EP2679088 - Rhizotron und seine Anwendungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.03.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 147, rue de l'Université 75338 Paris Cedex 07 / FR | Für alle benannten Staaten Inoviaflow 4 rue du Bas de Chanot 21800 Chevigny Saint Sauveur / FR | [2014/01] | Erfinder | 01 /
Salon, Christophe Rue d'en haut 21250 Montagny lès Seurre / FR | 02 /
Jeudy, Christian 4 rue du Puits 21270 Maxilly sur Saône / FR | 03 /
Bernard, Céline 13 rue Colson 21000 Dijon / FR | 04 /
Mougel, Christophe 35 rue de la gare 21310 Mirebeau sur Bèze / FR | 05 /
Coffin, Arnaud 5 rue de Montmuzard 21000 Dijon / FR | 06 /
Bourion, Virginie 6 rue Gabriel Revel 21600 Longvic / FR | 07 /
Moreau, Delphine 16 rue du 27ème régiment d'infanterie 21000 Dijon / FR | 08 /
Palavioux, Karine 33 rue Neuve Bergère 21000 Dijon / FR | 09 /
Baussart, Christophe 7 rue Gentil 70140 Pesmes / FR | [2014/01] | Vertreter | Cabinet Nony 11 rue Saint-Georges 75009 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2014/01] | Nony 3, rue de Penthièvre 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13173626.6 | 25.06.2013 | [2014/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20120056069 | 26.06.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1256069 | [2014/01] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2679088 | Datum: | 01.01.2014 | Sprache: | FR | [2014/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2679088 | Datum: | 11.05.2016 | Sprache: | FR | [2016/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.10.2013 | Klassifikation | IPC: | A01G7/00 | [2014/01] | CPC: |
A01G7/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/19] |
Frühere [2014/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rhizotron und seine Anwendungen | [2014/01] | Englisch: | Rhizotron and uses thereof | [2014/01] | Französisch: | Rhizotron et utilisations de celui-ci | [2014/01] | Prüfungsverfahren | 01.07.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/33] | 11.12.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.03.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.03.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.03.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 11.12.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 14.02.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 25.06.2013 | AL | 11.05.2016 | AT | 11.05.2016 | BG | 11.05.2016 | CY | 11.05.2016 | DK | 11.05.2016 | EE | 11.05.2016 | ES | 11.05.2016 | FI | 11.05.2016 | HR | 11.05.2016 | IS | 11.05.2016 | LT | 11.05.2016 | LV | 11.05.2016 | MC | 11.05.2016 | MK | 11.05.2016 | MT | 11.05.2016 | PL | 11.05.2016 | RO | 11.05.2016 | RS | 11.05.2016 | SE | 11.05.2016 | SI | 11.05.2016 | SK | 11.05.2016 | SM | 11.05.2016 | TR | 11.05.2016 | IE | 25.06.2016 | LU | 25.06.2016 | BE | 30.06.2016 | NO | 11.08.2016 | GR | 12.08.2016 | PT | 12.09.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/38] | HU | 25.06.2013 | |
AT | 11.05.2016 | ||
BG | 11.05.2016 | ||
CY | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IS | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
MK | 11.05.2016 | ||
MT | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
TR | 11.05.2016 | ||
IE | 25.06.2016 | ||
LU | 25.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2018/32] | HU | 25.06.2013 | |
AT | 11.05.2016 | ||
CY | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IS | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
MK | 11.05.2016 | ||
MT | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
TR | 11.05.2016 | ||
IE | 25.06.2016 | ||
LU | 25.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 25.06.2013 | |
AT | 11.05.2016 | ||
CY | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
MK | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
TR | 11.05.2016 | ||
IE | 25.06.2016 | ||
LU | 25.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 25.06.2013 | |
AT | 11.05.2016 | ||
CY | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
MK | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
IE | 25.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 11.05.2016 | |
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
IE | 25.06.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2017/17] | AT | 11.05.2016 | |
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 11.05.2016 | |
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2017/10] | DK | 11.05.2016 | |
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2017/07] | DK | 11.05.2016 | |
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2017/03] | ES | 11.05.2016 | |
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
BE | 30.06.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2016/52] | ES | 11.05.2016 | |
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2016/51] | ES | 11.05.2016 | |
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2016/50] | ES | 11.05.2016 | |
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
Frühere [2016/49] | FI | 11.05.2016 | |
LT | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
Frühere [2016/46] | LT | 11.05.2016 | |
NO | 11.08.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]WO2006114714 (PHENOTYPE SCREENING CORP [US]) [AD] 1,2,17,18 * abstract *; | [AD]WO2006029987 (CROPDESIGN NV [BE], et al) [AD] 1,2,17 * figure -; claim - *; | [A]KR20100046407 (RYU SEUNG YUN [KR], et al) [A] 1,2 * abstract * | [AD] - DANIELA L. BELL ET AL, "Dynamic Phenotypic Plasticity for Root Growth in Polygonum: A Comparative Study", AMERICAN JOURNAL OF BOTANY, (19990601), vol. 86, no. 6, doi:10.2307/2656702, ISSN 0002-9122, pages 807 - 819, XP055053811 [AD] 1,2,17,18 * chapter "MATERIALS AND METHODS" * DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2656702 | [AD] - NIMA YAZDANBAKHSH ET AL, "High throughput phenotyping of root growth dynamics, lateral root formation, root architecture and root hair development enabled by PlaRoM", FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY, (20090101), vol. 36, no. 11, doi:10.1071/FP09167, ISSN 1445-4408, page 938, XP055053819 [AD] 1,2,17,18 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1071/FP09167 | [A] - JENNESON P M ET AL, "Optimisation of X-ray micro-tomography for the in situ study of the development of plant roots", 1999 IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM. CONFERENCE RECORD. 1999 NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM AND MEDICAL IMAGING CONFERENCE (CAT. NO.99CH37019) IEEE PISCATAWAY, NJ, USA,, (19990101), vol. 1, ISBN 0-7803-5696-9, pages 429 - 432VOL.1, XP002640859 [A] 1,2,17 * abstract * | vom Anmelder | WO2006114714 | WO2006029987 | - YAZDANBAKHSH ET AL., FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY, (2009), vol. 36, pages 938 - 946 | - BELL ET AL., AMERICAN JOURNAL OF BOTANY, (1999), vol. 86, no. 6, pages 807 - 819 |