EP2828194 - LICHTEMITTIERENDE VORRICHTUNG MIT ABGEFLACHTEN ANISOTROPEN KOLLOIDALEN HALBLEITERNANOKRISTALLEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG SOLCHER VORRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2015/05] | LICHTEMITTIERENDE VORRICHTUNG MIT ABGEFLACHTEN ANISOTROPEN KOLLOIDALEN HALBLEITERNANOKRISTALLEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG SOLCHER VORRICHTUNGEN | ||
[2018/29] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.11.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.11.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.11.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nexdot 102 Avenue Gaston Roussel Biotech - Bâtiment Pasteur 93230 Romainville / FR | [2016/48] |
Frühere [2015/05] | Für alle benannten Staaten Nexdot 10, rue Vauquelin 75005 Paris / FR | Erfinder | 01 /
MAHLER, Benoît c/o NEXDOT 102 Avenue Gaston Roussel Biotech - Bâtiment Pasteur 93230 Romainville / FR | 02 /
PONS, Thomas 17 Rue Langlois 92160 Antony / FR | 03 /
CASSETTE, Elsa c/o NEXDOT 102 Avenue Gaston Roussel Biotech - Bâtiment Pasteur 93230 Romainville / FR | [2019/01] |
Frühere [2015/05] | 01 /
MAHLER, Benoît c/o SOLARWELL 10 Rue Vauquelin F-75005 Paris / FR | ||
02 /
PONS, Thomas 17 Rue Langlois F-92160 Antony / FR | |||
03 /
CASSETTE, Elsa c/o SOLARWELL 10 Rue Vauquelin F-75005 Paris / FR | Vertreter | Icosa 83 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris / FR | [2015/05] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13719897.4 | 19.03.2013 | [2018/52] | WO2013FR50579 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20120000815 | 19.03.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1200815 | FR20120059990 | 19.10.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1259990 | [2015/05] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013140083 | Datum: | 26.09.2013 | Sprache: | FR | [2013/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2828194 | Datum: | 28.01.2015 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 26.09.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2828194 | Datum: | 26.12.2018 | Sprache: | FR | [2018/52] | Art: | B8 Berichtigte Titelseite der Patentschrift | Nr.: | EP2828194 | Datum: | 20.02.2019 | [2019/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.09.2013 | Klassifikation | IPC: | B82Y30/00, H05B33/14, H01L33/06, H01L33/50 | [2015/05] | CPC: |
F21K2/00 (EP,KR,US);
B82Y20/00 (KR,US);
B82Y30/00 (EP,KR,US);
C09K11/02 (EP,KR,US);
C09K11/565 (EP,KR,US);
C09K11/883 (EP,KR,US);
F21V9/30 (KR);
F21V9/40 (KR);
G02F1/133603 (KR,US);
H01L33/502 (EP,KR,US);
H01L33/504 (KR,US);
H05B33/145 (EP,KR,US);
H01L2933/0041 (EP,KR,US);
Y10S977/773 (EP,US);
Y10S977/834 (EP,US);
Y10S977/95 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/05] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LICHTEMITTIERENDE VORRICHTUNG MIT ABGEFLACHTEN ANISOTROPEN KOLLOIDALEN HALBLEITERNANOKRISTALLEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG SOLCHER VORRICHTUNGEN | [2019/01] | Englisch: | LIGHT-EMITTING DEVICE CONTAINING FLATTENED ANISOTROPIC COLLOIDAL SEMICONDUCTOR NANOCRYSTALS AND PROCESSES FOR MANUFACTURING SUCH DEVICES | [2019/01] | Französisch: | DISPOSITIF ÉMETTANT DE LA LUMIÈRE CONTENANT DES NANOCRISTAUX COLLOÏDAUX SEMI-CONDUCTEURS ANISOTROPES APLATIS ET PROCÉDÉS DE FABRICATION DE TELS DISPOSITIFS | [2019/01] |
Frühere [2015/05] | LICHTEMITTIERENDE VORRICHTUNG MIT ABGEFLACHTEN ANISOTROPEN KOLLOIDALEN HALBLEITERNANOKRISTALLEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG SOLCHER VORRICHTUNGEN | ||
Frühere [2015/05] | LIGHT-EMITTING DEVICE CONTAINING FLATTENED ANISOTROPIC COLLOIDAL SEMICONDUCTOR NANOCRYSTALS AND PROCESSES FOR MANUFACTURING SUCH DEVICES | ||
Frühere [2015/05] | DISPOSITIF ÉMETTANT DE LA LUMIÈRE CONTENANT DES NANOCRISTAUX COLLOÏDAUX SEMI-CONDUCTEURS ANISOTROPES APLATIS ET PROCÉDÉS DE FABRICATION DE TELS DISPOSITIFS | Eintritt in die regionale Phase | 20.10.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.10.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.10.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.10.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/05] | 30.04.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.07.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.10.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 31.10.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.10.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.11.2018 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 20.11.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 26.11.2018 | Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses eingereicht | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.07.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 27.09.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 03.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.03.2013 | AL | 26.12.2018 | AT | 26.12.2018 | CY | 26.12.2018 | CZ | 26.12.2018 | DK | 26.12.2018 | EE | 26.12.2018 | ES | 26.12.2018 | FI | 26.12.2018 | HR | 26.12.2018 | LT | 26.12.2018 | LV | 26.12.2018 | MC | 26.12.2018 | MK | 26.12.2018 | MT | 26.12.2018 | PL | 26.12.2018 | RO | 26.12.2018 | RS | 26.12.2018 | SE | 26.12.2018 | SI | 26.12.2018 | SK | 26.12.2018 | SM | 26.12.2018 | TR | 26.12.2018 | IE | 19.03.2019 | LU | 19.03.2019 | BG | 26.03.2019 | NO | 26.03.2019 | GR | 27.03.2019 | IS | 26.04.2019 | PT | 26.04.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/33] | HU | 19.03.2013 | |
AL | 26.12.2018 | ||
AT | 26.12.2018 | ||
CY | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
MT | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SI | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
TR | 26.12.2018 | ||
IE | 19.03.2019 | ||
LU | 19.03.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CY | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
MT | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SI | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
TR | 26.12.2018 | ||
IE | 19.03.2019 | ||
LU | 19.03.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
MT | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SI | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
TR | 26.12.2018 | ||
IE | 19.03.2019 | ||
LU | 19.03.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SI | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
TR | 26.12.2018 | ||
IE | 19.03.2019 | ||
LU | 19.03.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SI | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
IE | 19.03.2019 | ||
LU | 19.03.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
IE | 19.03.2019 | ||
LU | 19.03.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2020/01] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
LU | 19.03.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/48] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/46] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/39] | AL | 26.12.2018 | |
CZ | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 26.12.2018 | |
CZ | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 26.12.2018 | |
CZ | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/33] | AL | 26.12.2018 | |
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 26.12.2018 | |
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | FI | 26.12.2018 | |
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
Frühere [2019/24] | FI | 26.12.2018 | |
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | FI | 26.12.2018 | |
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 26.12.2018 | |
LT | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 26.12.2018 | |
LT | 26.12.2018 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 26.12.2018 | |
NO | 26.03.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US5422489 (BHARGAVA RAMESHWAR N [US]); | [XAYI]US7332211 (BULOVIC VLADIMIR [US], et al); | [XY]US2010148156 (JANG EUN JOO [KR], et al); | [Y]WO2010124212 (UNIV CHICAGO [US], et al) | vom Anmelder | US4634229 | US5705285 | WO0017903 | US6501091 | WO2009011922 | KR20090036373 | WO2010029508 | WO2010028728 | KR20100089606 |