EP2735220 - ZWISCHEN BETRIEBS- UND TRANSPORTSTELLUNG BEWEGBARER ERNTEVORSATZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2014/22] | Zwischen Betriebs- und Transportstellung bewegbarer Erntevorsatz | ||
[2016/11] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.05.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG Am Breul 48703 Stadtlohn / DE | [2014/22] | Erfinder | 01 /
Rathmer, Mike Bonhöfer Str. 2 46354 Südlohn / DE | [2014/22] | Vertreter | Holst, Sönke John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center Global Intellectual Property Services John-Deere-Strasse 70 68163 Mannheim / DE | [2014/22] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13188828.1 | 16.10.2013 | [2014/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201210221276 | 21.11.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102012221276 | [2014/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2735220 | Datum: | 28.05.2014 | Sprache: | DE | [2014/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2735220 | Datum: | 13.07.2016 | Sprache: | DE | [2016/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.03.2014 | Klassifikation | IPC: | A01B73/04, A01D41/14, A01D43/08 | [2014/22] | CPC: |
A01B73/046 (EP);
A01D41/144 (EP);
A01D43/082 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/28] |
Frühere [2014/22] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZWISCHEN BETRIEBS- UND TRANSPORTSTELLUNG BEWEGBARER ERNTEVORSATZ | [2016/11] | Englisch: | HARVESTING HEADER MOVABLE BETWEEN AN OPERATIONAL AND A TRANSPORT POSITION | [2016/11] | Französisch: | TÊTE DE RÉCOLTE MOBILE ENTRE UNE POSITION DE FONCTIONNEMENT ET UNE POSITION DE TRANSPORT | [2016/11] |
Frühere [2014/22] | Zwischen Betriebs- und Transportstellung bewegbarer Erntevorsatz | ||
Frühere [2014/22] | Harvesting header movable between an operational and a transport position | ||
Frühere [2014/22] | Tête de récolte mobile entre une position de fonctionnement et une position de transport | Prüfungsverfahren | 24.10.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.11.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/02] | 17.02.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.05.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.05.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.05.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.02.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 18.04.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.10.2013 | AL | 13.07.2016 | CY | 13.07.2016 | CZ | 13.07.2016 | DK | 13.07.2016 | EE | 13.07.2016 | ES | 13.07.2016 | FI | 13.07.2016 | HR | 13.07.2016 | LT | 13.07.2016 | LV | 13.07.2016 | MC | 13.07.2016 | MK | 13.07.2016 | MT | 13.07.2016 | NL | 13.07.2016 | PL | 13.07.2016 | RO | 13.07.2016 | RS | 13.07.2016 | SE | 13.07.2016 | SI | 13.07.2016 | SK | 13.07.2016 | SM | 13.07.2016 | TR | 13.07.2016 | BG | 13.10.2016 | NO | 13.10.2016 | GR | 14.10.2016 | IE | 16.10.2016 | LU | 16.10.2016 | CH | 31.10.2016 | LI | 31.10.2016 | FR | 02.11.2016 | IS | 13.11.2016 | PT | 14.11.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/45] | HU | 16.10.2013 | |
CY | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
MK | 13.07.2016 | ||
MT | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
TR | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IE | 16.10.2016 | ||
LU | 16.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
FR | 02.11.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Frühere [2018/32] | HU | 16.10.2013 | |
CY | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
MK | 13.07.2016 | ||
MT | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IE | 16.10.2016 | ||
LU | 16.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
FR | 02.11.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 16.10.2013 | |
CY | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
MK | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IE | 16.10.2016 | ||
LU | 16.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
FR | 02.11.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Frühere [2017/51] | CZ | 13.07.2016 | |
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IE | 16.10.2016 | ||
LU | 16.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
FR | 02.11.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Frühere [2017/42] | CZ | 13.07.2016 | |
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
LU | 16.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
FR | 02.11.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Frühere [2017/37] | CZ | 13.07.2016 | |
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
FR | 02.11.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Frühere [2017/35] | CZ | 13.07.2016 | |
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
FR | 02.11.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Frühere [2017/34] | CZ | 13.07.2016 | |
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
FR | 02.11.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Frühere [2017/31] | CZ | 13.07.2016 | |
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Frühere [2017/13] | ES | 13.07.2016 | |
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Frühere [2017/11] | ES | 13.07.2016 | |
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Frühere [2017/10] | FI | 13.07.2016 | |
HR | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
Frühere [2017/09] | FI | 13.07.2016 | |
LT | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
Frühere [2017/07] | LT | 13.07.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]EP2366272 (KEMPER GMBH MASCHF [DE]) [YD] 1,4 * the whole document *; | [Y]DE1482912 (TEXAS INDUSTRIES INC) [Y] 1,4 * figures 1-4,6,7; claim 1 * * page 10, paragraph 3 - page 11, paragraph 1 *; | [A]DE102005004004 (KRONE BERNARD MASCHF GMBH [DE]) [A] 1 * paragraph [0037]; figures 1-3 *; | [A]EP0992187 (KEMPER GMBH MASCHF [DE]) [A] 1 * figures 1-7 * | vom Anmelder | EP2366272 |