EP2831910 - VORRICHTUNG ZUM ENTFERNEN EINER BESCHICHTUNG VON EINEM SUBSTRAT UND VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 08.10.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.07.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 23.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Solar-Semi GmbH Robert-Gerwig-Str. 9 78315 Radolfzell / DE | [2021/31] |
Frühere [2015/06] | Für alle benannten Staaten Solar-Semi GmbH 9, Robert-Gerwig-Strasse 78315 Radolfzell / DE | Erfinder | 01 /
MUFFLER, Pirmin Traubenweg 12 78359 Orsingen-Nenzingen / DE | [2015/06] | Vertreter | Patentanwälte und Rechtsanwalt Weiß, Arat & Partner mbB Zeppelinstraße 4 78234 Engen / DE | [2021/45] |
Frühere [2015/06] | Dr. Weiss & Arat Zeppelinstraße 4 78234 Engen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13717727.5 | 26.03.2013 | [2021/45] | WO2013EP56333 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201210102740 | 29.03.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102012102740 | DE201210103330 | 17.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102012103330 | [2015/06] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013144108 | Datum: | 03.10.2013 | Sprache: | DE | [2013/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2831910 | Datum: | 04.02.2015 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 03.10.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2831910 | Datum: | 10.11.2021 | Sprache: | DE | [2021/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.10.2013 | Klassifikation | IPC: | H01L21/67 | [2015/06] | CPC: |
H01L21/67051 (EP,CN,US);
H01L21/67023 (RU,US);
H01L21/6708 (EP,CN,RU,US);
H01L21/6715 (EP,CN,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/06] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUM ENTFERNEN EINER BESCHICHTUNG VON EINEM SUBSTRAT UND VERFAHREN | [2015/06] | Englisch: | DEVICE FOR REMOVING A COATING FROM A SUBSTRATE AND METHOD | [2015/06] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ D'ÉLIMINATION D'UN REVÊTEMENT D'UN SUBSTRAT | [2015/06] | Eintritt in die regionale Phase | 20.10.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.10.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.10.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.10.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/06] | 14.04.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.12.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.04.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.04.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.06.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.07.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.10.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.10.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.10.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP21207200.3 / EP4080553 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.12.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 11.08.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 12.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.03.2013 | AL | 10.11.2021 | CY | 10.11.2021 | CZ | 10.11.2021 | DK | 10.11.2021 | EE | 10.11.2021 | ES | 10.11.2021 | FI | 10.11.2021 | HR | 10.11.2021 | IT | 10.11.2021 | LT | 10.11.2021 | LV | 10.11.2021 | MC | 10.11.2021 | MK | 10.11.2021 | MT | 10.11.2021 | NL | 10.11.2021 | PL | 10.11.2021 | RO | 10.11.2021 | RS | 10.11.2021 | SE | 10.11.2021 | SI | 10.11.2021 | SK | 10.11.2021 | SM | 10.11.2021 | BG | 10.02.2022 | NO | 10.02.2022 | GR | 11.02.2022 | IS | 10.03.2022 | PT | 10.03.2022 | AT | 26.03.2022 | IE | 26.03.2022 | LU | 26.03.2022 | BE | 31.03.2022 | CH | 31.03.2022 | LI | 31.03.2022 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 26.03.2013 | |
AL | 10.11.2021 | ||
CY | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
MK | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
AT | 26.03.2022 | ||
IE | 26.03.2022 | ||
LU | 26.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 26.03.2013 | |
AL | 10.11.2021 | ||
CY | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
AT | 26.03.2022 | ||
IE | 26.03.2022 | ||
LU | 26.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 26.03.2013 | |
AL | 10.11.2021 | ||
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
AT | 26.03.2022 | ||
IE | 26.03.2022 | ||
LU | 26.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2023/35] | AL | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
AT | 26.03.2022 | ||
IE | 26.03.2022 | ||
LU | 26.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2023/27] | AL | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
IT | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 26.03.2022 | ||
LU | 26.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 26.03.2022 | ||
LU | 26.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 26.03.2022 | ||
LU | 26.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
IE | 26.03.2022 | ||
LU | 26.03.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SI | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AL | 10.11.2021 | |
CZ | 10.11.2021 | ||
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/47] | CZ | 10.11.2021 | |
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
MC | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/35] | CZ | 10.11.2021 | |
DK | 10.11.2021 | ||
EE | 10.11.2021 | ||
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SK | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/34] | EE | 10.11.2021 | |
ES | 10.11.2021 | ||
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RO | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/33] | ES | 10.11.2021 | |
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
SM | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/25] | ES | 10.11.2021 | |
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
NO | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/24] | ES | 10.11.2021 | |
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
NL | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
SE | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
GR | 11.02.2022 | ||
IS | 10.03.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/23] | ES | 10.11.2021 | |
FI | 10.11.2021 | ||
HR | 10.11.2021 | ||
LT | 10.11.2021 | ||
LV | 10.11.2021 | ||
PL | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
PT | 10.03.2022 | ||
Frühere [2022/22] | FI | 10.11.2021 | |
LT | 10.11.2021 | ||
RS | 10.11.2021 | ||
BG | 10.02.2022 | ||
Frühere [2022/21] | RS | 10.11.2021 | |
BG | 10.02.2022 | ||
Frühere [2022/19] | BG | 10.02.2022 | Angeführt in | Internationale Recherche | [YA]US4036615 (HEINTZELMAN LEO) [Y] 4,5 * column 2, line 16 - line 45 * * figures 1,2 * [A] 1,11; | [XY]US5608943 (KONISHI NOBUO [JP], et al) [X] 1,3,8,9,11,12 * column 5, line 5 - column 8, line 2 * * figures 1-6 * [Y] 2,4-7,10,13,14; | [YA]US2002088393 (KITANO TAKAHIRO [JP], et al) [Y] 6,7,10,14 * paragraph [0074] - paragraph [0089] * * figures 1,2,6 *[A] 1,11; | [YA]US2006169202 (ERICKSON STUART J [US], et al) [Y] 2,13 * paragraphs [0112] , [0113] * * figure 8 * [A] 1,11 | Prüfung | US2007169793 |