EP2836775 - MODULARER PASSIVER KÜHLUNGSBEHÄLTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.12.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.08.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Etablissementen Franz Colruyt Edingensesteenweg 196 1500 Halle / BE | [2015/08] | Erfinder | 01 /
COUSAERT, Erik P/a Etablissementen Franz Colruyt Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle / BE | 02 /
NOELS, Caren P/a Etablissementen Franz Colruyt Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle / BE | 03 /
MERCKX, Koen P/a Etablissementen Franz Colruyt Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle / BE | 04 /
VANVERRE, Wim P/a Etablissementen Franz Colruyt Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle / BE | 05 /
VAN MULDERS, Joachim P/a Etablissementen Franz Colruyt Edingensesteenweg 196 B-1500 Halle / BE | [2015/08] | Vertreter | Gevers Patents De Kleetlaan 7A 1831 Diegem / BE | [N/P] |
Frühere [2015/08] | Gevers Patents Intellectual Property House Holidaystraat 5 1831 Diegem / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13725790.3 | 15.04.2013 | [2021/01] | WO2013IB52986 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BE20120000250 | 13.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BE 201200250 | [2015/08] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013153545 | Datum: | 17.10.2013 | Sprache: | EN | [2013/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2836775 | Datum: | 18.02.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.10.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2836775 | Datum: | 06.01.2021 | Sprache: | EN | [2021/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.10.2013 | Klassifikation | IPC: | F25D3/06 | [2015/08] | CPC: |
F25D3/06 (EP,US);
G01B11/14 (US);
F25D11/003 (US);
F25D23/006 (US);
G01B9/0207 (US);
F25C2301/002 (EP,US);
F25D2201/126 (EP,US);
F25D2201/14 (EP,US);
F25D2303/081 (EP,US);
F25D2303/082 (EP,US);
F25D2303/08222 (EP,US);
F25D2331/804 (EP,US);
Y10T29/49359 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/08] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MODULARER PASSIVER KÜHLUNGSBEHÄLTER | [2015/08] | Englisch: | MODULAR PASSIVE REFRIGERATION CONTAINER | [2015/08] | Französisch: | RÉCIPIENT MODULAIRE À RÉFRIGÉRATION PASSIVE | [2015/08] | Eintritt in die regionale Phase | 13.11.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.11.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.11.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.11.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/08] | 14.07.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 09.09.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.08.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.11.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.11.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.11.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.08.2020 | Einspruch (Einsprüche) | 07.10.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/50] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 09.09.2015 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 09.09.2015 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 21.09.2015 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 18.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 18.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.04.2013 | AL | 06.01.2021 | AT | 06.01.2021 | CY | 06.01.2021 | CZ | 06.01.2021 | DK | 06.01.2021 | EE | 06.01.2021 | FI | 06.01.2021 | HR | 06.01.2021 | LT | 06.01.2021 | LV | 06.01.2021 | MC | 06.01.2021 | MK | 06.01.2021 | MT | 06.01.2021 | PL | 06.01.2021 | RO | 06.01.2021 | RS | 06.01.2021 | SE | 06.01.2021 | SI | 06.01.2021 | SK | 06.01.2021 | SM | 06.01.2021 | BG | 06.04.2021 | NO | 06.04.2021 | GR | 07.04.2021 | IE | 15.04.2021 | CH | 30.04.2021 | LI | 30.04.2021 | IS | 06.05.2021 | PT | 06.05.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 15.04.2013 | |
AL | 06.01.2021 | ||
AT | 06.01.2021 | ||
CY | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
MK | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IE | 15.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 15.04.2013 | |
AL | 06.01.2021 | ||
AT | 06.01.2021 | ||
CY | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IE | 15.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 15.04.2013 | |
AL | 06.01.2021 | ||
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IE | 15.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IE | 15.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IE | 15.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2022/11] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SI | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 06.01.2021 | |
AT | 06.01.2021 | ||
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 06.01.2021 | |
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
MC | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RO | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SK | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 06.01.2021 | |
CZ | 06.01.2021 | ||
DK | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AT | 06.01.2021 | |
CZ | 06.01.2021 | ||
EE | 06.01.2021 | ||
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 06.01.2021 | |
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
SM | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2021/42] | AT | 06.01.2021 | |
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
IS | 06.05.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2021/39] | AT | 06.01.2021 | |
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
PL | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2021/38] | AT | 06.01.2021 | |
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
SE | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 06.01.2021 | |
FI | 06.01.2021 | ||
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
LV | 06.01.2021 | ||
RS | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 06.01.2021 | |
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
BG | 06.04.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
GR | 07.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 06.01.2021 | |
HR | 06.01.2021 | ||
LT | 06.01.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 06.01.2021 | |
LT | 06.01.2021 | ||
NO | 06.04.2021 | ||
PT | 06.05.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US2591168 (LATHAM JR ALLEN, et al) [X] 1-4,6-8,20-24 * the whole document * [I] 5,9-11,16,17; | [A]US5669233 (COOK SANFORD L [US], et al) [A] 1,20,21 * column 5, line 36 - column 6, line 59; figures 1,2 *; | [XI]DE19755468 (TOLLENSE FAHRZEUG UND ANLAGENB [DE]) [X] 1-4,6-8,10-12,17,18,20-24 * the whole document * [I] 5,9,16; | [A]US2002088244 (JENNINGS THOMAS A [US], et al) [A] 1,20,21 * figures 1-4 *; | [A]EP2374443 (MINNESOTA THERMAL SCIENCE LLC [US]) [A] 1,20,21* the whole document * | vom Anmelder | JPH0431283 | EP1186841 | US2010170287 |