EP2703200 - KÜHLTRANSPORTSYSTEM UND KÜHLLOGISTIKSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2014/10] | Kühltransportsystem und Kühllogistiksystem | ||
[2016/27] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.10.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.11.2016 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Caddeo Perelli, Jean Gilbert via Chiuminatti, 14 14100 Asti / IT | [2014/10] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2014/10] | Vertreter | Cantaluppi, Stefano, et al Cantaluppi & Partners S.r.l. Via A. Canova, 2 20145 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2016/49] | Cantaluppi, Stefano, et al Cantaluppi & Partners S.r.l. Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18 35122 Padova / IT | ||
Frühere [2014/10] | Cantaluppi, Stefano, et al Cantaluppi & Partners S.r.l. Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18 35122 Padova / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13180413.0 | 14.08.2013 | [2014/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2012PD00254 | 31.08.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT PD20120254 | [2014/10] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2703200 | Datum: | 05.03.2014 | Sprache: | EN | [2014/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2703200 | Datum: | 07.12.2016 | Sprache: | EN | [2016/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.10.2013 | Klassifikation | IPC: | B60H1/32, F25D11/00 | [2014/10] | CPC: |
B60H1/3226 (EP,US);
F25D11/003 (EP);
B60H1/3232 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/49] |
Frühere [2014/10] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KÜHLTRANSPORTSYSTEM UND KÜHLLOGISTIKSYSTEM | [2016/27] | Englisch: | Refrigerated transport system and refrigeration logistics system | [2014/10] | Französisch: | SYSTÈME DE TRANSPORT RÉFRIGÉRÉ ET SYSTEME LOGISTIQUE DE REFRIGERATION | [2016/27] |
Frühere [2014/10] | Kühltransportsystem und Kühllogistiksystem | ||
Frühere [2014/10] | Système de transport réfrigéré et systeme logistique de refrigeration | Prüfungsverfahren | 05.09.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.09.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/44] | 01.07.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.10.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.10.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.10.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.07.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 08.09.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.08.2013 | AL | 07.12.2016 | AT | 07.12.2016 | BE | 07.12.2016 | CY | 07.12.2016 | CZ | 07.12.2016 | DK | 07.12.2016 | EE | 07.12.2016 | ES | 07.12.2016 | FI | 07.12.2016 | HR | 07.12.2016 | IT | 07.12.2016 | LT | 07.12.2016 | LV | 07.12.2016 | MC | 07.12.2016 | MK | 07.12.2016 | NL | 07.12.2016 | PL | 07.12.2016 | RO | 07.12.2016 | RS | 07.12.2016 | SE | 07.12.2016 | SI | 07.12.2016 | SK | 07.12.2016 | SM | 07.12.2016 | TR | 07.12.2016 | BG | 07.03.2017 | NO | 07.03.2017 | GR | 08.03.2017 | IS | 07.04.2017 | PT | 07.04.2017 | GB | 14.08.2017 | IE | 14.08.2017 | LU | 14.08.2017 | MT | 14.08.2017 | CH | 31.08.2017 | LI | 31.08.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/15] | HU | 14.08.2013 | |
AT | 07.12.2016 | ||
BE | 07.12.2016 | ||
CY | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
MK | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
TR | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
GB | 14.08.2017 | ||
IE | 14.08.2017 | ||
LU | 14.08.2017 | ||
MT | 14.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 14.08.2013 | |
AT | 07.12.2016 | ||
BE | 07.12.2016 | ||
CY | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
MK | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
GB | 14.08.2017 | ||
IE | 14.08.2017 | ||
LU | 14.08.2017 | ||
MT | 14.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 14.08.2013 | |
AT | 07.12.2016 | ||
BE | 07.12.2016 | ||
CY | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
GB | 14.08.2017 | ||
IE | 14.08.2017 | ||
LU | 14.08.2017 | ||
MT | 14.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 14.08.2013 | |
AT | 07.12.2016 | ||
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
GB | 14.08.2017 | ||
IE | 14.08.2017 | ||
LU | 14.08.2017 | ||
MT | 14.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
GB | 14.08.2017 | ||
IE | 14.08.2017 | ||
LU | 14.08.2017 | ||
MT | 14.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
GB | 14.08.2017 | ||
IE | 14.08.2017 | ||
LU | 14.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/34] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
IE | 14.08.2017 | ||
LU | 14.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/18] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
MC | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
Frühere [2017/52] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
DK | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SI | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 07.12.2016 | |
BE | 07.12.2016 | ||
CZ | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
IT | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
SM | 07.12.2016 | ||
BG | 07.03.2017 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
PT | 07.04.2017 | ||
Frühere [2017/36] | BE | 07.12.2016 | |
CZ | 07.12.2016 | ||
EE | 07.12.2016 | ||
ES | 07.12.2016 | ||
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
PL | 07.12.2016 | ||
RO | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
SK | 07.12.2016 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
IS | 07.04.2017 | ||
Frühere [2017/31] | ES | 07.12.2016 | |
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
NL | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
Frühere [2017/28] | ES | 07.12.2016 | |
FI | 07.12.2016 | ||
HR | 07.12.2016 | ||
LT | 07.12.2016 | ||
LV | 07.12.2016 | ||
RS | 07.12.2016 | ||
SE | 07.12.2016 | ||
NO | 07.03.2017 | ||
GR | 08.03.2017 | ||
Frühere [2017/12] | LV | 07.12.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2004226309 (BROUSSARD KENNETH W [US]) [X] 1,6-10 * paragraph [0026] - paragraph [0044]; figures 1-10 * [I] 2-5,11-14; | [XI]WO8810222 (FURUNO ELECTRIC CO [JP], et al) [X] 1,8-11,13 * page 1 - page 28; figures 1-3 * [I] 2-7,12,14 | vom Anmelder | EP2072299 |