EP2742887 - System für Spannungs- und Strommessung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2014/25] | System und Verfahren für Spannungs- und Strommessung | ||
[2015/12] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.07.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Covidien LP 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048 / US | [2014/25] | Erfinder | 01 /
Gilbert, James A. 1275 Albion Road Boulder, 80305 / US | [2014/25] | Vertreter | Soames, Candida Jane, et al Maschio & Soames IP Limited 30 Carlton Crescent Southampton SO15 2EW / GB | [N/P] |
Frühere [2015/38] | Soames, Candida Jane, et al Maschio & Soames IP Limited 20 Carlton Crescent Southampton, SO15 2ET / GB | ||
Frühere [2014/25] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13196199.7 | 09.12.2013 | [2014/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261738045P | 17.12.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261738045 P | US201314069610 | 01.11.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201314069610 | [2014/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2742887 | Datum: | 18.06.2014 | Sprache: | EN | [2014/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2742887 | Datum: | 16.09.2015 | Sprache: | EN | [2015/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.04.2014 | Klassifikation | IPC: | A61B18/12, G01R15/18 | [2014/25] | CPC: |
G01R15/181 (EP,US);
G01R19/28 (US);
G01R1/20 (US);
A61B18/1206 (EP,US);
A61B18/1402 (EP,US);
A61B18/1445 (EP,US);
A61B2018/00827 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/38] |
Frühere [2014/25] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | System für Spannungs- und Strommessung | [2015/12] | Englisch: | System for voltage and current sensing | [2015/12] | Französisch: | Système de détection de courant et de tension électrique | [2015/12] |
Frühere [2014/25] | System und Verfahren für Spannungs- und Strommessung | ||
Frühere [2014/25] | System and method for voltage and current sensing | ||
Frühere [2014/25] | Système et procédé de détection de courant et de tension | Prüfungsverfahren | 11.12.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/04] | 17.12.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.04.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.08.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.08.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.08.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.04.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 17.06.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/34] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 09.12.2013 | AL | 16.09.2015 | AT | 16.09.2015 | BE | 16.09.2015 | BG | 16.09.2015 | CY | 16.09.2015 | CZ | 16.09.2015 | DK | 16.09.2015 | EE | 16.09.2015 | ES | 16.09.2015 | FI | 16.09.2015 | HR | 16.09.2015 | IT | 16.09.2015 | LT | 16.09.2015 | LV | 16.09.2015 | MC | 16.09.2015 | MK | 16.09.2015 | MT | 16.09.2015 | NL | 16.09.2015 | PL | 16.09.2015 | RO | 16.09.2015 | RS | 16.09.2015 | SE | 16.09.2015 | SI | 16.09.2015 | SK | 16.09.2015 | SM | 16.09.2015 | TR | 16.09.2015 | IE | 09.12.2015 | LU | 09.12.2015 | NO | 16.12.2015 | GR | 17.12.2015 | IS | 16.01.2016 | PT | 18.01.2016 | [2018/47] |
Frühere [2018/45] | HU | 09.12.2013 | |
AT | 16.09.2015 | ||
BE | 16.09.2015 | ||
BG | 16.09.2015 | ||
CY | 16.09.2015 | ||
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
MK | 16.09.2015 | ||
MT | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
SM | 16.09.2015 | ||
TR | 16.09.2015 | ||
IE | 09.12.2015 | ||
LU | 09.12.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 09.12.2013 | |
AT | 16.09.2015 | ||
BE | 16.09.2015 | ||
BG | 16.09.2015 | ||
CY | 16.09.2015 | ||
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
MK | 16.09.2015 | ||
MT | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
SM | 16.09.2015 | ||
IE | 09.12.2015 | ||
LU | 09.12.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Frühere [2017/39] | HU | 09.12.2013 | |
AT | 16.09.2015 | ||
BE | 16.09.2015 | ||
BG | 16.09.2015 | ||
CY | 16.09.2015 | ||
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
MT | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
IE | 09.12.2015 | ||
LU | 09.12.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 16.09.2015 | |
BE | 16.09.2015 | ||
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
IE | 09.12.2015 | ||
LU | 09.12.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Frühere [2016/49] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
IE | 09.12.2015 | ||
LU | 09.12.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Frühere [2016/45] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
IE | 09.12.2015 | ||
LU | 09.12.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Frühere [2016/39] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
LU | 09.12.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Frühere [2016/34] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
LU | 09.12.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Frühere [2016/33] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Frühere [2016/23] | CZ | 16.09.2015 | |
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
Frühere [2016/22] | CZ | 16.09.2015 | |
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
Frühere [2016/21] | ES | 16.09.2015 | |
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
Frühere [2016/20] | ES | 16.09.2015 | |
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
Frühere [2016/14] | FI | 16.09.2015 | |
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
Frühere [2016/10] | FI | 16.09.2015 | |
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
Frühere [2016/09] | FI | 16.09.2015 | |
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
Frühere [2016/08] | LT | 16.09.2015 | |
NO | 16.12.2015 | ||
Frühere [2016/07] | LT | 16.09.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO0072027 (ARBEITSGEMEINSCHAFT PROF HUGEL [CH], et al) [A] 1-15 * abstract ** pages 6-16 *; | [XA]US2004178875 (SAITO MINORU [JP]) [X] 1-3,5,6,10-12,14 * abstract * * paragraphs [0020] , [0043] - [0046] - [0078] - [0084] * [A] 4,7-9,13,15; | [A]US2004257061 (GEORGE DE BUDA ERIC [CA]) [A] 1-15 * abstract * * paragraphs [0030] - [0033] - [0041] - [0043] *; | [A]EP2281521 (TYCO HEALTHCARE [US]) [A] 1-15 * abstract * * paragraphs [0027] - [0040] * |