EP2682314 - Gurtaufnahmevorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.03.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Tokai Rika Denki Seisakusho 260 Toyota 3-chome Ohguchi-cho Niwa-gun Aichi 480-0134 / JP | [2014/02] | Erfinder | 01 /
Yoshida, Takashi c/o KABUSHIKI KAISHA TOKAI-RIKA-DENKI-SEISAKUSHO 260, Toyota 3-chome, Ohguchi-cho, Niwa-gun Aichi-ken, Aichi 480-0134 / JP | 02 /
Sumiyashiki, Akira c/o KABUSHIKI KAISHA TOKAI-RIKA-DENKI-SEISAKUSHO 260, Toyota 3-chome, Ohguchi-cho, Niwa-gun Aichi-ken, Aichi 480-0134 / JP | [2014/02] | Vertreter | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [2014/02] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13174826.1 | 03.07.2013 | [2014/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20120150904 | 04.07.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012150904 | [2014/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2682314 | Datum: | 08.01.2014 | Sprache: | EN | [2014/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2682314 | Datum: | 27.04.2016 | Sprache: | EN | [2016/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.09.2013 | Klassifikation | IPC: | B60R22/40 | [2014/02] | CPC: |
B60R22/40 (EP,KR,US);
B60R22/36 (KR,US);
B60R22/46 (KR);
B60R2011/0012 (KR);
B60R2011/0052 (KR);
B60R2022/402 (EP,KR,US);
B60Y2400/304 (KR)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gurtaufnahmevorrichtung | [2014/02] | Englisch: | Webbing take-up device | [2014/02] | Französisch: | Enrouleur de ceinture de sécurité | [2014/02] | Prüfungsverfahren | 04.07.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.07.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/33] | 13.03.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.07.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.11.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.03.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.03.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.03.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.03.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 30.01.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.07.2013 | AL | 27.04.2016 | AT | 27.04.2016 | BE | 27.04.2016 | BG | 27.04.2016 | CY | 27.04.2016 | CZ | 27.04.2016 | DK | 27.04.2016 | EE | 27.04.2016 | ES | 27.04.2016 | FI | 27.04.2016 | HR | 27.04.2016 | IS | 27.04.2016 | IT | 27.04.2016 | LT | 27.04.2016 | LV | 27.04.2016 | MC | 27.04.2016 | MK | 27.04.2016 | NL | 27.04.2016 | PL | 27.04.2016 | RO | 27.04.2016 | RS | 27.04.2016 | SE | 27.04.2016 | SI | 27.04.2016 | SK | 27.04.2016 | SM | 27.04.2016 | TR | 27.04.2016 | IE | 03.07.2016 | LU | 03.07.2016 | NO | 27.07.2016 | GR | 28.07.2016 | CH | 31.07.2016 | LI | 31.07.2016 | MT | 31.07.2016 | PT | 29.08.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/38] | HU | 03.07.2013 | |
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IS | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
TR | 27.04.2016 | ||
IE | 03.07.2016 | ||
LU | 03.07.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
MT | 31.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2018/32] | HU | 03.07.2013 | |
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IS | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
TR | 27.04.2016 | ||
IE | 03.07.2016 | ||
LU | 03.07.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
MT | 31.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 03.07.2013 | |
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
TR | 27.04.2016 | ||
IE | 03.07.2016 | ||
LU | 03.07.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 03.07.2013 | |
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
IE | 03.07.2016 | ||
LU | 03.07.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
IE | 03.07.2016 | ||
LU | 03.07.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/25] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/22] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/10] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/09] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/07] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2016/52] | AT | 27.04.2016 | |
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2016/51] | AT | 27.04.2016 | |
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2016/50] | AT | 27.04.2016 | |
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Frühere [2016/49] | FI | 27.04.2016 | |
LT | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Frühere [2016/46] | LT | 27.04.2016 | |
NL | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Frühere [2016/44] | NL | 27.04.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]JPH10157569 (TOKAI RIKA CO LTD) [AD] 1-4* abstract *; | [X]US2009033084 (SORENSEN WADE J [US], et al) [X] 1-4 * paragraphs [0038] - [0040]; figures 1-9 * | Prüfung | GB2138139 | US2013048774 | vom Anmelder | JPH10157569 |