EP2744153 - System und Verfahren zur Steuerung von Umgebungsvorrichtungen, auf Grundlage der Topologie [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.09.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.10.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.06.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.12.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 24.08.2022 [2022/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742 / KR | [2020/46] |
Frühere [2014/25] | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742 / KR | Erfinder | 01 /
Jeong, Hee-seok Apt. 303 24B-16L Gokbanjeong-dong Gwonseon-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 02 /
Choi, Yong-jin Apt. 202 Oryun Villa 374-5 Gil-dong Gangdong-gu Seoul / KR | [2014/25] | Vertreter | HGF HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [N/P] |
Frühere [2020/46] | HGF 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | ||
Frühere [2014/25] | Gover, Richard Paul HGF Limited Saviour House 9 St Saviourgate York YO1 8NQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13197380.2 | 16.12.2013 | [2014/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20120147724 | 17.12.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20120147724 | KR20130054008 | 13.05.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20130054008 | [2014/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2744153 | Datum: | 18.06.2014 | Sprache: | EN | [2014/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2744153 | Datum: | 08.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2744153 | Datum: | 11.11.2020 | Sprache: | EN | [2020/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.09.2014 | Klassifikation | IPC: | H04L12/28 | [2014/26] | CPC: |
H04L12/2809 (EP,US);
H04L41/0803 (US);
H04L12/2816 (EP,US);
H04L12/282 (EP,US);
H04L12/2827 (US);
H04L41/08 (EP,US);
H04L41/082 (US);
H04L67/1091 (EP,US);
G05B15/00 (US);
H04L12/2814 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | System und Verfahren zur Steuerung von Umgebungsvorrichtungen, auf Grundlage der Topologie | [2014/25] | Englisch: | System and method of controlling surrounding devices, based on topology | [2014/25] | Französisch: | Système et procédé de commande de dispositifs environnants, sur la base de topologie | [2014/25] | Prüfungsverfahren | 07.04.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.04.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/20] | 17.12.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.04.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.07.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.10.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.10.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 01.10.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.12.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 12.08.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.12.2013 | AL | 11.11.2020 | AT | 11.11.2020 | CY | 11.11.2020 | CZ | 11.11.2020 | DK | 11.11.2020 | EE | 11.11.2020 | ES | 11.11.2020 | FI | 11.11.2020 | HR | 11.11.2020 | IT | 11.11.2020 | LT | 11.11.2020 | LV | 11.11.2020 | MC | 11.11.2020 | MK | 11.11.2020 | MT | 11.11.2020 | PL | 11.11.2020 | RO | 11.11.2020 | RS | 11.11.2020 | SE | 11.11.2020 | SI | 11.11.2020 | SK | 11.11.2020 | SM | 11.11.2020 | TR | 11.11.2020 | IE | 16.12.2020 | LU | 16.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2020 | LI | 31.12.2020 | BG | 11.02.2021 | NO | 11.02.2021 | GR | 12.02.2021 | IS | 11.03.2021 | PT | 11.03.2021 | [2022/34] |
Frühere [2022/32] | HU | 16.12.2013 | |
AL | 11.11.2020 | ||
AT | 11.11.2020 | ||
CY | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
ES | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
MK | 11.11.2020 | ||
MT | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SI | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
TR | 11.11.2020 | ||
IE | 16.12.2020 | ||
LU | 16.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 16.12.2013 | |
AL | 11.11.2020 | ||
AT | 11.11.2020 | ||
CY | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
ES | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
MT | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SI | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
TR | 11.11.2020 | ||
IE | 16.12.2020 | ||
LU | 16.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
ES | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SI | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
TR | 11.11.2020 | ||
IE | 16.12.2020 | ||
LU | 16.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
ES | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SI | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
IE | 16.12.2020 | ||
LU | 16.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
ES | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SI | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
IE | 16.12.2020 | ||
LU | 16.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
ES | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SI | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
IE | 16.12.2020 | ||
LU | 16.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
ES | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SI | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
IE | 16.12.2020 | ||
LU | 16.12.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SI | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
IE | 16.12.2020 | ||
LU | 16.12.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
IT | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
IE | 16.12.2020 | ||
LU | 16.12.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/47] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
IE | 16.12.2020 | ||
LU | 16.12.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
IE | 16.12.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 11.11.2020 | |
AT | 11.11.2020 | ||
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/40] | AT | 11.11.2020 | |
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
MC | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 11.11.2020 | |
CZ | 11.11.2020 | ||
DK | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AT | 11.11.2020 | |
CZ | 11.11.2020 | ||
EE | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/35] | AT | 11.11.2020 | |
CZ | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RO | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SK | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/34] | AT | 11.11.2020 | |
CZ | 11.11.2020 | ||
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/33] | AT | 11.11.2020 | |
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LT | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/32] | AT | 11.11.2020 | |
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
SM | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AT | 11.11.2020 | |
FI | 11.11.2020 | ||
HR | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AT | 11.11.2020 | |
FI | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
PL | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
IS | 11.03.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/24] | AT | 11.11.2020 | |
FI | 11.11.2020 | ||
LV | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
BG | 11.02.2021 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/23] | FI | 11.11.2020 | |
LV | 11.11.2020 | ||
RS | 11.11.2020 | ||
SE | 11.11.2020 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
GR | 12.02.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/22] | FI | 11.11.2020 | |
RS | 11.11.2020 | ||
NO | 11.02.2021 | ||
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 11.11.2020 | |
PT | 11.03.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 11.11.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]US2007226346 (HYVARINEN MIKKO A [FI], et al) [X] 1-3,8,9,12-14 * figures 1-3 * * paragraph [0007] * * paragraphs [0014] - [0021] * [Y] 6,10 [I] 4,5,7,11; | [A]US2009083374 (SAINT CLAIR GORDON [US]) [A] 1-14 * figures 1,2 ** paragraphs [0030] - [0036] *; | [Y]US2012060151 (OH JUNG HWAN [KR], et al) [Y] 6,10 * paragraphs [0012] - [0032] * |