EP2767792 - Wärmetauscher und Verfahren zu dessen Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.12.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.12.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.01.2016 [2016/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten S.C. Kober Srl Strada Uzinei, nr. 2 Comuna Dumbrava Rosie 617410 Jud. Neamt / RO | [2014/34] | Erfinder | 01 /
Kober, Aurel Str. Argesului nr. 9 Jud. 610053 Neamt / RO | [2014/34] | Vertreter | Turcanu, Constantin Inventa - Patent and Trademark Agency 7 Corneliu Coposu Blvd. Bl. 104, 1st fl., App. 31 Bucharest 030606 / RO | [N/P] |
Frühere [2014/34] | Turcanu, Constantin Inventa - Patent and Trademark Agency 7 Corneliu Coposu Blvd. Bl. 104, 1st fl., App. 31 Bucharest 030606 / RO | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13464010.1 | 19.08.2013 | [2014/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | RO20130000152 | 14.02.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: RO 201300152 | [2014/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2767792 | Datum: | 20.08.2014 | Sprache: | EN | [2014/34] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2767792 | Datum: | 21.01.2015 | Sprache: | EN | [2015/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.01.2015 | Klassifikation | IPC: | F28F9/18, B23K3/06, F24H1/14, F28F21/06, F28F21/08, F28D7/16, F28F1/32, // B23K1/00, B23K1/008 | [2015/04] | CPC: |
F28D7/1684 (EP);
B23K1/0012 (EP);
B23K1/008 (EP);
F28D7/16 (EP);
F28F1/325 (EP);
F28F21/06 (EP);
|
Frühere IPC [2014/34] | F28F9/18, B23K3/06, F24H1/14, F28F21/06, F28F21/08, F28D7/16, F28F1/32 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/34] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wärmetauscher und Verfahren zu dessen Herstellung | [2014/34] | Englisch: | Heat exchanger and process of realizing thereof | [2014/34] | Französisch: | Échangeur de chaleur et son procédé de réalisation | [2014/34] | Prüfungsverfahren | 19.08.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/34] | 22.07.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/03] | 03.09.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/03] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2015 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]WO2009061085 (KYUNGDONG NAVIEN CO LTD [KR], et al) [X] 1-3,9 * paragraph [0015]; figures 2, 3(b) * [Y] 4-7,11 [I] 8,10; | [XYI]WO2009061087 (KYUNGDONG NAVIEN CO LTD [KR], et al) [X] 1,3 * figure 5 * [Y] 4-7 [I] 8; | [XYI]KR101147609B (CHO CHUL HWAN [KR], et al) [X] 1,3 * figure 5 * [Y] 4-7 [I] 8; | [XYI]DE2117222 (ROTTMANN, GERNOT) [X] 1-3,9 * figure 4; claim 3 * [Y] 4-7,11 [I] 8,11; | [XYI]EP2423634 (KYUNGDONG NAVIEN CO LTD [KR]) [X] 1,3 * figure 1 * [Y] 4-7 [I] 8; | [Y]FR2269054 (SUEDDEUTSCHE KUEHLER BEHR [DE]) [Y] 4,6 * figure 4 *; | [Y]EP2146173 (MAHLE INT GMBH [DE]) [Y] 5,7 * figures 2, 3 * | vom Anmelder | CA2759525 | WO2010123249 | KR20100002445 |