EP2834515 - VERTÄUUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.08.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.10.2019 [2019/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Greenstick Energy Ltd. 10 Church Lane Carnaby, East Yorkshire YO16 4UP / GB | [N/P] |
Frühere [2015/07] | Für alle benannten Staaten Greenstick Energy Ltd. 10 Church Lane Carnaby East, Yorkshire YO16 4UP / GB | Erfinder | 01 /
MELTSOV, Gennady c/o Greenstick Energy Ltd 10 Church Lane Carnaby East Yorkshire YO16 4UP / GB | 02 /
WEST, David c/o Greenstick Energy Ltd 10 Church Lane Carnaby East Yorkshire YO16 4UP / GB | [2015/07] | Vertreter | Haseltine Lake Kempner LLP Cheapside House 138 Cheapside London EC2V 6BJ / GB | [N/P] |
Frühere [2015/07] | Hardy, Rosemary Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13718034.5 | 28.03.2013 | WO2013GB50817 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20120006197 | 05.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201206197 | [2015/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013150276 | Datum: | 10.10.2013 | Sprache: | EN | [2013/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2834515 | Datum: | 11.02.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.10.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.10.2013 | Klassifikation | IPC: | F03B13/26, B63B21/26 | [2015/07] | CPC: |
B63B21/26 (EP,KR,US);
B63B21/00 (GB,US);
B63B21/507 (US);
B63B39/10 (US);
E02B17/00 (GB);
E02B3/06 (GB);
E02B3/24 (EP,US);
E02B8/00 (US);
F03B13/1805 (US);
F03B13/1815 (EP,US);
F03B13/186 (GB);
F03B13/187 (GB);
F03B13/1875 (GB);
F03B13/22 (US);
F03B13/26 (KR);
F03B13/262 (US);
F03B13/264 (EP,US);
F16L1/12 (GB);
F16L1/16 (US);
B63B2021/003 (US);
B63B2039/105 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERTÄUUNGSVORRICHTUNG | [2015/07] | Englisch: | A MOORING DEVICE | [2015/07] | Französisch: | DISPOSITIF DE MOUILLAGE | [2015/07] | Eintritt in die regionale Phase | 01.10.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.10.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.10.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.10.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/07] | 23.07.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.07.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.10.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.05.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/40] | 29.05.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2019/40] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.03.2018 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2019 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB2348249 (ARMSTRONG JOHN RICHARD CAREW [GB]); | [AD]GB2450624 (ARMSTRONG JOHN RICHARD CAREW [GB], et al); | [A]WO2010078903 (ROLLS ROYCE PLC [GB], et al); | [A]US2011139054 (LIU YONGHUI [US], et al) | Prüfung | EP1704324 |