EP2809376 - PUMPVORRICHTUNG MIT VERBESSERTER FUELLSTANDSERKENNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2014/50] | PUMPVORRICHTUNG MIT VERBESSERTEN ENTLEERUNGSERKENNUNGSFUNKTIONEN | ||
[2018/02] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.04.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 10.05.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.04.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.01.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 26.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Debiotech S.A. Av. de Sévelin 28 1004 Lausanne / CH | [2014/50] | Erfinder | 01 /
CHAPPEL, Eric 43 Rue du Mont Chanais F-01210 Versonnex / FR | 02 /
NEFTEL, Frédéric ch. de Bellevue 36 CH-1005 Lausanne / CH | [2014/50] | Vertreter | Weihs, Bruno Konrad André Roland SA IP Attorneys & Services Avenue Collonges 21 1004 Lausanne / CH | [N/P] |
Frühere [2014/50] | Weihs, Bruno Konrad ANDRE ROLAND SA P.O. Box 5107 1002 Lausanne / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13712912.8 | 01.02.2013 | [2019/24] | WO2013IB50868 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20120153541 | 01.02.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 12153541 | [2014/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2013114331 | Datum: | 08.08.2013 | Sprache: | EN | [2013/32] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2809376 | Datum: | 10.12.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.08.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2809376 | Datum: | 12.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.12.2013 | Klassifikation | IPC: | A61M5/168, A61M5/142 | [2014/50] | CPC: |
A61M5/1684 (EP,US);
A61M5/145 (US);
A61M2205/0266 (EP,US);
A61M2205/18 (EP,US);
A61M2205/3331 (EP,US);
A61M2205/3386 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/50] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PUMPVORRICHTUNG MIT VERBESSERTER FUELLSTANDSERKENNUNG | [2018/02] | Englisch: | PUMPING DEVICE HAVING IMPROVED EMPTYING DETECTION FEATURES | [2014/50] | Französisch: | DISPOSITIF DE POMPAGE PRESENTANT DES MOYENS DE DETECTION DE VIDAGE AMELIORES | [2018/02] |
Frühere [2014/50] | PUMPVORRICHTUNG MIT VERBESSERTEN ENTLEERUNGSERKENNUNGSFUNKTIONEN | ||
Frühere [2014/50] | DISPOSITIF DE POMPAGE PRÉSENTANT DES MOYENS DE DÉTECTION DE VIDAGE AMÉLIORÉS | Eintritt in die regionale Phase | 22.08.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.08.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.08.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.08.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.08.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/50] | 05.02.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.04.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.12.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.04.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.01.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.03.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 24.04.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.07.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.01.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.04.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.04.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.04.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.02.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 13.03.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.02.2013 | AL | 12.06.2019 | AT | 12.06.2019 | CY | 12.06.2019 | CZ | 12.06.2019 | DK | 12.06.2019 | EE | 12.06.2019 | ES | 12.06.2019 | FI | 12.06.2019 | HR | 12.06.2019 | IT | 12.06.2019 | LT | 12.06.2019 | LV | 12.06.2019 | MC | 12.06.2019 | MK | 12.06.2019 | MT | 12.06.2019 | NL | 12.06.2019 | PL | 12.06.2019 | RO | 12.06.2019 | RS | 12.06.2019 | SE | 12.06.2019 | SI | 12.06.2019 | SK | 12.06.2019 | SM | 12.06.2019 | TR | 12.06.2019 | BG | 12.09.2019 | NO | 12.09.2019 | GR | 13.09.2019 | IS | 12.10.2019 | PT | 14.10.2019 | IE | 01.02.2020 | LU | 01.02.2020 | BE | 29.02.2020 | CH | 29.02.2020 | LI | 29.02.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 01.02.2013 | |
AL | 12.06.2019 | ||
AT | 12.06.2019 | ||
CY | 12.06.2019 | ||
CZ | 12.06.2019 | ||
DK | 12.06.2019 | ||
EE | 12.06.2019 | ||
ES | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
MC | 12.06.2019 | ||
MT | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
PL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SI | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
SM | 12.06.2019 | ||
TR | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
IS | 12.10.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
IE | 01.02.2020 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
BE | 29.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
Frühere [2021/12] | AL | 12.06.2019 | |
AT | 12.06.2019 | ||
CZ | 12.06.2019 | ||
DK | 12.06.2019 | ||
EE | 12.06.2019 | ||
ES | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
MC | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
PL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SI | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
SM | 12.06.2019 | ||
TR | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
IS | 12.10.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
IE | 01.02.2020 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
BE | 29.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 12.06.2019 | |
AT | 12.06.2019 | ||
CZ | 12.06.2019 | ||
DK | 12.06.2019 | ||
EE | 12.06.2019 | ||
ES | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
MC | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
PL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SI | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
SM | 12.06.2019 | ||
TR | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
IS | 12.10.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
IE | 01.02.2020 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
Frühere [2020/52] | AL | 12.06.2019 | |
AT | 12.06.2019 | ||
CZ | 12.06.2019 | ||
DK | 12.06.2019 | ||
EE | 12.06.2019 | ||
ES | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
MC | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
PL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SI | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
SM | 12.06.2019 | ||
TR | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
IS | 12.10.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
Frühere [2020/49] | AL | 12.06.2019 | |
AT | 12.06.2019 | ||
CZ | 12.06.2019 | ||
DK | 12.06.2019 | ||
EE | 12.06.2019 | ||
ES | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
MC | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
PL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SI | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
SM | 12.06.2019 | ||
TR | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
IS | 12.10.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
Frühere [2020/48] | AL | 12.06.2019 | |
AT | 12.06.2019 | ||
CZ | 12.06.2019 | ||
DK | 12.06.2019 | ||
EE | 12.06.2019 | ||
ES | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
PL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SI | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
SM | 12.06.2019 | ||
TR | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
IS | 12.10.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
LU | 01.02.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 12.06.2019 | |
AT | 12.06.2019 | ||
CZ | 12.06.2019 | ||
DK | 12.06.2019 | ||
EE | 12.06.2019 | ||
ES | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
PL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SI | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
SM | 12.06.2019 | ||
TR | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
IS | 12.10.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 12.06.2019 | |
AT | 12.06.2019 | ||
CZ | 12.06.2019 | ||
DK | 12.06.2019 | ||
EE | 12.06.2019 | ||
ES | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
PL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SI | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
SM | 12.06.2019 | ||
TR | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 12.06.2019 | |
AT | 12.06.2019 | ||
CZ | 12.06.2019 | ||
DK | 12.06.2019 | ||
EE | 12.06.2019 | ||
ES | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
SM | 12.06.2019 | ||
TR | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
IS | 12.10.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 12.06.2019 | |
AT | 12.06.2019 | ||
CZ | 12.06.2019 | ||
EE | 12.06.2019 | ||
ES | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
SM | 12.06.2019 | ||
TR | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
IS | 12.10.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 12.06.2019 | |
AT | 12.06.2019 | ||
CZ | 12.06.2019 | ||
EE | 12.06.2019 | ||
ES | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
SM | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
IS | 12.10.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 12.06.2019 | |
AT | 12.06.2019 | ||
CZ | 12.06.2019 | ||
EE | 12.06.2019 | ||
ES | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
IS | 12.10.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 12.06.2019 | |
AT | 12.06.2019 | ||
CZ | 12.06.2019 | ||
EE | 12.06.2019 | ||
ES | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 12.06.2019 | |
AT | 12.06.2019 | ||
CZ | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 12.06.2019 | |
CZ | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
Frühere [2020/07] | AL | 12.06.2019 | |
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 12.06.2019 | |
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 12.06.2019 | |
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
LV | 12.06.2019 | ||
RS | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 12.06.2019 | |
FI | 12.06.2019 | ||
HR | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | FI | 12.06.2019 | |
LT | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | FI | 12.06.2019 | |
LT | 12.06.2019 | ||
NO | 12.09.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]WO2009088608 (UNIV MICHIGAN [US], et al) [X] 1,5-13,21,22,27-30 * figures 2,4,5a-b * * sentence 1, paragraph 12 * * paragraphs [0033] - [0040] * * paragraph [0061] * [Y] 1-3,9,24-27,30; | [Y]WO0220073 (INSULET CORP [US]) [Y] 1-3,9,24-27,30 * figure 1 * * sentence 2, paragraph 57 * * paragraph [0058] * * sentence 1, paragraph 70 *; | [X]US2011046558 (GRAVESEN PETER [DK], et al) [X] 14-16,31,32 * figure 3 * * paragraph [0001] * * sentences 3-4, paragraph 31 * * sentence 12, paragraph 32 * * sentences 2-3, paragraph 38 * * paragraph [0052] *; | [X]GB2063071 (GODRICH J) [X] 14,23,31 * figure 1 * * page 1, lines 43-49 *; | [X]WO2009147478 (GAMBRO LUNDIA AB [SE], et al) [X] 14,31 * figures 1,2 * * sentence 1, paragraph 29 * * sentence 1, paragraph 34 * * sentence 1, paragraph 42 * * paragraph [0045] *; | [X]US2009082757 (ROGERS CHARLES RANDALL [US], et al) [X] 14,31 * figures 3, 10 * * paragraphs [0033] , [0048] *; | [XDI]EP1839695 (DEBIOTECH SA [CH]) [XD] 14,31 * paragraphs [0001] , [0012] , [0015]; figures 1,2 * [I] 33,35; | [X]WO2008100199 (KARLSSON OLOF [SE]) [X] 14,31 * figure 4 * * page 1, lines 1,13-14,20-21 * * page 2, lines 4-6 * | Prüfung | WO2011131790 | vom Anmelder | WO2004084976 | US2003055323 | WO2007113708 | WO2010046728 | EP20060112066 | WO2008IB54353 | EP20110171155 | EP20110172494 | EP20120153541 |