10.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] |
03.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] |
26.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.07.2020 [2020/31] |
19.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.07.2020 [2020/30] |
13.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.04.2020 [2020/16] |
17.01.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.02.2020 [2020/08] |
15.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.12.2019 [2019/51] |
25.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.11.2019 [2019/48] |
30.08.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.10.2019 [2019/40] |
19.07.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.08.2019 [2019/34] |
12.07.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.08.2019 [2019/33] |
24.05.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.06.2019 [2019/26] |
01.03.2019 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 03.04.2019 [2019/14] |
15.02.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.03.2019 [2019/12] |
01.02.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.03.2019 [2019/10] |
25.01.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.02.2019 [2019/09] |
18.01.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.02.2019 [2019/08] |
14.12.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.01.2019 [2019/03] |
23.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.12.2018 [2018/52] |
16.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.12.2018 [2018/51] |
09.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.12.2018 [2018/50] |
02.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.12.2018 [2018/49] |
19.10.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] |
21.09.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.10.2018 [2018/43] |
23.03.2018 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 25.04.2018 [2018/17] |
16.03.2018 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
13.03.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
13.03.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
25.11.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
08.11.2017 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
14.11.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.11.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
28.11.2014 |
Änderung - benannte Staaten |
veröffentlicht am 31.12.2014 [2015/01] |
28.11.2014 |
Änderung - Prüfungsantrag |
veröffentlicht am 31.12.2014 [2015/01] |
25.11.2014 |
Änderung durch den Anmelder |
|
20.05.2014 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 21.05.2014 [2014/21] |
18.04.2014 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 21.05.2014 [2014/21] |