EP2847279 - OBERFLÄCHENMODIFIZIERTE PIGMENTPARTIKEL, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG UND ANWENDUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.10.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.10.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.10.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.09.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.05.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sun Chemical Corporation 35 Waterview Blvd. Parsippany, NJ 07054 / US | [2015/12] | Erfinder | 01 /
VILNER, Stanislav 286 Forest Edge Dr. South Lebanon, OH 45065 / US | 02 /
MERCHAK, Paul, A. 10063 Fox Chase Dr. Loveland, OH 45140 / US | [2015/12] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2018/48] |
Frühere [2015/12] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13716527.0 | 15.03.2013 | [2018/48] | WO2013US32582 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261644491P | 09.05.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261644491 P | [2015/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013169395 | Datum: | 14.11.2013 | Sprache: | EN | [2013/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2847279 | Datum: | 18.03.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.11.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2847279 | Datum: | 28.11.2018 | Sprache: | EN | [2018/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.11.2013 | Klassifikation | IPC: | C09C1/36, C09C1/56, C09C3/12, C09C1/30, C08K5/544, C09C1/48, C09D11/037, C09D11/322, C09D123/20, C09D7/41, C09D7/62 | [2018/20] | CPC: |
C09D7/41 (EP,US);
C09C1/36 (KR);
B82Y30/00 (EP,US);
C08K9/08 (EP);
C09C1/30 (KR);
C09C1/3081 (EP,US);
C09C1/3684 (EP,US);
C09C1/48 (US);
C09C1/56 (EP,KR,US);
C09C3/12 (EP,KR,US);
C09D11/037 (EP,US);
C09D11/322 (EP,US);
C09D123/20 (US);
C09D7/62 (EP,US);
C01P2004/61 (EP,US);
C01P2004/62 (EP,US);
C01P2004/64 (EP,US);
C01P2006/22 (EP,US);
Y10T428/2982 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2015/12] | C09C1/36, C09C1/56, C09C3/12, C09C1/30 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/12] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OBERFLÄCHENMODIFIZIERTE PIGMENTPARTIKEL, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG UND ANWENDUNG DAVON | [2015/12] | Englisch: | SURFACE MODIFIED PIGMENT PARTICLES, METHOD OF PREPARATION AND APPLICATION THEREOF | [2015/12] | Französisch: | PARTICULES DE PIGMENT MODIFIÉES EN SURFACE, LEUR PROCÉDÉ DE PRÉPARATION ET LEUR APPLICATION | [2015/12] | Eintritt in die regionale Phase | 05.12.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.12.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.12.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.12.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/12] | 24.07.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.07.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.01.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.01.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.03.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.05.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.08.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 21.08.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.08.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.10.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.10.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP18162618.5 / EP3378901 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.07.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 29.08.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.03.2013 | AL | 28.11.2018 | AT | 28.11.2018 | CY | 28.11.2018 | CZ | 28.11.2018 | DK | 28.11.2018 | EE | 28.11.2018 | ES | 28.11.2018 | FI | 28.11.2018 | HR | 28.11.2018 | IT | 28.11.2018 | LT | 28.11.2018 | LV | 28.11.2018 | MC | 28.11.2018 | MK | 28.11.2018 | NL | 28.11.2018 | PL | 28.11.2018 | RO | 28.11.2018 | RS | 28.11.2018 | SE | 28.11.2018 | SI | 28.11.2018 | SK | 28.11.2018 | SM | 28.11.2018 | TR | 28.11.2018 | BG | 28.02.2019 | NO | 28.02.2019 | GR | 01.03.2019 | GB | 15.03.2019 | IE | 15.03.2019 | LU | 15.03.2019 | MT | 15.03.2019 | IS | 28.03.2019 | PT | 28.03.2019 | BE | 31.03.2019 | CH | 31.03.2019 | LI | 31.03.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/33] | HU | 15.03.2013 | |
AL | 28.11.2018 | ||
AT | 28.11.2018 | ||
CY | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
GB | 15.03.2019 | ||
IE | 15.03.2019 | ||
LU | 15.03.2019 | ||
MT | 15.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CY | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
GB | 15.03.2019 | ||
IE | 15.03.2019 | ||
LU | 15.03.2019 | ||
MT | 15.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
GB | 15.03.2019 | ||
IE | 15.03.2019 | ||
LU | 15.03.2019 | ||
MT | 15.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
GB | 15.03.2019 | ||
IE | 15.03.2019 | ||
LU | 15.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
GB | 15.03.2019 | ||
IE | 15.03.2019 | ||
LU | 15.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IE | 15.03.2019 | ||
LU | 15.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2020/01] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
LU | 15.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/46] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/30] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
NL | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | AT | 28.11.2018 | |
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 28.11.2018 | |
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 28.11.2018 | |
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 28.11.2018 | |
LT | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 28.11.2018 | |
LT | 28.11.2018 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 28.11.2018 | |
NO | 28.02.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB2030146 (UNION CARBIDE CORP) [X] 1-49 * claims 1-16 ** page 1, line 5 - page 7, line 9 *; | [XI]US2009082500 (CHIANG CHIN-LUNG [TW], et al) [X] 1-40 * claims 1-20 * * paragraphs [0021] - [0026] * [I] 41-49; | [XI]DE102008020440 (MERCK PATENT GMBH [DE]) [X] 1-40 * claims 1-13 * * paragraphs [0029] - [0034] * [I] 41-49; | [X]EP2289972 (EVONIK GOLDSCHMIDT GMBH [DE]) [X] 1-49 * claims 1-18 * * paragraphs [0188] - [0190] * | vom Anmelder | US4124582 | US4370269 | US5034508 | US5401780 | US5449582 | US5482547 | US5663224 | US6113680 | US6120596 | US6211347 | US2006167236 | US2007187242 | US2007205979 | US7585933 | US7804561 | US7855829 | WO2011020020 | US7901503 | US2011111951 | US2011184096 | US2011184111 | US8018640 | WO2012031093 | US2012092753 | US2012154896 | WO2012091776 | WO2012102802 | US8258231 | US8313576 | US2012307347 | - JUAN ET AL., DYES AND PIGMENTS, (2008), vol. 76, pages 463 - 469 | - WEN ET AL., DYES AND PIGMENTS, (2011), vol. 92, pages 554 - 562 | - WEN ET AL., DYES AND PIGMENTS, (2011), vol. 92, pages 548 - 553 | - ZI-QIANG WEN ET AL., DYES AND PIGMENTS, (2011), vol. 92, pages 554 - 562 | - H. WEN ET AL., DYES AND PIGMENTS, (2011), vol. 92, pages 548 - 553 | - BALAJI RAJ ET AL., "Ion and Liquid Dependent Dielectric Failure in Electrowetting Systems", LANGMUIR, (2009), vol. 25, no. 20, pages 12387 - 12392 | - "Novel Electrowetting Displays", K. BLANKENBACH ET AL., SID International Symposium, pages 618 - 621 |