EP2700733 - Oxidationsbeständige beschichtete Superlegierung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.02.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 10.03.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PRATT & WHITNEY CANADA CORP. 1000 Marie Victorin, (01BE5) Longueuil, Quebec J4G 1A1 / CA | [2014/09] | Erfinder | 01 /
Larose, Joel 230 Guilbault Longueuil, Québec J4H 2T5 / CA | 02 /
Cetel, Alan D. 90 Fuller Drive West Hartford, CT Connecticut 06117 / US | 03 /
Litton, David A. 22 Hilltop Drive West Hartford, CT Connecticut 06107 / US | 04 /
Tryon, Brian S. 226 Edelen Avenue, No. 34 Los Gatos, CA California 95030 / US | [2014/09] | Vertreter | Hall, Matthew Benjamin Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2017/15] |
Frühere [2014/09] | Hall, Matthew Benjamin Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13180984.0 | 20.08.2013 | [2014/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261691223P | 20.08.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261691223 P | US201261720155P | 30.10.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261720155 P | US201361785596P | 14.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361785596 P | US201313969689 | 19.08.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201313969689 | [2014/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2700733 | Datum: | 26.02.2014 | Sprache: | EN | [2014/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2700733 | Datum: | 12.04.2017 | Sprache: | EN | [2017/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.12.2013 | Klassifikation | IPC: | C23C14/02, C23C14/16, C23C14/58, C22C19/05, C23C28/00 | [2014/09] | CPC: |
B32B15/01 (EP,US);
B32B15/04 (US);
B32B15/043 (US);
C22C19/03 (US);
C22C19/05 (US);
C22C19/051 (US);
C22C19/057 (EP,US);
C22C30/00 (US);
C22C5/04 (US);
C23C14/025 (EP,US);
C23C14/14 (US);
C23C14/16 (US);
C23C14/165 (EP,US);
C23C14/58 (EP,US);
C23C14/5806 (EP,US);
C23C28/022 (US);
C23C28/32 (EP,US);
C23C28/321 (EP,US);
C23C28/3215 (EP,US);
C23C28/3455 (EP,US);
C23C30/00 (US);
C23C30/005 (US);
F01D5/28 (US);
F01D5/288 (US);
Y10T428/12875 (US);
Y10T428/12931 (US);
Y10T428/12937 (US);
Y10T428/12944 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/15] |
Frühere [2014/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Oxidationsbeständige beschichtete Superlegierung | [2014/09] | Englisch: | Oxidation-resistant coated superalloy | [2014/09] | Französisch: | Superalliage revêtu résistant à l'oxydation | [2014/09] | Prüfungsverfahren | 26.08.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.08.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/40] | 25.05.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.10.2016 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 27.10.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.03.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.03.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.03.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.05.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 15.01.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.08.2013 | AL | 12.04.2017 | AT | 12.04.2017 | CY | 12.04.2017 | CZ | 12.04.2017 | DK | 12.04.2017 | EE | 12.04.2017 | ES | 12.04.2017 | FI | 12.04.2017 | HR | 12.04.2017 | IT | 12.04.2017 | LT | 12.04.2017 | LV | 12.04.2017 | MC | 12.04.2017 | MK | 12.04.2017 | NL | 12.04.2017 | PL | 12.04.2017 | PT | 12.04.2017 | RO | 12.04.2017 | RS | 12.04.2017 | SE | 12.04.2017 | SI | 12.04.2017 | SK | 12.04.2017 | SM | 12.04.2017 | TR | 12.04.2017 | BG | 12.07.2017 | NO | 12.07.2017 | GR | 13.07.2017 | IS | 12.08.2017 | IE | 20.08.2017 | LU | 20.08.2017 | MT | 20.08.2017 | BE | 31.08.2017 | CH | 31.08.2017 | LI | 31.08.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/27] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 12.04.2017 | ||
CY | 12.04.2017 | ||
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MK | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
PT | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
TR | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2020/15] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 12.04.2017 | ||
CY | 12.04.2017 | ||
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MK | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
TR | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 12.04.2017 | ||
CY | 12.04.2017 | ||
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MK | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 12.04.2017 | ||
CY | 12.04.2017 | ||
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 12.04.2017 | ||
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/34] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/25] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/18] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
IT | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
SM | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 12.04.2017 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2018/09] | AT | 12.04.2017 | |
DK | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 12.04.2017 | |
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RS | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 12.04.2017 | |
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
NL | 12.04.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Frühere [2017/48] | NL | 12.04.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]US6190471 (DAROLIA RAMGOPAL [US], et al) [Y] 14 * column 5; figures 1-3; claims 1-7, 16, 17, 18 * [A] 1-13,15; | [A]US2003044634 (KELLY THOMAS JOSEPH [US], et al) [A] 1-15* claims 1-20 *; | [A]US2004096690 (KELLY THOMAS JOSEPH [US], et al) [A] 1-15 * claims 1-20 *; | [A]EP2333121 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [A] 1-15 * claims 12-15 *; | [XAY]EP2377683 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [X] 1-8,10,11,13 * column 4, paragraph 19 - column 6, paragraph 27; claims 1-2, 4-11, 13-14 * * column 3, paragraph 14 * [A] 9,12,15 [Y] 14 | vom Anmelder | US6306524 | US6720088 | US6746782 | US6921586 | US2006093851 | US2008274928 | US2009075115 | US2009274928 | - "A New Type of Microstructural Instability in Superalloys-SRZ", W.S. WALSTON ET AL., Superalloys, THE MINERALS, METALS & MATERIALS SOCIETY, (19960901), pages 9 - 18 | - "Relationships Between Microstructural Instabilities and Mechanical Behaviour in New Generation Nickel- Based Single Crystal Superalloys", O. LAVIGNE ET AL., Superalloys 2004, THE MINERALS, METALS & MATERIALS SOCIETY, (20060101), pages 667 - 675 |