EP2789864 - Schraube [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 13.07.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.06.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 27.07.2022 [2022/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SG Holding UG Rennefeldstrasse 4 30952 Ronnenberg / DE | [2014/42] | Erfinder | 01 /
Göttlich, Harald Natelsheideweg 109a 30900 Wedemark / DE | [2014/48] |
Frühere [2014/42] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | (deleted) | [N/P] |
Frühere [2014/42] | Scheffler, Jörg Patentanwaltskanzlei Scheffler Arnswaldtstraße 31 30159 Hannover / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13401026.3 | 15.03.2013 | [2014/42] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2789864 | Datum: | 15.10.2014 | Sprache: | DE | [2014/42] | Art: | A8 Berichtigte Patentanmeldung | Nr.: | EP2789864 | Datum: | 26.11.2014 | [2014/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2789864 | Datum: | 14.09.2016 | Sprache: | DE | [2016/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.08.2013 | Klassifikation | IPC: | F16B13/14, F16B25/00, F16B33/02 | [2014/42] | CPC: |
F16B13/141 (EP);
F16B25/0026 (EP);
F16B25/0068 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/22] |
Frühere [2014/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schraube | [2014/42] | Englisch: | Screw | [2014/42] | Französisch: | Vis | [2014/42] | Prüfungsverfahren | 02.04.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.04.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/22] | 01.04.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.08.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.08.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.08.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.04.2016 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
13.06.2017
ADMISSIBLE TOGE Dübel GmbH & Co. KG Illesheimerstrasse 10 90431 Nürnberg / DE Vertreter des Einsprechenden Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, et al, et al Königstraße 2 90402 Nürnberg / DE | [2017/29] | 21.07.2017 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 29.03.2018 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 08.04.2018 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2018/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.03.2013 | AL | 14.09.2016 | CY | 14.09.2016 | CZ | 14.09.2016 | DK | 14.09.2016 | EE | 14.09.2016 | ES | 14.09.2016 | FI | 14.09.2016 | HR | 14.09.2016 | IT | 14.09.2016 | LT | 14.09.2016 | LV | 14.09.2016 | MC | 14.09.2016 | MK | 14.09.2016 | MT | 14.09.2016 | NL | 14.09.2016 | PL | 14.09.2016 | RO | 14.09.2016 | RS | 14.09.2016 | SE | 14.09.2016 | SI | 14.09.2016 | SK | 14.09.2016 | SM | 14.09.2016 | TR | 14.09.2016 | BG | 14.12.2016 | NO | 14.12.2016 | GR | 15.12.2016 | IS | 14.01.2017 | PT | 16.01.2017 | IE | 15.03.2017 | LU | 15.03.2017 | BE | 31.03.2017 | CH | 31.03.2017 | LI | 31.03.2017 | AT | 15.03.2018 | [2022/30] |
Frühere [2022/26] | AL | 14.09.2016 | |
CY | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
MK | 14.09.2016 | ||
MT | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
TR | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 15.03.2017 | ||
LU | 15.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
AT | 15.03.2018 | ||
Frühere [2020/21] | AL | 14.09.2016 | |
CY | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
MK | 14.09.2016 | ||
MT | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 15.03.2017 | ||
LU | 15.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
AT | 15.03.2018 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 14.09.2016 | |
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
MK | 14.09.2016 | ||
MT | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 15.03.2017 | ||
LU | 15.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
AT | 15.03.2018 | ||
Frühere [2019/46] | AL | 14.09.2016 | |
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
MT | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 15.03.2017 | ||
LU | 15.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
AT | 15.03.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 14.09.2016 | |
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
MT | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 15.03.2017 | ||
LU | 15.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 14.09.2016 | |
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
MT | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 15.03.2017 | ||
LU | 15.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/24] | CZ | 14.09.2016 | |
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 15.03.2017 | ||
LU | 15.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/13] | CZ | 14.09.2016 | |
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
IE | 15.03.2017 | ||
LU | 15.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/10] | CZ | 14.09.2016 | |
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
LU | 15.03.2017 | ||
Frühere [2017/52] | CZ | 14.09.2016 | |
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2017/34] | CZ | 14.09.2016 | |
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2017/32] | CZ | 14.09.2016 | |
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2017/13] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
Frühere [2017/11] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
Frühere [2017/10] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
RS | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
Frühere [2017/09] | FI | 14.09.2016 | |
LT | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
Frühere [2017/07] | LT | 14.09.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP2098736 (CCG CONCEPT CONSULTING GMBH [DE]) [X] 1-12 * paragraph [0032] - paragraph [0044]; figures 1,2 *; | [X]US2005129484 (HUANG PAN-CHING [TW]) [X] 1-3 * paragraph [0021] - paragraph [0027]; figures 1-10 *; | [X]GB2455533 (EXCALIBUR SCREWBOLTS LTD [GB]) [X] 1-3 * page 12, line 17 - page 16, line 5; figures 1-6 *; | [X]EP2354572 (GOETTLICH HARALD [DE]) [X] 1-3 * paragraph [0007]; figure 1 * | vom Anmelder | DE19820671 | DE19944602 | DE10311471 | EP0955476 | EP0199671 | Einspruch | EP2789864 | EP2354572 | US3897713 | DE20206589U | EP0955476 | DE2843038 | DE69920371T | WO2012152237 | EP2581611 |