EP2817589 - NEIGUNGSMESSER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.09.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 06.10.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Centre National de la Recherche Scientifique 3, rue Michel-Ange 75016 Paris / FR | Für alle benannten Staaten Université de Montpellier 163, rue Auguste Broussonnet 34090 Montpellier / FR | [2017/52] |
Frühere [2015/01] | Für alle benannten Staaten Centre National de la Recherche Scientifique 3, rue Michel-Ange 75016 Paris / FR | ||
Für alle benannten Staaten Université Montpellier 2 Sciences et Techniques Place Eugène Bataillon 34095 Montpellier Cedex 5 / FR | Erfinder | 01 /
CHERY, Jean 409 round du biou F-34980 St Clément de Rivière / FR | 02 /
COLLARD, Philippe 76 rue des Cétoines F-34090 Montpellier / FR | [2015/01] | Vertreter | Ipside 6, Impasse Michel Labrousse 31100 Toulouse / FR | [2017/45] |
Frühere [2015/01] | Pavageau, Sabrina Schmit-Chrétien SAS Parc de Basso Cambo West Park 4, rue Paul Mesplé 31100 Toulouse / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13704615.7 | 19.02.2013 | [2017/45] | WO2013EP53251 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20120051622 | 22.02.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1251622 | [2015/01] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013124261 | Datum: | 29.08.2013 | Sprache: | FR | [2013/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2817589 | Datum: | 31.12.2014 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 29.08.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2817589 | Datum: | 08.11.2017 | Sprache: | FR | [2017/45] | Art: | B8 Berichtigte Titelseite der Patentschrift | Nr.: | EP2817589 | Datum: | 10.01.2018 | [2018/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.08.2013 | Klassifikation | IPC: | G01C9/06, G01C9/14, G01V1/00 | [2015/01] | CPC: |
G01C9/14 (EP,US);
G01C9/06 (EP,US);
G01V1/01 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/01] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NEIGUNGSMESSER | [2015/01] | Englisch: | INCLINOMETER | [2015/01] | Französisch: | INCLINOMÈTRE | [2015/01] | Eintritt in die regionale Phase | 05.09.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.09.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.09.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.09.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/01] | 20.03.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.05.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.09.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.09.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.09.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 31.05.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 09.08.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2015 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   30.04.2015 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.02.2013 | AL | 08.11.2017 | AT | 08.11.2017 | CY | 08.11.2017 | CZ | 08.11.2017 | DK | 08.11.2017 | EE | 08.11.2017 | ES | 08.11.2017 | FI | 08.11.2017 | HR | 08.11.2017 | LT | 08.11.2017 | LV | 08.11.2017 | MC | 08.11.2017 | MK | 08.11.2017 | MT | 08.11.2017 | NL | 08.11.2017 | PL | 08.11.2017 | PT | 08.11.2017 | RO | 08.11.2017 | RS | 08.11.2017 | SE | 08.11.2017 | SI | 08.11.2017 | SK | 08.11.2017 | SM | 08.11.2017 | TR | 08.11.2017 | BG | 08.02.2018 | GR | 09.02.2018 | IE | 19.02.2018 | LU | 19.02.2018 | BE | 28.02.2018 | CH | 28.02.2018 | LI | 28.02.2018 | IS | 08.03.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 19.02.2013 | |
AT | 08.11.2017 | ||
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MC | 08.11.2017 | ||
MK | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
PT | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SI | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
TR | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IE | 19.02.2018 | ||
LU | 19.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Frühere [2020/28] | HU | 19.02.2013 | |
AT | 08.11.2017 | ||
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MC | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
PT | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SI | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
TR | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IE | 19.02.2018 | ||
LU | 19.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MC | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SI | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
TR | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IE | 19.02.2018 | ||
LU | 19.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MC | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SI | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IE | 19.02.2018 | ||
LU | 19.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MC | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SI | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IE | 19.02.2018 | ||
LU | 19.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MC | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SI | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
LU | 19.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Frühere [2018/44] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MC | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
MT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RO | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Frühere [2018/37] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
PL | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
SM | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 08.11.2017 | |
CY | 08.11.2017 | ||
CZ | 08.11.2017 | ||
DK | 08.11.2017 | ||
EE | 08.11.2017 | ||
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
SK | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 08.11.2017 | |
ES | 08.11.2017 | ||
FI | 08.11.2017 | ||
HR | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
LV | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | ||
RS | 08.11.2017 | ||
SE | 08.11.2017 | ||
BG | 08.02.2018 | ||
GR | 09.02.2018 | ||
IS | 08.03.2018 | ||
Frühere [2018/22] | ES | 08.11.2017 | |
FI | 08.11.2017 | ||
LT | 08.11.2017 | ||
NL | 08.11.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]US4949467 (OMAN ROBERT [CA], et al) [I] 1-5,7,8 * column 2, line 28 - column 3, line 49; figures 1-4 * * column 4, lines 41-64 *; | [I]WO9010193 (STEWEAG [AT]) [I] 1-5,7,8* page 6, line 22 - page 8, line 6; figures 1,2 *; | [I]US2005007125 (HEGER CHARLES E [US]) [I] 1-5,7,8 * paragraphs [0021] , [0042] , [0043] , [0048]; figures 1B, 4D * | vom Anmelder | FR1056230 |