EP2802598 - PEPTIDE UND PEPTIDDERIVATE AUF XENINBASIS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.10.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.11.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL, IS | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten University Of Ulster Cromore Road Coleraine County Londonderry BT52 1SA / GB | [2014/47] | Erfinder | 01 /
GAULT, Victor Alan 14 Knockeden Close Ballymoney Antrim BT53 6UE Northern Ireland / GB | 02 /
IRWIN, Nigel 26 Hopefield Grove Portrush Portrush Antrim BT56 8QJ Northern Ireland / GB | 03 /
FLATT, Peter 45 Station Road Portstewart Co Londonderry Northern Ireland BT55 7HH / GB | [2017/49] |
Frühere [2014/47] | 01 /
GAULT, Victor Alan 14 Knockeden Close Ballymoney Antrim BT53 6UE Northern Ireland / GB | ||
02 /
IRWIN, Nigel 26 Hopefield Grove Portrush Portrush Antrim BT56 8QJ Northern Ireland / GB | |||
03 /
FLATT, Peter 8 Willan Drive Portrush Antrim BT56 8PU Northern Ireland / GB | Vertreter | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [2014/47] | Gardner, Rebecca Katherine Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13700347.1 | 14.01.2013 | [2017/49] | WO2013GB50069 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20120000509 | 12.01.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201200509 | GB20120007895 | 04.05.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201207895 | [2014/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013104929 | Datum: | 18.07.2013 | Sprache: | EN | [2013/29] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2802598 | Datum: | 19.11.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.07.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2802598 | Datum: | 06.12.2017 | Sprache: | EN | [2017/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.07.2013 | Klassifikation | IPC: | C07K14/47, A61K38/17, A61P3/10, A61P3/04 | [2014/47] | CPC: |
A61K38/1709 (EP,US);
A61K38/22 (US);
A61K45/06 (US);
A61P3/04 (EP);
A61P3/10 (EP);
C07K14/47 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/47] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PEPTIDE UND PEPTIDDERIVATE AUF XENINBASIS | [2014/47] | Englisch: | PEPTIDES AND PEPTIDE DERIVATIVES BASED ON XENIN | [2014/47] | Französisch: | PEPTIDES ET DÉRIVÉS PEPTIDIQUES À LA BASE DE XÉNINE | [2014/47] | Eintritt in die regionale Phase | 11.08.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.08.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.08.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.08.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/47] | 11.03.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.02.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.06.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.06.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.10.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.10.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.10.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.02.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 07.09.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.01.2013 | AL | 06.12.2017 | AT | 06.12.2017 | CY | 06.12.2017 | CZ | 06.12.2017 | EE | 06.12.2017 | ES | 06.12.2017 | FI | 06.12.2017 | HR | 06.12.2017 | LT | 06.12.2017 | LV | 06.12.2017 | MC | 06.12.2017 | MK | 06.12.2017 | NL | 06.12.2017 | PL | 06.12.2017 | PT | 06.12.2017 | RO | 06.12.2017 | RS | 06.12.2017 | SE | 06.12.2017 | SI | 06.12.2017 | SK | 06.12.2017 | SM | 06.12.2017 | TR | 06.12.2017 | LU | 14.01.2018 | MT | 14.01.2018 | BE | 31.01.2018 | CH | 31.01.2018 | LI | 31.01.2018 | BG | 06.03.2018 | NO | 06.03.2018 | GR | 07.03.2018 | IS | 06.04.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 14.01.2013 | |
AT | 06.12.2017 | ||
CY | 06.12.2017 | ||
CZ | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
MK | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
PT | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
TR | 06.12.2017 | ||
LU | 14.01.2018 | ||
MT | 14.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2020/28] | HU | 14.01.2013 | |
AT | 06.12.2017 | ||
CZ | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
PT | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
TR | 06.12.2017 | ||
LU | 14.01.2018 | ||
MT | 14.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
TR | 06.12.2017 | ||
LU | 14.01.2018 | ||
MT | 14.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
LU | 14.01.2018 | ||
MT | 14.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
LU | 14.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
LU | 14.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
LU | 14.01.2018 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/44] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/38] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CZ | 06.12.2017 | |
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/34] | ES | 06.12.2017 | |
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/24] | ES | 06.12.2017 | |
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/22] | ES | 06.12.2017 | |
FI | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
NO | 06.03.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2009108621 (UNIV WASHINGTON [US], et al) [A] 1-23 * the whole document *; | [T] - CHRISTINE M.A. MARTIN ET AL, "Degradation, insulin secretion, glucose-lowering and GIP additive actions of a palmitate-derivatised analogue of xenin-25", BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY, (20120801), vol. 84, no. 3, doi:10.1016/j.bcp.2012.04.015, ISSN 0006-2952, pages 312 - 319, XP055056479 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bcp.2012.04.015 | [A] - B. M. WICE ET AL, "Xenin-25 Potentiates Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide Action via a Novel Cholinergic Relay Mechanism", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, (20100625), vol. 285, no. 26, doi:10.1074/jbc.M110.129304, ISSN 0021-9258, pages 19842 - 19853, XP055056411 [A] 1-23 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M110.129304 | [A] - NIGEL IRWIN ET AL, "GIP(Lys 16 PAL) and GIP(Lys 37 PAL): Novel Long-Acting Acylated Analogues of Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide with Improved Antidiabetic Potential", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, (20060201), vol. 49, no. 3, doi:10.1021/jm0509997, ISSN 0022-2623, pages 1047 - 1054, XP055044385 [A] 1-23 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm0509997 |