016 | HR | 14.09.2016 | IT | 14.09.2016 | LT | 14.09.2016 | LV | 14.09.2016 | MC | 14.09.2016 | MK | 14.09.2016 | NL | 14.09.2016 | PL | 14.09.2016 | RO | 14.09.2016 | RS | 14.09.2016 | SE | 14.09.2016 | SI | 14.09.2016 | SK | 14.09.2016 | SM | 14.09.2016 | TR | 14.09.2016 | BG | 14.12.2016 | NO | 14.12.2016 | GR | 15.12.2016 | IS | 14.01.2017 | PT | 16.01.2017 | IE | 10.05.2017 | LU | 10.05.2017 | MT | 10.05.2017 | CH | 31.05.2017 | LI | 31.05.2017 | [2020/15] |
Frühere [2019/51] | HU | 10.05.2013 | |
AL | 14.09.2016 | ||
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CY | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
MK | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 10.05.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
MT | 10.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 10.05.2013 | |
AL | 14.09.2016 | ||
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CY | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 10.05.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
MT | 10.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 10.05.2013 | |
AL | 14.09.2016 | ||
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 10.05.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
MT | 10.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 14.09.2016 | |
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 10.05.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
MT | 10.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 10.05.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
MT | 10.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/17] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
LU | 10.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/06] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Frühere [2017/52] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Frühere [2017/36] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Frühere [2017/34] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2017/32] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2017/13] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
Frühere [2017/11] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
Frühere [2017/10] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
Frühere [2017/09] | FI | 14.09.2016 | |
LT | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
Frühere [2017/07] | LT | 14.09.2016 |