EP2827743 - ZAHNTRAGENDER KÖRPER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.02.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.11.2019 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 18.12.2019 [2019/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FULTERER Gesellschaft mbH Höchsterstraße 6890 Lustenau / AT | [2015/05] | Erfinder | 01 /
BONAT, Günter Bahnhofstraße 12 A-6911 Lochau / AT | [2015/05] | Vertreter | Fechner, Thomas, et al Hofmann & Fechner Patentanwälte Hörnlingerstrasse 3 Postfach 5 6830 Rankweil / AT | [N/P] |
Frühere [2015/05] | Fechner, Thomas, et al Hofmann & Fechner Patentanwälte Hörnlingerstrasse 3 Postfach 50 6830 Rankweil / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13709291.2 | 15.02.2013 | [2016/14] | WO2013AT00028 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT20120000360 | 23.03.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 3602012 | [2015/05] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013138827 | Datum: | 26.09.2013 | Sprache: | DE | [2013/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2827743 | Datum: | 28.01.2015 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 26.09.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2827743 | Datum: | 06.04.2016 | Sprache: | DE | [2016/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.09.2013 | Klassifikation | IPC: | A47B88/08 | [2015/05] | CPC: |
A47B88/49 (EP,US);
F16C29/04 (US);
F16C33/363 (US);
F16C33/585 (US);
A47B2210/0064 (EP,US);
A47B2210/0078 (EP,US);
F16C2314/72 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/05] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZAHNTRAGENDER KÖRPER | [2015/05] | Englisch: | TOOTH-BEARING BODY | [2015/05] | Französisch: | CORPS PORTEUR DE DENTS | [2015/05] | Eintritt in die regionale Phase | 09.07.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.07.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.07.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.07.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/05] | 25.02.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.10.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.02.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.02.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.02.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.10.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 10.01.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.02.2013 | AL | 06.04.2016 | BG | 06.04.2016 | CY | 06.04.2016 | CZ | 06.04.2016 | DK | 06.04.2016 | EE | 06.04.2016 | FI | 06.04.2016 | HR | 06.04.2016 | IT | 06.04.2016 | LT | 06.04.2016 | LV | 06.04.2016 | MC | 06.04.2016 | MK | 06.04.2016 | MT | 06.04.2016 | NL | 06.04.2016 | RO | 06.04.2016 | RS | 06.04.2016 | SI | 06.04.2016 | SK | 06.04.2016 | SM | 06.04.2016 | NO | 06.07.2016 | GR | 07.07.2016 | IS | 06.08.2016 | PT | 08.08.2016 | [2019/51] |
Frühere [2019/47] | HU | 15.02.2013 | |
AL | 06.04.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
CY | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
IT | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MT | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2019/39] | HU | 15.02.2013 | |
AL | 06.04.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
IT | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MT | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 15.02.2013 | |
AL | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
IT | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MT | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 06.04.2016 | |
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
IT | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MT | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 06.04.2016 | |
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
IT | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MT | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2017/48] | CZ | 06.04.2016 | |
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
IT | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2017/37] | CZ | 06.04.2016 | |
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
IT | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2017/11] | CZ | 06.04.2016 | |
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
IT | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2017/10] | CZ | 06.04.2016 | |
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
IT | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2017/09] | CZ | 06.04.2016 | |
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
IT | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2017/07] | DK | 06.04.2016 | |
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
IT | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2017/04] | FI | 06.04.2016 | |
HR | 06.04.2016 | ||
IT | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2016/51] | FI | 06.04.2016 | |
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2016/50] | FI | 06.04.2016 | |
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
Frühere [2016/49] | FI | 06.04.2016 | |
LT | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
Frühere [2016/48] | LT | 06.04.2016 | |
NL | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
Frühere [2016/46] | LT | 06.04.2016 | |
NL | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
Frühere [2016/44] | NL | 06.04.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2007007950 (LG ELECTRONICS INC [KR], et al) [A] 1-10 * page 1 - page 5; figures 1-9 ** page 9, line 6 - page 17; figures 8,9 * |