EP2679852 - Bremsgrundplatte mit stufiger Abschrägung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.03.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.03.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.04.2017 [2017/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Arbesman, Ray 42 Burton Road Toronto, Ontario M5P 1V2 / CA | Für alle benannten Staaten Pham, Nghi 100 Prairie Dunes Place Concord, Ontario L4K 2E4 / CA | [2014/01] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2014/01] | Vertreter | Bates, Alan Douglas Henry Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Frühere [2014/01] | Bates, Alan Douglas Henry Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13173259.6 | 21.06.2013 | [2014/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CA20122781540 | 26.06.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CA 2781540 | [2014/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2679852 | Datum: | 01.01.2014 | Sprache: | EN | [2014/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.10.2013 | Klassifikation | IPC: | F16D65/092 | [2014/01] | CPC: |
F16D65/092 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/01] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Bremsgrundplatte mit stufiger Abschrägung | [2014/01] | Englisch: | Brake backing plate with step-chamfer | [2014/01] | Französisch: | Plaque de support de frein avec chanfrein à étapes | [2014/01] | Prüfungsverfahren | 30.06.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.06.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/32] | 05.07.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.11.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/16] | 14.12.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/16] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.07.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB2262320 (FERODO LTD [GB]) [X] 1 * page 6, paragraph 3; figure 2 *; | [A]EP0341610 (TEVES GMBH ALFRED [DE]) [A] 1 * column 10, line 28 - column 11, line 17; figures 17-20; claim 29 *; | [A]US5343985 (THIEL RUDOLF [DE], et al) [A] 1 * column 5, line 63 - column 6, line 5; figures 9,10 *; | [A]US2009020380 (CAMILO-MARTINEZ JOSE [DE], et al) [A] 1 * figure 5 * |