EP2818917 - Array-Substrat für Flüssigkristallanzeige und Verfahren zur Herstellung davon [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.12.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.01.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Display Co., Ltd. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [2015/01] | Erfinder | 01 /
Moon, Tae-Hyoung 301-401, Daehwamaeul 3danji Apt. Daehwa-dong Ilsanseo-gu Goyang-si Gyeonggi-do 411-764 / KR | 02 /
Song, Tae-Joon 1001-604, Dongyang n partworld merdiang Apt. 10danji, Garam maeul Wadong-ri, Gyoha-eup Paju-si Gyeonggi-do 413-833 / KR | 03 /
Lee, Kyu-Hwang 101-1903, Ssangyong Apt. Garak2-dong Songpa-gu Seoul 138-747 / KR | 04 /
Lee, Kyung-Ha 595-1, Uman-dong Paldal-gu Suwon-si Gyeonggi-do 442-190 / KR | [2018/07] |
Frühere [2015/01] | 01 /
Moon, Tae-Hyoung 301-401, Daehwamaeul 3danji Apt. Daehwa-dong Ilsanseo-gu Goyang-si 411-764 Gyeonggi-do / KR | ||
02 /
Song, Tae-Joon 1001-604, Dongyang n partworld merdiang Apt. 10danji, Garam maeul Wadong-ri, Gyoha-eup Paju-si 413-833 Gyeonggi-do / KR | |||
03 /
Lee, Kyu-Hwang 101-1903, Ssangyong Apt. Garak2-dong Songpa-gu 138-747 Seoul / KR | |||
04 /
Lee, Kyung-Ha 595-1, Uman-dong Paldal-gu Suwon-si 442-190 Gyeonggi-do / KR | Vertreter | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Am Brauhaus 8 01099 Dresden / DE | [2018/07] |
Frühere [2015/01] | Viering, Jentschura & Partner Patent- und Rechtsanwälte Am Brauhaus 8 01099 Dresden / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13195263.2 | 02.12.2013 | [2015/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20130075901 | 28.06.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20130075901 | [2015/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2818917 | Datum: | 31.12.2014 | Sprache: | EN | [2015/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2818917 | Datum: | 14.02.2018 | Sprache: | EN | [2018/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.11.2014 | Klassifikation | IPC: | G02F1/1362 | [2015/01] | CPC: |
G02F1/136286 (EP,US);
G02F1/136 (KR);
H01L27/1244 (US);
H01L27/1259 (US);
G02F1/136295 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Array-Substrat für Flüssigkristallanzeige und Verfahren zur Herstellung davon | [2015/01] | Englisch: | Array substrate for liquid crystal display and method of fabricating the same | [2015/01] | Französisch: | Substrat de réseau pour dispositif d'affichage à cristaux liquides et son procédé de fabrication | [2015/01] | Prüfungsverfahren | 02.12.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2015/01] | 26.03.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.07.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.11.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.08.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.12.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.12.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.12.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.07.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 15.11.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.12.2013 | AL | 14.02.2018 | AT | 14.02.2018 | CY | 14.02.2018 | CZ | 14.02.2018 | DK | 14.02.2018 | EE | 14.02.2018 | ES | 14.02.2018 | FI | 14.02.2018 | HR | 14.02.2018 | IT | 14.02.2018 | LT | 14.02.2018 | LV | 14.02.2018 | MC | 14.02.2018 | MK | 14.02.2018 | PL | 14.02.2018 | PT | 14.02.2018 | RO | 14.02.2018 | RS | 14.02.2018 | SE | 14.02.2018 | SI | 14.02.2018 | SK | 14.02.2018 | SM | 14.02.2018 | TR | 14.02.2018 | BG | 14.05.2018 | NO | 14.05.2018 | GR | 15.05.2018 | IS | 14.06.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 02.12.2013 | |
AL | 14.02.2018 | ||
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
MK | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
PT | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 02.12.2013 | |
AL | 14.02.2018 | ||
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
PT | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2020/28] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
PT | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2019/13] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
IT | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/36] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CY | 14.02.2018 | |
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US2012007091 (LEE JUNGIL [KR], et al) [X] 1,2,6-8,15 * and the corresponding text passages;; figures 3, 4A-E * [Y] 3-5,9-14; | [Y]JPH0385530 (SHARP KK) [Y] 3,4,10,12 * abstract *; | [Y]US2009236627 (KIM JANG-SUB [KR], et al) [Y] 5,14 * and the corresponding text passages;; figure 7 *; | [Y]US2008314628 (SONG KI YONG [KR], et al) [Y] 9,11,13 * and the corresponding text passages;; figure 2 * |