EP2916971 - FLÜSSIGKEITSAUSGABESYSTEM MIT DÜSE MIT ZWEI AUSLÄSSEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.05.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.06.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.03.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Alfa Laval Corporate AB PO Box 73 221 00 Lund / SE | [2015/38] | Erfinder | 01 /
KJELLBERG, Kim Hjortespringvej 67 DK-2730 Herlev / DK | 02 /
HJORSLEV, Leon Vibemosen 73 DK-2670 Greve / DK | [2015/38] | Vertreter | Alfa Laval Attorneys Alfa Laval Corporate AB Group Patent P.O. Box 73 221 00 Lund / SE | [N/P] |
Frühere [2015/38] | Alfa Laval Attorneys Alfa Laval Corporate AB Patent Department P.O. Box 73 221 00 Lund / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13726543.5 | 04.06.2013 | [2015/38] | WO2013EP61464 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20120191805 | 08.11.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 12191805 | [2015/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014072087 | Datum: | 15.05.2014 | Sprache: | EN | [2014/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2916971 | Datum: | 16.09.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.05.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2916971 | Datum: | 08.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.05.2014 | Klassifikation | IPC: | B08B9/093, B05B3/06, B05B3/04, B05B13/06, B05B1/14 | [2020/14] | CPC: |
B08B9/0936 (EP,US);
B01F25/21 (US);
B05B1/14 (EP,US);
B05B13/0636 (EP,US);
B05B3/0445 (EP,US);
B05B3/06 (EP,US);
B05B3/1007 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2015/38] | B08B9/093, B05B1/14 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/38] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FLÜSSIGKEITSAUSGABESYSTEM MIT DÜSE MIT ZWEI AUSLÄSSEN | [2015/38] | Englisch: | LIQUID EJECTION SYSTEM WITH NOZZLE HAVING TWO OUTLETS | [2015/38] | Französisch: | SYSTÈME D'ÉJECTION DE LIQUIDE AVEC BUSE ÉQUIPÉE DE DEUX SORTIES | [2020/14] |
Frühere [2015/38] | SYSTÈME D'ÉJECTION DE LIQUIDE COMPORTANT UNE BUSE PRÉSENTANT DEUX SORTIES | Eintritt in die regionale Phase | 20.04.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.04.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.04.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.04.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/38] | 16.12.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.07.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.12.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.03.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.05.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.05.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.05.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 31.07.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 09.04.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.06.2013 | AL | 08.07.2020 | AT | 08.07.2020 | CY | 08.07.2020 | CZ | 08.07.2020 | EE | 08.07.2020 | FI | 08.07.2020 | HR | 08.07.2020 | LT | 08.07.2020 | LV | 08.07.2020 | MC | 08.07.2020 | MK | 08.07.2020 | MT | 08.07.2020 | PL | 08.07.2020 | RO | 08.07.2020 | RS | 08.07.2020 | SI | 08.07.2020 | SK | 08.07.2020 | SM | 08.07.2020 | BG | 08.10.2020 | NO | 08.10.2020 | GR | 09.10.2020 | IS | 08.11.2020 | PT | 09.11.2020 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 04.06.2013 | |
AL | 08.07.2020 | ||
AT | 08.07.2020 | ||
CY | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
MK | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 04.06.2013 | |
AL | 08.07.2020 | ||
AT | 08.07.2020 | ||
CY | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 04.06.2013 | |
AL | 08.07.2020 | ||
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/23] | AT | 08.07.2020 | |
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AT | 08.07.2020 | |
CZ | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 08.07.2020 | |
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AT | 08.07.2020 | |
FI | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 08.07.2020 | |
LT | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 08.07.2020 | |
LT | 08.07.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO2010144035 (SCANJET MARINE AB [SE], et al) [Y] 1-15 * page 4, line 28 - line 31 * * page 6, line 5 - line 8 * * page 7, line 3 - line 17 * * figure 1 *; | [Y]DE1237969 (NEUBECKER FA C A) [Y] 1-15 * column 1, line 21 - line 52 * * column 3, line 26 - line 37 * * figures 1,2 * * figures 4,5 *; | [A]GB2315106 (THAMES WATER UTILITIES [GB]) [A] 1-15 * page 2, paragraph 4 * * page 2, paragraph 7 * * page 4, paragraph 5 * * figure 1 *; | [A]BE525630 (SEITZ-WERKE GMBH [DE]) [A] 1-15 * page 2, line 7 - line 20 * * figure 1 *; | [A]DE19811421 (ALFA LAVAL LKM A S [DK]) [A] 1-15 * column 1, line 39 - line 44 * * column 1, line 65 - column 2, line 1 * * column 2, line 28 - line 33 * * column 3, line 56 - line 61 * * column 5, line 68 - column 6, line 5 * * figure 1 * * figure 3 * | Prüfung | WO2007090403 | vom Anmelder | US2008142042 | WO2010117324 | WO9204994 |