EP2708526 - Tensidzusammensetzungen und Verwendung für wässrige Zusammensetzungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.12.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.01.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL, IS | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dow Global Technologies LLC 2040 Dow Center Midland, MI 48674 / US | [2014/12] | Erfinder | 01 /
Graf, Irina V. Dow Global Technologies LLC Patent Department 2040 Dow Center Midland, Michigan 48674 / US | 02 /
Krasovskiy, Arkady L. 3902 Nottingham Terrace Midland, MI Michigan 48642 / US | [2014/12] | Vertreter | Houghton, Mark Phillip, et al Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell, Derbyshire DE45 1DZ / GB | [N/P] |
Frühere [2017/08] | Hoggins, Mark Andrew Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | ||
Frühere [2014/12] | Buckley, Guy Julian Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13181063.2 | 20.08.2013 | [2014/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261701840P | 17.09.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261701840 P | [2014/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2708526 | Datum: | 19.03.2014 | Sprache: | EN | [2014/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2708526 | Datum: | 22.02.2017 | Sprache: | EN | [2017/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.12.2013 | Klassifikation | IPC: | C07C43/11, C07C41/03, B01F17/00, C11D1/00, C11D1/72, C09D5/02 | [2014/12] | CPC: |
C07C43/11 (EP,US);
C07C41/03 (EP,US);
C09D5/027 (EP,US);
C09K23/018 (EP,US);
C09K23/42 (EP,US);
C11D1/721 (EP,US)
| C-Set: |
C07C41/03, C07C43/135 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tensidzusammensetzungen und Verwendung für wässrige Zusammensetzungen | [2014/12] | Englisch: | Surfactant compositions and use for aqueous compositions | [2014/12] | Französisch: | Compositions tensioactives et leur utilisation pour des compositions aqueuses | [2014/12] | Prüfungsverfahren | 20.08.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/12] | 27.10.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.03.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.09.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.01.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.01.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.01.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.10.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 23.11.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.08.2013 | AL | 22.02.2017 | AT | 22.02.2017 | CY | 22.02.2017 | CZ | 22.02.2017 | DK | 22.02.2017 | EE | 22.02.2017 | ES | 22.02.2017 | FI | 22.02.2017 | HR | 22.02.2017 | IT | 22.02.2017 | LT | 22.02.2017 | LV | 22.02.2017 | MC | 22.02.2017 | MK | 22.02.2017 | NL | 22.02.2017 | PL | 22.02.2017 | RO | 22.02.2017 | RS | 22.02.2017 | SE | 22.02.2017 | SI | 22.02.2017 | SK | 22.02.2017 | SM | 22.02.2017 | TR | 22.02.2017 | BG | 22.05.2017 | NO | 22.05.2017 | GR | 23.05.2017 | IS | 22.06.2017 | PT | 22.06.2017 | IE | 20.08.2017 | LU | 20.08.2017 | MT | 20.08.2017 | BE | 31.08.2017 | CH | 31.08.2017 | LI | 31.08.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/15] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 22.02.2017 | ||
CY | 22.02.2017 | ||
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
MK | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
TR | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 22.02.2017 | ||
CY | 22.02.2017 | ||
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
MK | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 22.02.2017 | ||
CY | 22.02.2017 | ||
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 22.02.2017 | ||
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/34] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/18] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Frühere [2017/48] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Frühere [2017/41] | AT | 22.02.2017 | |
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US4241224 (LOGIN ROBERT B [US], et al) [X] 1,5 * examples 1,4; claim 1 * * column 1, line 41 - line 45 * * column 1, line 51 - column 2, line 52 * * column 4, line 19 - line 26 * * column 4, line 54 - column 5, line 12 * [I] 2-4; | [XDA]WO2008134389 (DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC [US], et al) [XD] 1,5 * paragraphs [0006] , [0008] , [0017] , [0021] , [0022] , [0023]; example 1; claims 1,4,9 *[A] 2-4 | vom Anmelder | US4384056 | US4539361 | WO2008134389 | - T.G. FOX, BULL. AM. PHYSICS SOC., (1956), vol. 1, no. 3, page 123 | - J. BRANDRUP AND E.H. IMMERGUT, Polymer Handbook, INTERSCIENCE PUBLISHERS |