EP2738099 - PILOTENASSISTENZSYSTEM FÜR EIN LUFTFAHRZEUG BEI STRÖMUNGSABRISS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2014/23] | Pilotenassistenzsystem für Luftfahrzeug bei Strömungsabriss | ||
[2019/31] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.11.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.12.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.07.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.06.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Airbus 1, Rond-Point Maurice Bellonte 31700 Blagnac / FR | [2014/23] | Erfinder | 01 /
Nelson, Harry 2, chemin du Collège 31820 Pibrac / FR | [2014/23] | Vertreter | Augarde, Eric, et al Brevalex 56 Boulevard de l'Embouchure Bât. B B.P. 27519 31075 Toulouse Cedex 2 / FR | [2020/01] |
Frühere [2014/23] | Augarde, Eric, et al Brevalex 56, boulevard de l'Embouchure B.P. 27519 31075 Toulouse Cedex 2 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13194704.6 | 27.11.2013 | [2014/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20120061446 | 30.11.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1261446 | [2014/23] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2738099 | Datum: | 04.06.2014 | Sprache: | FR | [2014/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2738099 | Datum: | 01.01.2020 | Sprache: | FR | [2020/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.01.2014 | Klassifikation | IPC: | B64D43/02, G01C23/00, G05D1/06 | [2014/23] | CPC: |
B64D43/02 (EP,US);
G01C23/00 (EP,US);
G01C23/005 (EP,US);
G05D1/0816 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/01] |
Frühere [2014/23] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PILOTENASSISTENZSYSTEM FÜR EIN LUFTFAHRZEUG BEI STRÖMUNGSABRISS | [2019/31] | Englisch: | PILOT SUPPORT SYSTEM OF AN AIRCRAFT DURING STALL | [2019/31] | Französisch: | AIDE AU PILOTAGE D'UN AÉRONEF EN SITUATION DE DÉCROCHAGE | [2019/31] |
Frühere [2014/23] | Pilotenassistenzsystem für Luftfahrzeug bei Strömungsabriss | ||
Frühere [2014/23] | Pilot support system of an aircraft during stall | ||
Frühere [2014/23] | Aide au pilotage d'un aéronef en situation de décrochage | Prüfungsverfahren | 26.11.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.11.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/02] | 04.06.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.10.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.11.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.05.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.07.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.10.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.10.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.10.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.06.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 02.10.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.11.2013 | AL | 01.01.2020 | AT | 01.01.2020 | CY | 01.01.2020 | CZ | 01.01.2020 | DK | 01.01.2020 | EE | 01.01.2020 | ES | 01.01.2020 | FI | 01.01.2020 | HR | 01.01.2020 | IT | 01.01.2020 | LT | 01.01.2020 | LV | 01.01.2020 | MC | 01.01.2020 | MK | 01.01.2020 | MT | 01.01.2020 | NL | 01.01.2020 | PL | 01.01.2020 | RO | 01.01.2020 | RS | 01.01.2020 | SE | 01.01.2020 | SI | 01.01.2020 | SK | 01.01.2020 | SM | 01.01.2020 | TR | 01.01.2020 | BG | 01.04.2020 | NO | 01.04.2020 | GR | 02.04.2020 | IS | 01.05.2020 | PT | 27.05.2020 | [2022/31] |
Frühere [2022/30] | HU | 27.11.2013 | |
AL | 01.01.2020 | ||
AT | 01.01.2020 | ||
CY | 01.01.2020 | ||
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
MC | 01.01.2020 | ||
MT | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
TR | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 27.11.2013 | |
AT | 01.01.2020 | ||
CY | 01.01.2020 | ||
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
MC | 01.01.2020 | ||
MT | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
TR | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AT | 01.01.2020 | |
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
MC | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
TR | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2021/31] | AT | 01.01.2020 | |
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
MC | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 01.01.2020 | |
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/50] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/49] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/48] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/47] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/40] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/39] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/38] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/37] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/36] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/35] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
Frühere [2020/33] | NL | 01.01.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]EP0224278 (BOEING CO [US]) [X] 1-3,9,11,12 * column 1, lines 4-10 * * column 2, line 48 - column 4, line 5 * * column 5, line 3 - column 11, line 7 * * figures 1-7 * [I] 4-8,10; | [A]EP0545473 (BOEING CO [US]) [A] 1,6,9-12 * page 3, lines 3,4 * * page 4, lines 12-44 * * page 5, line 8 - page 6, line 17 * * page 8, line 44 - page 9, line 18 * * figures 1-11 *; | [A]US2011172855 (MARSTALL JERRY LEE [US], et al) [A] 1,7 * paragraphs [0011] , [0012] , [0022] - [0114] ** figures 1-12 *; | [A]US2011205090 (MARSTALL JERRY LEE [US], et al) [A] 1,7 * paragraphs [0043] , [0056] - [0123] * * figures 5-16 * |