EP2806628 - Röntgenabbildungs-Erkennungsvorrichtung mit Operationsverstärkern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.05.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 08.06.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.01.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Agfa HealthCare Septestraat 27 IP Department 3800 2640 Mortsel / BE | [2018/08] |
Frühere [2014/48] | Für alle benannten Staaten Agfa Healthcare Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | Erfinder | 01 /
Sevenhans, Jan c/o Agfa HealthCare, IP Department - 3802 Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | 02 /
Pandelaers, Patrick c/o Agfa HealthCare, IP Department - 3802 Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | 03 /
Lambrechts, Patrick c/o Agfa HealthCare, IP Department - 3802 Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [2014/48] | Vertreter | Verbrugghe, Anne Marie L. Agfa HealthCare NV IP Department 3802 Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [2014/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13168647.9 | 22.05.2013 | [2014/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2806628 | Datum: | 26.11.2014 | Sprache: | EN | [2014/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2806628 | Datum: | 11.07.2018 | Sprache: | EN | [2018/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.10.2013 | Klassifikation | IPC: | H04N5/32, // H04N5/363, H04N5/374, H04N5/378 | [2014/48] | CPC: |
H04N25/78 (EP);
H04N23/30 (EP);
H04N25/65 (EP);
H04N25/766 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/27] |
Frühere [2014/48] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Röntgenabbildungs-Erkennungsvorrichtung mit Operationsverstärkern | [2014/48] | Englisch: | A radiographic image detecting apparatus comprising operational amplifiers | [2014/48] | Französisch: | Appareil de détection d'image radiographique comprenant des amplificateurs opérationnels | [2014/48] | Prüfungsverfahren | 26.05.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/27] | 02.07.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 24.08.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.01.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.05.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.05.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.05.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.01.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 12.04.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/25] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 24.08.2015 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 24.08.2015 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 07.09.2015 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.05.2013 | AL | 11.07.2018 | AT | 11.07.2018 | CY | 11.07.2018 | CZ | 11.07.2018 | DK | 11.07.2018 | EE | 11.07.2018 | ES | 11.07.2018 | FI | 11.07.2018 | HR | 11.07.2018 | IT | 11.07.2018 | LT | 11.07.2018 | LV | 11.07.2018 | MC | 11.07.2018 | MK | 11.07.2018 | MT | 11.07.2018 | NL | 11.07.2018 | PL | 11.07.2018 | RO | 11.07.2018 | RS | 11.07.2018 | SE | 11.07.2018 | SI | 11.07.2018 | SK | 11.07.2018 | SM | 11.07.2018 | TR | 11.07.2018 | BG | 11.10.2018 | NO | 11.10.2018 | GR | 12.10.2018 | IS | 11.11.2018 | PT | 11.11.2018 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 22.05.2013 | |
AL | 11.07.2018 | ||
AT | 11.07.2018 | ||
CY | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
MT | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 22.05.2013 | |
AL | 11.07.2018 | ||
AT | 11.07.2018 | ||
CY | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CY | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2020/07] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
SM | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 11.07.2018 | |
AT | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AT | 11.07.2018 | |
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 11.07.2018 | |
FI | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RS | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 11.07.2018 | |
LT | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 11.07.2018 | |
NL | 11.07.2018 | ||
Frühere [2019/04] | NL | 11.07.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2003042406 (CHARBON EDOARDO [US]); | [A]US2007045552 (MASAZUMI NAOKI [JP]); | vom Anmelder | US2011278465 |