EP2668993 - Kohlendioxidabscheidungssystem und Betriebsverfahren dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.05.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.06.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Toshiba 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku Tokyo / JP | Für alle benannten Staaten Toshiba Plant Systems & Services Corporation 36-5, Tsurumichuo 4-Chome Tsurumi-Ku, Yokohama-Shi Kanagawa 2300051 / JP | [2013/49] | Erfinder | 01 /
Hodotsuka, Masatoshi c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo / JP | 02 /
Udatsu, Mitsuru c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo / JP | 03 /
Saito, Satoshi c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo / JP | 04 /
Kashimoto, Satoru c/o Toshiba Plant Systems & Services Corporation 36-5, Tsurumichuo 4-chome Tsurumi-ku, Yokohama-shi Kanagawa-ken / JP | [2013/49] | Vertreter | Moreland, David, et al Marks & Clerk LLP The Beacon 176 St Vincent Street Glasgow G2 5SG / GB | [N/P] |
Frühere [2017/29] | Moreland, David, et al Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS / GB | ||
Frühere [2013/49] | Granleese, Rhian Jane Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13169225.3 | 24.05.2013 | [2013/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20120123606 | 30.05.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012123606 | JP20130086849 | 17.04.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2013086849 | [2013/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2668993 | Datum: | 04.12.2013 | Sprache: | EN | [2013/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2668993 | Datum: | 19.07.2017 | Sprache: | EN | [2017/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.08.2013 | Klassifikation | IPC: | B01D53/14, B01D53/18 | [2013/49] | CPC: |
B01D53/1425 (EP,US);
F01N3/0807 (US);
B01D53/1475 (EP,US);
B01D53/18 (EP,US);
B01D53/62 (US);
B01D2252/204 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kohlendioxidabscheidungssystem und Betriebsverfahren dafür | [2013/49] | Englisch: | Carbon dioxide capturing system and method of operating same | [2013/49] | Französisch: | Système de capture de dioxyde de carbone et son procédé de fonctionnement | [2013/49] | Prüfungsverfahren | 24.05.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/49] | 03.04.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.02.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.06.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.06.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.06.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.02.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 20.04.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.05.2013 | AL | 19.07.2017 | AT | 19.07.2017 | CY | 19.07.2017 | CZ | 19.07.2017 | DK | 19.07.2017 | EE | 19.07.2017 | ES | 19.07.2017 | FI | 19.07.2017 | HR | 19.07.2017 | IT | 19.07.2017 | LT | 19.07.2017 | LV | 19.07.2017 | MC | 19.07.2017 | MK | 19.07.2017 | NL | 19.07.2017 | PL | 19.07.2017 | PT | 19.07.2017 | RO | 19.07.2017 | RS | 19.07.2017 | SE | 19.07.2017 | SI | 19.07.2017 | SK | 19.07.2017 | SM | 19.07.2017 | TR | 19.07.2017 | BG | 19.10.2017 | NO | 19.10.2017 | GR | 20.10.2017 | IS | 19.11.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 24.05.2013 | |
AT | 19.07.2017 | ||
CY | 19.07.2017 | ||
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
MC | 19.07.2017 | ||
MK | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
PT | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
TR | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 24.05.2013 | |
AT | 19.07.2017 | ||
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
MC | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
PT | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
TR | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Frühere [2020/15] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
MC | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
TR | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Frühere [2019/06] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
MC | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SI | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
EE | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
IT | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RO | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
SK | 19.07.2017 | ||
SM | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 19.07.2017 | |
CZ | 19.07.2017 | ||
DK | 19.07.2017 | ||
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Frühere [2018/12] | AT | 19.07.2017 | |
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
LV | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 19.07.2017 | |
ES | 19.07.2017 | ||
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
PL | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
BG | 19.10.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
GR | 20.10.2017 | ||
IS | 19.11.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 19.07.2017 | |
FI | 19.07.2017 | ||
HR | 19.07.2017 | ||
LT | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
RS | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 19.07.2017 | |
LT | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
SE | 19.07.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 19.07.2017 | |
LT | 19.07.2017 | ||
NL | 19.07.2017 | ||
NO | 19.10.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 19.07.2017 | |
NO | 19.10.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2010101415 (FIND RASMUS [DK], et al) [I] 1-4,6-12 * paragraphs [0096] , [0097]; figure 1 *; | [I]EP2229996 (GEN ELECTRIC [US]) [I] 1-4,6-12 * paragraph [0036]; figure 1 *; | [A]US2010294131 (BADE OTTO M [NO], et al) [A] 1,12* figure 1 *; | [XI]EP2335802 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD [JP], et al) [X] 1-4,6,12 * paragraphs [0041] , [0045] - [0054]; figures 1-3 * [I] 7-11; | [XI]FR2958180 (INST FRANCAIS DU PETROLE [FR]) [X] 1-4,6,12 * figures 1,2; claims 1,4,5,6, * [I] 7-11; | [XI]US2012060689 (NAUMOVITZ JOSEPH P [US], et al) [X] 1-4,6,11,12 * paragraphs [0034] , [0035] , [0036]; figures 1-6 * [I] 7-10 |