EP2713475 - Drahtloser Stromübertrager und Verfahren zur Steuerung der Leistung davon [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.09.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.10.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.05.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.10.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Innotek Co., Ltd. 98, Huam-ro, Jung-gu Seoul, 04637 / KR | [2017/20] |
Frühere [2014/14] | Für alle benannten Staaten LG Innotek Co., Ltd. Seoul Square 541, Namdaemunno 5-ga Jung-gu Seoul 100-714 / KR | Erfinder | 01 /
Bae, Su Ho Seoul Square, 541 Namdaemunno 5-ga Jung-gu 100-714 Seoul / KR | [2014/14] | Vertreter | DREISS Patentanwälte PartG mbB Friedrichstraße 6 70174 Stuttgart / DE | [2020/45] |
Frühere [2014/14] | DREISS Patentanwälte PartG mbB Patentanwälte Gerokstrasse 1 70188 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13184867.3 | 18.09.2013 | [2014/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20120107450 | 26.09.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20120107450 | [2014/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2713475 | Datum: | 02.04.2014 | Sprache: | EN | [2014/14] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2713475 | Datum: | 13.01.2016 | Sprache: | EN | [2016/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2713475 | Datum: | 04.11.2020 | Sprache: | EN | [2020/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.12.2015 | Klassifikation | IPC: | H02J50/12, H02J50/80 | [2020/21] | CPC: |
H02J50/12 (EP,KR,US);
H01F38/14 (KR,US);
H02J50/005 (KR);
H02J50/80 (EP,KR,US);
H02J50/90 (KR,US);
H04B5/79 (KR);
H02J7/00034 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2016/02] | H02J7/02, H02J5/00, H01F38/14 | ||
Frühere IPC [2014/14] | H02J7/02, H02J5/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/28] |
Frühere [2014/14] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Drahtloser Stromübertrager und Verfahren zur Steuerung der Leistung davon | [2014/14] | Englisch: | Wireless power transmitter and method of controlling power thereof | [2014/14] | Französisch: | Émetteur de puissance sans fil et son procédé de commande de puissance | [2014/14] | Prüfungsverfahren | 02.06.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.06.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/28] | 15.10.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.02.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.05.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.09.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.09.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.09.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.10.2019 | Einspruch (Einsprüche) | 05.08.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.09.2013 | AL | 04.11.2020 | AT | 04.11.2020 | CY | 04.11.2020 | CZ | 04.11.2020 | DK | 04.11.2020 | EE | 04.11.2020 | ES | 04.11.2020 | FI | 04.11.2020 | HR | 04.11.2020 | IT | 04.11.2020 | LT | 04.11.2020 | LV | 04.11.2020 | MC | 04.11.2020 | MK | 04.11.2020 | MT | 04.11.2020 | NL | 04.11.2020 | PL | 04.11.2020 | RO | 04.11.2020 | RS | 04.11.2020 | SE | 04.11.2020 | SI | 04.11.2020 | SK | 04.11.2020 | SM | 04.11.2020 | BG | 04.02.2021 | NO | 04.02.2021 | GR | 05.02.2021 | IS | 04.03.2021 | PT | 04.03.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 18.09.2013 | |
AL | 04.11.2020 | ||
AT | 04.11.2020 | ||
CY | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
MK | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 18.09.2013 | |
AL | 04.11.2020 | ||
AT | 04.11.2020 | ||
CY | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2023/27] | HU | 18.09.2013 | |
AL | 04.11.2020 | ||
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2022/25] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
IT | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/35] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/34] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/33] | AT | 04.11.2020 | |
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/32] | AT | 04.11.2020 | |
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AT | 04.11.2020 | |
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AT | 04.11.2020 | |
ES | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/24] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/23] | FI | 04.11.2020 | |
LV | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/22] | FI | 04.11.2020 | |
RS | 04.11.2020 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 04.11.2020 | |
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 04.11.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2009271048 (WAKAMATSU MASATAKA [JP]) [X] 1-6,13-15 * paragraph [0059] - paragraph [0097]; figures 4,6,7,8,10,12,13 * * paragraph [0100] - paragraph [0117] * * paragraph [0122] - paragraph [0157] *; | [X]EP2421121 (NIPPON SOKEN [JP], et al) [X] 1,2,6,13,14 * paragraph [0028] - paragraph [0045]; figures 1,2,9; claim 1 * * paragraph [0010] - paragraph [0014] * * paragraph [0056] - paragraph [0062] *; | [A]US2012049861 (KIM NAM YUN [KR], et al) [A] 1-15 * paragraph [0042] - paragraph [0125]; figures 1-11 *; | [XI]US2012146425 (LEE KWANG DU [KR], et al) [X] 1,2,6,10,13,14 * paragraph [0041] - paragraph [0071]; figures 1,2A,2B,8,11 * * paragraph [0178] - paragraph [0220] * * paragraph [0117] - paragraph [0134] * [I] 7-9,11,12; | [A]US2012149307 (TERADA TAKAHIDE [JP], et al) [A] 1-15* paragraph [0041] - paragraph [0167]; figures 1-17; examples 1-6 * |