EP2682215 - Frässchneideinsatz [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.06.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.07.2020 [2020/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sandvik Intellectual Property AB 811 81 Sandviken / SE | [N/P] |
Frühere [2014/02] | Für alle benannten Staaten Sandvik Intellectual Property AB 811 81 Sandviken / SE | Erfinder | 01 /
Wandebäck, Gustaf Åkerstigen 12 SE 804 29 Gävle / SE | 02 /
Jansson, Jörgen Skogsmursvägen 9 SE-802 64 Gävle / SE | [2014/02] | Vertreter | Sandvik Sandvik Intellectual Property AB 811 81 Sandviken / SE | [N/P] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13173603.5 | 25.06.2013 | [2014/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE20120050773 | 05.07.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 1250773 | [2014/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2682215 | Datum: | 08.01.2014 | Sprache: | EN | [2014/02] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2682215 | Datum: | 30.08.2017 | Sprache: | EN | [2017/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.07.2017 | Klassifikation | IPC: | B23F21/12, B23F21/14, B23F21/16, B23F21/22, B23C5/20 | [2014/02] | CPC: |
B23F21/128 (EP,KR,US);
B23F21/16 (SE);
B23C5/205 (KR);
B23C5/202 (EP,US);
B23F21/146 (EP,KR,US);
B23F21/166 (EP,KR,US);
B23F21/226 (EP,KR,US);
B23C2200/085 (EP,KR,US);
B23C2200/126 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/15] |
Frühere [2014/02] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Frässchneideinsatz | [2014/02] | Englisch: | A milling insert | [2014/02] | Französisch: | Insert de fraisage | [2014/02] | Prüfungsverfahren | 25.06.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/02] | 21.08.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.11.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.01.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/31] | 29.01.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/31] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.08.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2019 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IY]EP1016479 (NGK SPARK PLUG CO [JP]) [I] 1-6 * the whole document * [Y] 7-9; | [Y]US2006216121 (EDLER DANIEL [SE], et al) [Y] 7-9* figure 5 *; | [XP]EP2487000 (SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY [SE]) [XP] 1-9 * paragraph [0052]; figures 17,11 *; | [XP]EP2487001 (SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY [SE]) [XP] 1-9 * paragraph [0049] - paragraph [0054]; figures 9,16-19 * | vom Anmelder | US5593254 | US6007766 |