EP2979291 - LEISTUNGSSCHALTER ANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2016/05] | SCHUTZSCHALTERANORDNUNG | ||
[2016/48] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.03.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.04.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ABB Schweiz AG Brown Boveri Strasse 6 5400 Baden / CH | [2017/15] |
Frühere [2016/05] | Für alle benannten Staaten ABB Technology Ltd. Affolternstrasse 44 8050 Zürich / CH | Erfinder | 01 /
JOHANSSON, Kenneth Marknadsvägen 163 3tr S-183 78 Täby / SE | [2016/05] | Vertreter | Ahrengart, Kenneth ABB AB Intellectual Property Forskargränd 7 721 78 Västerås / SE | [2017/19] |
Frühere [2016/05] | Ahrengart, Kenneth ABB AB Intellectual Property Ingenjör Bååths Gata 11 721 83 Västerås / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13712283.4 | 27.03.2013 | [2016/05] | WO2013EP56491 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014154260 | Datum: | 02.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2979291 | Datum: | 03.02.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.10.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2979291 | Datum: | 10.05.2017 | Sprache: | EN | [2017/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.10.2014 | Klassifikation | IPC: | H01H33/59, // H01H33/16, H01H9/42 | [2016/48] | CPC: |
H01H33/596 (EP,US);
H01H9/42 (US);
H01H33/165 (US)
|
Frühere IPC [2016/05] | H01H33/59 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/05] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LEISTUNGSSCHALTER ANORDNUNG | [2016/50] | Englisch: | CIRCUIT BREAKING ARRANGEMENT | [2016/05] | Französisch: | AGENCEMENT D'APPAREIL DISJONCTEUR | [2016/48] |
Frühere [2016/05] | SCHUTZSCHALTERANORDNUNG | ||
Frühere [2016/05] | AGENCEMENT DISJONCTEUR | Eintritt in die regionale Phase | 27.10.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.10.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.10.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.01.2015 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 27.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/05] | 25.11.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.02.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.02.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.02.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.11.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 13.02.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.03.2013 | AL | 10.05.2017 | AT | 10.05.2017 | CY | 10.05.2017 | CZ | 10.05.2017 | DK | 10.05.2017 | EE | 10.05.2017 | ES | 10.05.2017 | FI | 10.05.2017 | HR | 10.05.2017 | IT | 10.05.2017 | LT | 10.05.2017 | LV | 10.05.2017 | MC | 10.05.2017 | MK | 10.05.2017 | NL | 10.05.2017 | PL | 10.05.2017 | PT | 10.05.2017 | RO | 10.05.2017 | RS | 10.05.2017 | SE | 10.05.2017 | SI | 10.05.2017 | SK | 10.05.2017 | SM | 10.05.2017 | TR | 10.05.2017 | BG | 10.08.2017 | NO | 10.08.2017 | GR | 11.08.2017 | IS | 10.09.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 27.03.2013 | |
AT | 10.05.2017 | ||
CY | 10.05.2017 | ||
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
MK | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
PT | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
TR | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 27.03.2013 | |
AT | 10.05.2017 | ||
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
PT | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
TR | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Frühere [2020/28] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
PT | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
TR | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Frühere [2020/15] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
TR | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
MC | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Frühere [2018/25] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SI | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
IT | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
SM | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 10.05.2017 | |
CZ | 10.05.2017 | ||
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RO | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
SK | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Frühere [2018/09] | AT | 10.05.2017 | |
DK | 10.05.2017 | ||
EE | 10.05.2017 | ||
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Frühere [2017/52] | AT | 10.05.2017 | |
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
NL | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 10.05.2017 | |
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
LV | 10.05.2017 | ||
PL | 10.05.2017 | ||
RS | 10.05.2017 | ||
SE | 10.05.2017 | ||
BG | 10.08.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 10.05.2017 | |
ES | 10.05.2017 | ||
FI | 10.05.2017 | ||
HR | 10.05.2017 | ||
LT | 10.05.2017 | ||
NO | 10.08.2017 | ||
GR | 11.08.2017 | ||
IS | 10.09.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JPH0589753 (TOSHIBA CORP) [X] 1,2,4-6,8 * paragraphs [002 ] - [00 7]; figure 2 *; | [I]US5854729 (DEGENEFF ROBERT C [US], et al) [I] 1-10 * column 1, line 7 - column 6, line 9; figures 1,2 *; | [A]WO2011050832 (ABB TECHNOLOGY AG [CH], et al) [A] 9* page 5, lines 2-8; figure 1 * |