EP2844624 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HYDRAULISCHES BINDEMITTEL, ENTSPRECHENDES ADDITIV SOWIE DESSEN VERWENDUNG. [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2015/11] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HYDRAULISCHEN BINDEMITTELS, ZUGEHÖRIGES ADDITIV UND DESSEN VERWENDUNG | ||
[2020/20] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 31.07.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.04.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Construction Research & Technology GmbH Dr.-Albert-Frank-Str. 32 83308 Trostberg / DE | [2020/36] |
Frühere [2015/11] | Für alle benannten Staaten Construction Research & Technology GmbH Dr.-Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg / DE | Erfinder | 01 /
VIERLE, Mario Heisererplatz 11 83512 Wasserburg / DE | 02 /
ERNST, Martin Beethovenstrasse 3 69121 Heidelberg / DE | 03 /
STEFAN, Madalina Andreea Dr.-Albert-Frank-Strasse 32 83308 Trostberg / DE | [2015/11] | Vertreter | (deleted) | [N/P] |
Frühere [2020/36] | BASF IP Association BASF SE G-FLP-C006 67056 Ludwigshafen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13717514.7 | 22.04.2013 | [2020/36] | WO2013EP58241 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20120166743 | 04.05.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 12166743 | [2015/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013164213 | Datum: | 07.11.2013 | Sprache: | EN | [2013/45] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2844624 | Datum: | 11.03.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.11.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2844624 | Datum: | 02.09.2020 | Sprache: | EN | [2020/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.11.2013 | Klassifikation | IPC: | C04B24/02, C04B24/12, C04B24/18, C04B24/38, C04B28/02, C04B28/04 | [2015/11] | CPC: |
C04B24/023 (EP,US);
C04B28/02 (EP,RU,US);
B01D19/0404 (US);
C04B24/121 (EP,US);
C04B24/122 (RU);
C04B24/123 (EP,US);
C04B24/161 (RU);
C04B24/18 (EP,US);
C04B24/38 (EP,US);
C04B28/04 (EP,US);
C04B40/0039 (RU);
C04B2103/40 (RU);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/11] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HYDRAULISCHES BINDEMITTEL, ENTSPRECHENDES ADDITIV SOWIE DESSEN VERWENDUNG. | [2020/20] | Englisch: | PROCESS FOR MANUFACTURING A HYDRAULIC BONDING AGENT, CORRESPONDING ADDITIVE AND ITS USE. | [2020/20] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN LIANT HYDRAULIQUE, ADDITIF CORRESPONDANT ET SON UTILISATION. | [2020/20] |
Frühere [2015/11] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HYDRAULISCHEN BINDEMITTELS, ZUGEHÖRIGES ADDITIV UND DESSEN VERWENDUNG | ||
Frühere [2015/11] | PROCESS FOR MANUFACTURING A HYDRAULIC BONDING AGENT, CORRESPONDING ADDITIVE AND ITS USE | ||
Frühere [2015/11] | PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'UN AGENT DE LIAISON HYDRAULIQUE, ADDITIF CORRESPONDANT ET SON UTILISATION | Eintritt in die regionale Phase | 04.12.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.12.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.12.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.12.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/11] | 24.02.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.07.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.04.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.07.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.07.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.07.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.03.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.04.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.04.2013 | AL | 02.09.2020 | AT | 02.09.2020 | CY | 02.09.2020 | CZ | 02.09.2020 | EE | 02.09.2020 | FI | 02.09.2020 | HR | 02.09.2020 | LT | 02.09.2020 | LV | 02.09.2020 | MC | 02.09.2020 | MK | 02.09.2020 | MT | 02.09.2020 | NL | 02.09.2020 | PL | 02.09.2020 | RO | 02.09.2020 | RS | 02.09.2020 | SE | 02.09.2020 | SI | 02.09.2020 | SK | 02.09.2020 | SM | 02.09.2020 | TR | 02.09.2020 | BG | 02.12.2020 | NO | 02.12.2020 | GR | 03.12.2020 | IS | 02.01.2021 | PT | 04.01.2021 | IE | 22.04.2021 | LU | 22.04.2021 | BE | 30.04.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 22.04.2013 | |
AL | 02.09.2020 | ||
AT | 02.09.2020 | ||
CY | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
MK | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
TR | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
IE | 22.04.2021 | ||
LU | 22.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 22.04.2013 | |
AL | 02.09.2020 | ||
AT | 02.09.2020 | ||
CY | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
MK | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
IE | 22.04.2021 | ||
LU | 22.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
Frühere [2023/51] | HU | 22.04.2013 | |
AL | 02.09.2020 | ||
AT | 02.09.2020 | ||
CY | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
IE | 22.04.2021 | ||
LU | 22.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 22.04.2013 | |
AL | 02.09.2020 | ||
AT | 02.09.2020 | ||
CY | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
IE | 22.04.2021 | ||
LU | 22.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 22.04.2013 | |
AL | 02.09.2020 | ||
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
IE | 22.04.2021 | ||
LU | 22.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
IE | 22.04.2021 | ||
LU | 22.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
IE | 22.04.2021 | ||
LU | 22.04.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
IE | 22.04.2021 | ||
LU | 22.04.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
LU | 22.04.2021 | ||
Frühere [2022/04] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
LU | 22.04.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
ES | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
ES | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
ES | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
ES | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
ES | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Frühere [2021/24] | AT | 02.09.2020 | |
CZ | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Frühere [2021/23] | CZ | 02.09.2020 | |
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Frühere [2021/22] | CZ | 02.09.2020 | |
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 02.09.2020 | |
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Frühere [2021/18] | FI | 02.09.2020 | |
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
NL | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
Frühere [2021/10] | FI | 02.09.2020 | |
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
Frühere [2021/09] | FI | 02.09.2020 | |
LT | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 02.09.2020 | |
LT | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 02.09.2020 | |
LT | 02.09.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4948429 (ARFAEI AHMAD [US]) [X] 1-15 * example 1; claims 1-14; tables 1,2 *; | [A]FR2706447 (SANDOZ SA [CH], et al) [A] 1-15* claims 1-8; tables 1-14 *; | [A]WO0142161 (MBT HOLDING AG [CH]) [A] 1-15 * examples 1-8; claims 1-9 *; | [A]US2003187101 (SHENDY SAMY M [US], et al) [A] 1-15 * claims 1-86; tables 1-8 *; | [A]US2007266905 (AMEY STEPHEN L [US], et al) [A] 1-15 * paragraph [0047] - paragraph [0169] * * claims 1-37 *; | [AD]WO2010085425 (GRACE W R & CO [US], et al) [AD] 1-15 * examples 1-11; claims 1-16 *; | [AD]WO2011022217 (GRACE W R & CO [US], et al) [AD] 1-15 * examples 1-4; claims 1-19 *; | [X]WO2011149714 (GRACE W R & CO [US], et al) [X] 1-15 * examples 1-6; claims 1-21 * | vom Anmelder | US4990190 | US5017234 | US5084103 | WO2010000020 | WO2011000020 |