Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
05.12.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.01.2015 [2015/02] |
18.08.2014 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
17.12.2013 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 18.12.2013 [2013/51] |