EP2693474 - Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchipanordnung mit einem Clip, der mit einer gesinterten Silberstruktur beschichteten Aluminiumkontaktfläche verbunden ist, und mit einem Bonddraht, der mit einer unbeschichteten Aluminiumkontaktfläche verbunden ist [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2014/06] | Verfahren zur Herstellung von einer Bondfläche auf einem Leistungshalbleiterbaustein mittels einer Silbernanopaste, sowie eine Anordnung den Halbleiterbaustein enthaltend | ||
[2020/27] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.10.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.10.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.06.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.12.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Littelfuse, Inc. 8755 West Higgins Road, Suite 500 Chicago, IL 60631 / US | [2019/37] |
Frühere [2014/06] | Für alle benannten Staaten IXYS CORPORATION 1590 Buckeye Drive Milpitas CA 95035-7418 / US | Erfinder | 01 /
Zommer, Nathan 5111 SE 5th Avenue 1709 Fort Lauderdale, FL 33301 / US | [2014/06] | Vertreter | Duxbury, Stephen Arnold & Siedsma Bavariaring 17 80336 München / DE | [2020/48] |
Frühere [2014/06] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte - Partnerschaft Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13177989.4 | 25.07.2013 | [2014/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201213563703 | 31.07.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213563703 | [2014/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2693474 | Datum: | 05.02.2014 | Sprache: | EN | [2014/06] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2693474 | Datum: | 08.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2693474 | Datum: | 25.11.2020 | Sprache: | EN | [2020/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.09.2014 | Klassifikation | IPC: | H01L21/60, H01L23/485, H01L23/488, H01L23/49, // H01L23/373, H01L23/495 | [2020/27] | CPC: |
H01L23/3735 (EP,US);
H01L23/48 (US);
H01L23/49513 (EP,US);
H01L23/49524 (EP,US);
H01L23/49562 (EP,US);
H01L24/03 (EP,US);
H01L24/05 (EP,US);
H01L24/06 (EP,US);
H01L24/40 (EP,US);
H01L24/49 (EP,US);
H01L24/73 (EP,US);
H01L2224/03312 (EP,US);
H01L2224/0345 (EP,US);
H01L2224/035 (EP,US);
H01L2224/03505 (EP,US);
H01L2224/0381 (EP,US);
H01L2224/04026 (EP,US);
H01L2224/04034 (EP,US);
H01L2224/04042 (EP,US);
H01L2224/05073 (EP,US);
H01L2224/05076 (EP,US);
H01L2224/05083 (EP,US);
H01L2224/05124 (EP,US);
H01L2224/05155 (EP,US);
H01L2224/05166 (EP,US);
H01L2224/05187 (EP,US);
H01L2224/05553 (EP,US);
H01L2224/05624 (EP,US);
H01L2224/05639 (EP,US);
H01L2224/05687 (EP,US);
H01L2224/05794 (EP,US);
H01L2224/05839 (EP,US);
H01L2224/0589 (EP,US);
H01L2224/0603 (EP,US);
H01L2224/06181 (EP);
H01L2224/06505 (EP,US);
H01L2224/08238 (EP,US);
H01L2224/4007 (EP,US);
H01L2224/40225 (EP,US);
H01L2224/40247 (EP,US);
H01L2224/40475 (EP,US);
H01L2224/45014 (EP,US);
H01L2224/45015 (EP,US);
H01L2224/45099 (EP,US);
H01L2224/48091 (EP,US);
H01L2224/48247 (EP,US);
H01L2224/48463 (EP,US);
H01L2224/48472 (EP,US);
H01L2224/4903 (EP,US);
H01L2224/4911 (EP,US);
H01L2224/73221 (EP,US);
H01L2224/73251 (EP,US);
H01L2224/73263 (EP,US);
H01L2224/73265 (EP,US);
H01L2224/80439 (EP,US);
H01L2224/80895 (EP,US);
H01L2224/84205 (EP,US);
H01L2224/84345 (EP);
H01L2224/84424 (EP,US);
H01L2224/84801 (EP,US);
H01L2224/8484 (EP);
H01L2224/85181 (EP,US);
H01L2224/85205 (EP,US);
H01L2224/85424 (EP,US);
H01L2224/92 (EP,US);
H01L2224/92157 (EP,US);
H01L2224/9222 (EP,US);
H01L2224/92246 (EP,US);
H01L2224/92247 (EP,US);
H01L2224/94 (EP,US);
H01L23/4827 (EP,US);
H01L24/08 (EP,US);
H01L24/48 (EP,US);
H01L24/72 (EP,US);
H01L24/80 (EP,US);
H01L24/84 (EP,US);
H01L24/85 (EP,US);
H01L24/92 (EP,US);
H01L24/95 (EP,US);
H01L2924/00014 (EP,US);
H01L2924/10253 (EP,US);
H01L2924/1301 (EP,US);
H01L2924/1305 (EP,US);
H01L2924/1306 (EP,US);
| C-Set: |
H01L2224/0345, H01L2924/00014 (US,EP);
H01L2224/035, H01L2924/00012 (EP,US);
H01L2224/05073, H01L2224/05639, H01L2224/05124, H01L2924/00012 (US,EP);
H01L2224/05076, H01L2224/05187, H01L2924/05432, H01L2224/05139 (US,EP);
H01L2224/05083, H01L2224/05639, H01L2224/05155, H01L2224/05166, H01L2224/05124, H01L2924/00012, H01L2924/00015 (US,EP);
H01L2224/05124, H01L2924/00014 (US,EP);
H01L2224/05187, H01L2924/05432 (EP,US);
H01L2224/05624, H01L2924/00014 (US,EP);
H01L2224/05687, H01L2924/05432 (EP,US);
H01L2224/05794, H01L2924/00014 (US,EP);
H01L2224/05839, H01L2924/00014 (US,EP);
H01L2224/48091, H01L2924/00014 (US,EP);
H01L2224/48472, H01L2224/48091, H01L2924/00 (US,EP);
H01L2224/48472, H01L2224/48247, H01L2924/00 (US,EP);
H01L2224/4911, H01L2924/00015 (EP,US);
H01L2224/73251, H01L2224/08, H01L2224/40 (US,EP);
H01L2224/73251, H01L2224/08, H01L2224/48 (US,EP);
H01L2224/80439, H01L2924/00014 (US,EP);
H01L2224/84205, H01L2924/00014 (US,EP);
H01L2224/84424, H01L2924/00014 (US,EP);
H01L2224/85181, H01L2224/48472, H01L2924/00 (US,EP);
H01L2224/85181, H01L2924/00014 (EP,US);
H01L2224/85205, H01L2924/00014 (US,EP);
H01L2224/85424, H01L2924/00014 (EP,US);
H01L2224/9222, H01L2224/80, H01L2224/84 (EP,US);
H01L2224/9222, H01L2224/80, H01L2224/85 (US,EP);
H01L2224/92, H01L2224/80, H01L2224/84, H01L2224/85 (US,EP);
H01L2224/94, H01L2224/03 (US,EP);
H01L2924/00014, H01L2224/37099 (EP);
H01L2924/00014, H01L2224/45015, H01L2924/207 (US,EP);
H01L2924/00014, H01L2224/45099 (US,EP);
H01L2924/1301, H01L2924/00 (EP,US);
H01L2924/1305, H01L2924/00 (EP,US);
H01L2924/1306, H01L2924/00 (EP,US); |
Frühere IPC [2014/41] | H01L23/485, H01L23/49, H01L23/488, H01L21/60, // H01L23/373, H01L23/495 | ||
Frühere IPC [2014/32] | H01L23/485, H01L23/49, H01L23/488, H01L21/60, // H01L23/495, H01L23/498 | ||
Frühere IPC [2014/06] | H01L23/485, // H01L23/495, H01L23/498 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/21] |
Frühere [2014/06] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterchipanordnung mit einem Clip, der mit einer gesinterten Silberstruktur beschichteten Aluminiumkontaktfläche verbunden ist, und mit einem Bonddraht, der mit einer unbeschichteten Aluminiumkontaktfläche verbunden ist | [2020/30] | Englisch: | Method of manufacturing a semiconductor die assembly with a clip bonded to an aluminium pad coated by a sintered silver structure and with a wire bonded to an uncoated aluminium pad | [2020/27] | Französisch: | Méthode de fabrication d'un assemblage d'une puce semi-conductrice avec un clip connecté à un plot de contact en aluminium recouvert d'une structure frittée en argent et avec un fil de connexion connecté à un plot de contact non-recouvert | [2020/27] |
Frühere [2014/06] | Verfahren zur Herstellung von einer Bondfläche auf einem Leistungshalbleiterbaustein mittels einer Silbernanopaste, sowie eine Anordnung den Halbleiterbaustein enthaltend | ||
Frühere [2014/06] | Method of manufacturing a silver bond pad on a semiconductor power device using silver nanopaste, as well as an assembly including said semiconductor device | ||
Frühere [2014/06] | Méthode de fabrication d'un plot de contact en argent sur un dispositif semi-conducteur de puissance à l'aide d'une nano-pâte d'argent, ainsi qu'un assemblage comprenant ce dispositif semi-conducteur | Prüfungsverfahren | 07.04.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.04.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/21] | 17.12.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.06.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.05.2020 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 14.05.2020 geplant war | 14.05.2020 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 23.06.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.10.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.10.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.10.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP20174492.7 / EP3742481 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.12.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 26.08.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 25.07.2013 | AL | 25.11.2020 | AT | 25.11.2020 | CY | 25.11.2020 | CZ | 25.11.2020 | DK | 25.11.2020 | EE | 25.11.2020 | ES | 25.11.2020 | FI | 25.11.2020 | HR | 25.11.2020 | IT | 25.11.2020 | LT | 25.11.2020 | LV | 25.11.2020 | MC | 25.11.2020 | MK | 25.11.2020 | MT | 25.11.2020 | NL | 25.11.2020 | PL | 25.11.2020 | RO | 25.11.2020 | RS | 25.11.2020 | SE | 25.11.2020 | SI | 25.11.2020 | SK | 25.11.2020 | SM | 25.11.2020 | BG | 25.02.2021 | NO | 25.02.2021 | GR | 26.02.2021 | IS | 25.03.2021 | PT | 25.03.2021 | IE | 25.07.2021 | LU | 25.07.2021 | BE | 31.07.2021 | CH | 31.07.2021 | LI | 31.07.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 25.07.2013 | |
AL | 25.11.2020 | ||
AT | 25.11.2020 | ||
CY | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
IT | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
MK | 25.11.2020 | ||
NL | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
IE | 25.07.2021 | ||
LU | 25.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 25.07.2013 | |
AL | 25.11.2020 | ||
AT | 25.11.2020 | ||
CY | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
IT | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
NL | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
IE | 25.07.2021 | ||
LU | 25.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 25.07.2013 | |
AL | 25.11.2020 | ||
AT | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
IT | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
NL | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
IE | 25.07.2021 | ||
LU | 25.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2022/35] | AL | 25.11.2020 | |
AT | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
IT | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
NL | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
IE | 25.07.2021 | ||
LU | 25.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 25.11.2020 | |
AT | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
IT | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
NL | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
LU | 25.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 25.11.2020 | |
AT | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
IT | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
NL | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
LU | 25.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 25.11.2020 | |
AT | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
IT | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
NL | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AL | 25.11.2020 | |
AT | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
IT | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
NL | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 25.11.2020 | |
AT | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
IT | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
NL | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AL | 25.11.2020 | |
AT | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
ES | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
IT | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
NL | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AL | 25.11.2020 | |
AT | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
IT | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
NL | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 25.11.2020 | |
AT | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
IT | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
NL | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 25.11.2020 | |
AT | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
NL | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 25.11.2020 | |
AT | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/35] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/34] | AT | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/33] | AT | 25.11.2020 | |
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/32] | AT | 25.11.2020 | |
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AT | 25.11.2020 | |
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AT | 25.11.2020 | |
FI | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/24] | AT | 25.11.2020 | |
FI | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/23] | FI | 25.11.2020 | |
LV | 25.11.2020 | ||
RS | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/22] | FI | 25.11.2020 | |
RS | 25.11.2020 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 25.11.2020 | |
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 25.11.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB1002267 (PHILCO CORP) [Y] 9 * page 4, lines 112-124 *; | [Y]GB1297046 (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA [JP]) [Y] 5,12-14 * the whole document *; | [Y]JP2001203243 (SANYO ELECTRIC CO) [Y] 1-5,7,8,11-15 * the whole document *; | [Y]US6798060 (STRAUCH GERHARD [DE]) [Y] 1-9,11-15 * the whole document *; | [Y]JP2006190728 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 1-9,11-15 * paragraph [0009] - paragraph [0013] * * paragraph [0015] * * paragraph [0026] * * paragraph [0042] * * figures 1, 3 *; | [Y]EP2012352 (MURATA MANUFACTURING CO [JP]) [Y] 1-8,11-15 * the whole document *; | [Y]US2009039516 (GOEBL CHRISTIAN [DE], et al) [Y] 1-9,11-15 * the whole document *; | [A]EP2071619 (NEC CORP [JP]) [A] 1-9,11-15 * paragraph [0028] * * paragraph [0105] - paragraph [0113] * * paragraph [0117] * * figures 2, 14-19 *; | [Y]US2009189259 (MOHAMED ABDUL RAHMAN [MY], et al) [Y] 1-4,6-9,11,15 * paragraph [0010] - paragraph [0017] * * paragraph [0021] * * paragraph [0029] * * paragraph [0035] - paragraph [0043] * * figure 3 *; | [Y]US2010078784 (OTREMBA RALF [DE]) [Y] 1-4,6-9,11,15 * paragraph [0016] - paragraph [0051] * * figures 1-3 *; | [Y]JP2011086743 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 1-9,11-15 * the whole document *; | [Y]JP2011142172 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 1-9,11-15 * the whole document *; | [Y] - ZHANG ZH, "Processing and Characterization of Micro-scale and Nanscale Silver Paste for Power Semiconductor Device Attachment", (200509), URL: http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-09082005-231429/unrestricted/Dissertation_Zhiye__Zhang.pdf, (20140527), XP055120437 [Y] 1-9,11-15 * chapter 5.2, first paragraph * * chapter 6.2.3, penultimate paragraph * * figure 5.3 * | [Y] - ONUKI J ET AL, "The Low Temperature Bonding between Si and Electrode Using Sputtered Ag Films", JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, PART 1, JAPAN SOCIETY OF APPLIED PHYSICS, JP, (200210), vol. 41, no. 10, doi:10.1143/JJAP.41.5904, ISSN 0021-4922, pages 5904 - 5908, XP001162922 [Y] 5,12-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1143/JJAP.41.5904 | [Y] - "Abrasive blasting", WIKIPEDIA, (20120730), URL: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abrasive_blasting&oldid=504941733, (20140808), XP055134075 [Y] 9 * first and second paragraphs * | [A] - SCHMITT W ET AL, "Sinter materials for broad process windows in DCB packages - concepts and results", INTEGRATED POWER ELECTRONICS SYSTEMS (CIPS), 2012 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON, VDE VERLAG GMBH, (20120306), ISBN 978-3-8007-3414-6, pages 1 - 6, XP032181465 [A] 1-9,11-15 * section 2 * * section 3 * * section 3.4, first paragraph * * section 3.5 * | [A] - XU H ET AL, "A micromechanism study of thermosonic gold wire bonding on aluminum pad", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, US, (20101208), vol. 108, no. 11, doi:10.1063/1.3514005, ISSN 0021-8979, pages 113517-1 - 113517-8, XP012142045 [A] 1-4,6-9,11,15 * section I, first paragraph * * section IV, subsections A and B * DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.3514005 | [A] - "Thermal Sonic Aluminum Wire Bonds To Aluminum Surfaces For Hybrid Integrated Circuit Connections", RESEARCH DISCLOSURE, MASON PUBLICATIONS, HAMPSHIRE, GB, (199312), no. 356, ISSN 0374-4353, XP000425386 [A] 1-9,11-15 * the whole document * | Prüfung | JP2002110750 | JP2010287554 | US2013328204 |