EP2743420 - Lärmschutzplatte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.08.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.08.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.09.2016 [2016/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Saint-Gobain Placo SAS 34 Avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes / FR | [2014/25] | Erfinder | 01 /
Hotchin, Glen 29 Flint Lane Barrow upon Soar, Loughborough LE12 8GS / GB | 02 /
Jones, Nicholas 14 Mere Road Waltham on the Wolds Melton Mowbray, Leicestershire LE14 4AL / GB | [2014/25] | Vertreter | Pugsley, Victoria Antonietta Chapman IP Kings Park House 22 Kings Park Road Southampton SO15 2AT / GB | [N/P] |
Frühere [2014/25] | Pugsley, Victoria Antonietta Chapman Molony 18 Staple Gardens Winchester SO23 8SR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13290133.1 | 11.06.2013 | [2014/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20120290435 | 12.12.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 12290435 | [2014/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2743420 | Datum: | 18.06.2014 | Sprache: | EN | [2014/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.11.2013 | Klassifikation | IPC: | E04B1/86, E04C2/04, E04C2/26, B32B5/02, B32B13/12, B32B13/14 | [2014/25] | CPC: |
B32B13/12 (EP,US);
E04B1/8409 (US);
B32B13/14 (EP,US);
B32B27/20 (EP,US);
B32B27/304 (EP,US);
B32B27/32 (EP,US);
E04B1/86 (EP,US);
E04B2/7409 (EP,US);
E04B2/7457 (EP,US);
E04C2/26 (EP,US);
E04C2/46 (US);
E04C2/52 (US);
B32B2260/046 (US);
B32B2262/101 (EP,US);
B32B2307/102 (EP,US);
B32B2307/51 (EP,US);
B32B2607/00 (EP,US);
E04B2001/8461 (EP,US);
E04B2103/04 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/25] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Lärmschutzplatte | [2014/25] | Englisch: | Soundproofing panel | [2014/25] | Französisch: | Panneau d'isolation phonique | [2014/25] | Prüfungsverfahren | 17.12.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/05] | 14.04.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.09.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.03.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/36] | 14.04.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2016/36] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.09.2015 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 14.04.2015 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 14.04.2015 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 07.05.2015 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US3350257 (HOURIGAN DANIEL P, et al) [X] 14 * column 1, line 66 - column 2, line 64; figure 1 * [A] 1-4,6-13; | [XA]GB1489825 (PROCTOR & CO A) [X] 14 * page 1, line 37 - page 2, line 22; figure 1 *[A] 1-4,6-13; | [XA]EP1251215 (G P GYPSUM CORP [US]) [X] 14 * paragraph [0023] - paragraph [0066]; figures 1-3 * [A] 1-4,6-13; | [XI] - CSTB [FR], "Document Technique d'Application : KNAUF BA25-BA18", (20100728), URL: http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ090884_V1.pdf, (20131029), XP055085877 [X] 1,2,4,6,9,11,12,14 * pages 4,5, paragraph 4.5; tables 4,5 * * page 8, paragraph 10.4 * [I] 3,7,8,10,13 | vom Anmelder | WO2008124672 |