EP2709112 - Verfahren und System für einen alternativen Reaktordruckbehälter-Energieableitungspfad [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.09.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.10.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL, IS | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GE-Hitachi Nuclear Energy Americas LLC 3901 Castle Hayne Road Wilmington, NC 28401 / US | [2014/12] | Erfinder | 01 /
Bass, John R. 3901 Castle Hayne Road Wilmington, NC 28401 / US | 02 /
Ginsberg, Robert Joseph 3901 Castle Hayne Road Wilmington, NC 28401 / US | [2014/12] | Vertreter | Williams, Andrew Richard GE International Inc. GPO-Europe The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [2017/46] |
Frühere [2014/12] | Williams, Andrew Richard GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13184070.4 | 12.09.2013 | [2014/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201213613281 | 13.09.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213613281 | [2014/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2709112 | Datum: | 19.03.2014 | Sprache: | EN | [2014/12] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2709112 | Datum: | 13.04.2016 | Sprache: | EN | [2016/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2709112 | Datum: | 15.11.2017 | Sprache: | EN | [2017/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.03.2016 | Klassifikation | IPC: | G21C9/012, G21C9/004, G21C15/18, G21D1/02, G21D3/04, // G21C15/12 | [2017/28] | CPC: |
G21C9/004 (EP,US);
G21C15/18 (EP,US);
G21C9/012 (EP,US);
G21D1/02 (EP,US);
G21D3/04 (EP,US);
G21C15/12 (EP,US);
|
Frühere IPC [2016/15] | G21C9/012, G21C15/18, G21D1/02, G21D3/04, // G21C9/004, G21C15/12 | ||
Frühere IPC [2014/12] | G21C9/004, G21D3/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/47] |
Frühere [2014/12] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und System für einen alternativen Reaktordruckbehälter-Energieableitungspfad | [2014/12] | Englisch: | Method and system for an alternate reactor pressure vessel energy removal path | [2014/12] | Französisch: | Procédé et système pour trajet d'élimination d'énergie alternatif de cuve de réacteur | [2014/12] | Prüfungsverfahren | 06.10.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.10.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/47] | 28.06.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.08.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.08.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.08.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.06.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 17.08.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.09.2013 | AL | 15.11.2017 | AT | 15.11.2017 | CY | 15.11.2017 | CZ | 15.11.2017 | DK | 15.11.2017 | EE | 15.11.2017 | ES | 15.11.2017 | FI | 15.11.2017 | HR | 15.11.2017 | IT | 15.11.2017 | LT | 15.11.2017 | LV | 15.11.2017 | MC | 15.11.2017 | MK | 15.11.2017 | NL | 15.11.2017 | PL | 15.11.2017 | PT | 15.11.2017 | RO | 15.11.2017 | RS | 15.11.2017 | SE | 15.11.2017 | SI | 15.11.2017 | SK | 15.11.2017 | SM | 15.11.2017 | TR | 15.11.2017 | BG | 15.02.2018 | NO | 15.02.2018 | GR | 16.02.2018 | IS | 15.03.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 12.09.2013 | |
AT | 15.11.2017 | ||
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
MK | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
PT | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
TR | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 12.09.2013 | |
AT | 15.11.2017 | ||
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
PT | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
TR | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
TR | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/37] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 15.11.2017 | |
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/22] | ES | 15.11.2017 | |
FI | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
NO | 15.02.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]JPS6036987 (NIPPON ATOMIC IND GROUP CO, et al) [I] 1,7 * abstract *; | [A]DE3643929 (KERNFORSCHUNGSANLAGE JUELICH) [A] 1-14 * abstract ** column 3, lines 9-62 *; | [IA]US5106571 (WADE GENTRY E [US], et al) [I] 1,4-7,10-12 * abstract * * column 3, lines 41-59 * * column 4, line 35 - column 5, line 20 * [A] 2,3,8,9,13,14; | [I]US5120490 (KOSHIISHI MASATO [JP], et al) [I] 1,7 * column 5, line 60 - column 6, line 7; figure 1 *; | [I]JPH05157877 (TOSHIBA CORP) [I] 1,5,7,11 * abstract * * paragraphs [0017] - [0023] * |