EP2823078 - HITZEBESTÄNDIGER LAGERWERKSTOFF AUS EINER AUSTENITISCHEN EISENMATRIX-LEGIERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2015/03] | HITZEBESTÄNDIGER LAGERWERKSTOFF AUS EINER AUSTENITISCHEN EISENMATRIX - LEGIERUNG | ||
[2018/13] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.04.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mahle International GmbH Pragstraße 26-46 70376 Stuttgart / DE | [2015/03] | Erfinder | 01 /
STEINERT, Lutz Lindenweg 26 79650 Schopfheim / DE | 02 /
WINTRICH, Klaus Hauptstrasse 109 79650 Schopfheim / DE | [2015/03] | Vertreter | BRP Renaud & Partner mbB Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater Königstraße 28 70173 Stuttgart / DE | [2015/03] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13709807.5 | 01.03.2013 | [2018/22] | WO2013EP54130 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201210203569 | 07.03.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102012203569 | [2015/03] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013131811 | Datum: | 12.09.2013 | Sprache: | DE | [2013/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2823078 | Datum: | 14.01.2015 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 12.09.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2823078 | Datum: | 30.05.2018 | Sprache: | DE | [2018/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.09.2013 | Klassifikation | IPC: | C22C38/40, C22C38/42, C22C38/44, C22C38/48, C22C38/60, F16C33/12, F16C33/62, C22C38/00, C22C38/02, C22C38/04, C22C38/34, C22C38/46, C22C38/50, C22C38/52 | [2018/13] | CPC: |
C22C38/60 (EP,US);
C22C38/001 (EP,US);
C22C38/002 (EP,US);
C22C38/02 (EP,US);
C22C38/04 (EP,US);
C22C38/34 (EP,US);
C22C38/42 (EP,US);
C22C38/44 (EP,US);
C22C38/46 (EP,US);
C22C38/48 (EP,US);
C22C38/50 (EP,US);
C22C38/52 (EP,US);
F16C33/121 (EP,US);
C21D2211/003 (EP,US);
F16C2204/66 (EP,US);
|
Frühere IPC [2015/03] | C22C38/40, C22C38/42, C22C38/44, C22C38/48, C22C38/60, F16C33/12, F16C33/62 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/03] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HITZEBESTÄNDIGER LAGERWERKSTOFF AUS EINER AUSTENITISCHEN EISENMATRIX-LEGIERUNG | [2018/13] | Englisch: | HEAT RESISTANT BEARING MATERIAL OF AUSTENITIC MATRIX | [2018/13] | Französisch: | MATÉRIAU DE ROULEMENT RÉSISTANT À LA TEMPÉRATURE À MATRICE AUSTÉNITIQUE | [2018/13] |
Frühere [2015/03] | HITZEBESTÄNDIGER LAGERWERKSTOFF AUS EINER AUSTENITISCHEN EISENMATRIX - LEGIERUNG | ||
Frühere [2015/03] | HEAT-RESISTANT BEARING MATERIAL MADE OF AN AUSTENITIC IRON MATRIX ALLOY | ||
Frühere [2015/03] | MATÉRIAU DE PALIER RÉSISTANT À LA CHALEUR EN ALLIAGE DE FER À MATRICE AUSTÉNITIQUE | Eintritt in die regionale Phase | 02.07.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.07.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.07.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.07.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.07.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/03] | 21.03.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.04.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.04.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.04.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.03.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.03.2013 | AL | 30.05.2018 | CY | 30.05.2018 | CZ | 30.05.2018 | DK | 30.05.2018 | EE | 30.05.2018 | ES | 30.05.2018 | FI | 30.05.2018 | HR | 30.05.2018 | IT | 30.05.2018 | LT | 30.05.2018 | LV | 30.05.2018 | MC | 30.05.2018 | MK | 30.05.2018 | MT | 30.05.2018 | NL | 30.05.2018 | PL | 30.05.2018 | RO | 30.05.2018 | RS | 30.05.2018 | SE | 30.05.2018 | SI | 30.05.2018 | SK | 30.05.2018 | SM | 30.05.2018 | TR | 30.05.2018 | BG | 30.08.2018 | NO | 30.08.2018 | GR | 31.08.2018 | IS | 30.09.2018 | PT | 01.10.2018 | [2022/31] |
Frühere [2021/32] | HU | 01.03.2013 | |
AL | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
MT | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IS | 30.09.2018 | ||
PT | 01.10.2018 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
MT | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IS | 30.09.2018 | ||
PT | 01.10.2018 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
MT | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
PT | 01.10.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
TR | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/46] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/26] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/11] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
IT | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/03] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Frühere [2018/51] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Frühere [2018/50] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Frühere [2018/49] | CY | 30.05.2018 | |
ES | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
SE | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Frühere [2018/47] | ES | 30.05.2018 | |
FI | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP1352983 (DAIDO STEEL COMPANY LTD [JP]) [A] 1-4 * the whole document * * example G; table 1 *; | [A]EP1741799 (HITACHI METALS LTD [JP]) [A] 1-4 * the whole document ** examples 43-45; tables 1-2 *; | [A]EP2029786 (MAHLE INT GMBH [DE]) [A] 1-4 * the whole document * | vom Anmelder | WO2007147710 |