Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9064752 | Globale Akte | 23.06.2015 | B2 | US2015001543 | 01.01.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | KR20130075901 | 28.06.2013 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR102081599B | Globale Akte | 26.02.2020 | B1 | KR20150002276 | 07.01.2015 | A | Prioritätsnummer | Datum | KR20130075901 | 28.06.2013 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP5706510B | Globale Akte | 22.04.2015 | B2 | JP2015011341 | 19.01.2015 | A | Prioritätsnummer | Datum | KR20130075901 | 28.06.2013 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN104252075B | Globale Akte | 09.03.2018 | B | CN104252075 | 31.12.2014 | A | Prioritätsnummer | Datum | KR20130075901 | 28.06.2013 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2818917 | Globale Akte | 14.02.2018 | B1 | EP2818917 | 31.12.2014 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | KR20130075901 | 28.06.2013 |