EP2685059 - Einheit zur Beurteilung des Zustands der Reduktionsmitteleinspritzung, die in einem Abgasreinigungssystem verwendet wird [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.07.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.07.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 31.08.2016 [2016/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nissan Diesel Motor Co., Ltd. 1, Ooaza 1-chome Ageo-shi Saitama 362-8523 / JP | [2014/03] | Erfinder | 01 /
Hirata, Kiminobu c/o Nissan Diesel Motor Co., Ltd. 1, Ooaza 1-chome Ageo-shi, Saitama 3628523 / JP | 02 /
Masaki, Nobuhiko c/o Nissan Diesel Motor Co., Ltd. 1, Ooaza 1-chome Ageo-shi, Saitama 3628523 / JP | 03 /
Yano, Masakazu c/o Nissan Diesel Motor Co., Ltd. 1, Ooaza 1-chome Ageo-shi, Saitama 3628523 / JP | [2014/03] | Vertreter | Patentanwälte Hemmer Lindfeld Frese Partnerschaft mbB Wallstraße 33a 23560 Lübeck / DE | [N/P] |
Frühere [2014/03] | Patentanwälte Vollmann & Hemmer Wallstraße 33a 23560 Lübeck / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13188168.2 | 03.10.2005 | [2014/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20050071007 | 14.03.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2005071007 | [2014/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2685059 | Datum: | 15.01.2014 | Sprache: | EN | [2014/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2685059 | Datum: | 23.09.2015 | Sprache: | EN | [2015/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.11.2013 | Klassifikation | IPC: | F01N3/18, B01D53/94, F01N3/04, F01N3/08 | [2014/03] | CPC: |
F01N11/00 (EP,US);
B01D53/9431 (EP,US);
B01D2251/20 (EP,US);
F01N2550/05 (EP,US);
F01N2610/02 (EP,US);
F01N2610/08 (EP,US);
F01N2900/0418 (EP,US);
F01N2900/08 (EP,US);
F01N2900/102 (EP,US);
F01N2900/1812 (EP,US);
F01N2900/1814 (EP,US);
F01N2900/1824 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, IT, NL, SE [2015/39] |
Frühere [2014/03] | DE, IT, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einheit zur Beurteilung des Zustands der Reduktionsmitteleinspritzung, die in einem Abgasreinigungssystem verwendet wird | [2014/03] | Englisch: | Unit capable of judging condition of reducing agent injection used in exhaust purification system | [2014/03] | Französisch: | Unité capable de juger la condition de réduction d'un agent de réduction utilisé dans un système de purification d'échappement | [2014/03] | Prüfungsverfahren | 03.03.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/15] | 06.10.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.02.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.04.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.08.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.08.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.08.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP05788040.3 / EP1860294 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20050788040) , ist 24.01.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 24.06.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 10.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 14.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP2005054723 (TOYOTA MOTOR CORP) [A] 1-8 * abstract *; | [A]EP1149991 (FORD GLOBAL TECH INC [US]) [A] 1-8 * paragraph [0029] - paragraph [0030]; figures 1,3 * |