EP2762733 - Befestigungselement [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.12.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Magna Exteriors (Germany) GmbH Industriestraße 66280 Sulzbach / DE | [2017/13] |
Frühere [2014/32] | Für alle benannten Staaten Decoma (Germany) GmbH Justus-von-Liebig-Strasse 5 66280 Sulzbach / Saar / DE | Erfinder | 01 /
Huttenlocher, Marc Im Hirschgässle 1 72622 Nürtingen / DE | 02 /
Hartmann, Hans-Jürgen Ritterstraße 30 55743 Idar-Oberstein / DE | [2014/32] | Vertreter | Rausch, Gabriele Magna International (Germany) GmbH Kurfürst-Eppstein-Ring 11 63877 Sailauf / DE | [2014/32] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13197189.7 | 13.12.2013 | [2014/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201310201561 | 30.01.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102013201561 | [2014/32] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2762733 | Datum: | 06.08.2014 | Sprache: | DE | [2014/32] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2762733 | Datum: | 26.07.2017 | Sprache: | DE | [2017/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2762733 | Datum: | 15.05.2019 | Sprache: | DE | [2019/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.06.2017 | Klassifikation | IPC: | F16B5/06, F16B5/12 | [2014/32] | CPC: |
F16B5/126 (EP);
F16B5/0628 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/32] |
Frühere [2014/32] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Befestigungselement | [2014/32] | Englisch: | Fastening element | [2014/32] | Französisch: | Elément de fixation | [2014/32] | Prüfungsverfahren | 30.06.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.06.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/32] | 12.12.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.02.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.06.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.07.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.01.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.04.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.04.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.04.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.12.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 18.02.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.12.2013 | AL | 15.05.2019 | CY | 15.05.2019 | CZ | 15.05.2019 | DK | 15.05.2019 | EE | 15.05.2019 | ES | 15.05.2019 | FI | 15.05.2019 | HR | 15.05.2019 | IT | 15.05.2019 | LT | 15.05.2019 | LV | 15.05.2019 | MC | 15.05.2019 | MK | 15.05.2019 | MT | 15.05.2019 | NL | 15.05.2019 | PL | 15.05.2019 | RO | 15.05.2019 | RS | 15.05.2019 | SE | 15.05.2019 | SI | 15.05.2019 | SK | 15.05.2019 | SM | 15.05.2019 | TR | 15.05.2019 | BG | 15.08.2019 | NO | 15.08.2019 | GR | 16.08.2019 | IS | 15.09.2019 | PT | 15.09.2019 | AT | 13.12.2019 | IE | 13.12.2019 | LU | 13.12.2019 | BE | 31.12.2019 | CH | 31.12.2019 | LI | 31.12.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 13.12.2013 | |
AL | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
MT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
AT | 13.12.2019 | ||
IE | 13.12.2019 | ||
LU | 13.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 13.12.2013 | |
AL | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
AT | 13.12.2019 | ||
IE | 13.12.2019 | ||
LU | 13.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 15.05.2019 | |
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
AT | 13.12.2019 | ||
IE | 13.12.2019 | ||
LU | 13.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 15.05.2019 | |
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
AT | 13.12.2019 | ||
IE | 13.12.2019 | ||
LU | 13.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
IE | 13.12.2019 | ||
LU | 13.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
IE | 13.12.2019 | ||
LU | 13.12.2019 | ||
Frühere [2020/39] | AL | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 15.05.2019 | |
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 15.05.2019 | |
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 15.05.2019 | |
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 15.05.2019 | |
FI | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 15.05.2019 | |
FI | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]DE19649977 (MAGNA REFLEX HOLDING GMBH [DE]) [X] 1,2,5,6,8 * Spalte 2, Linie 14-15; Spalte 2, Linie 30-32;; figures 1-4 * [I] 3,4,7,9,10; | [A]DE102005044277 (DAIMLER CHRYSLER AG [DE]) [A] 7* Absatz 23;; figure 5 *; | [AD]DE202010008360U (WILKHAHN WILKENING & HAHNE [DE]) [AD] 9,10 * Asatz 29;; figure Figur 2 * |