EP2879905 - VERSTELLBARER FAHRZEUGSITZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.03.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Johnson Controls GmbH Industriestrasse 20-30 51399 Burscheid / DE | [2015/24] | Erfinder | 01 /
ROTHSTEIN, Gerhard Tannenstrasse 1 42553 Velbert / DE | 02 /
FAHL, Michael Rotter Weg 31 51491 Overath / DE | [2015/24] | Vertreter | Liedhegener, Ralf Adient Components Ltd. & Co. KG IP Operations Hertelsbrunnenring 2 67657 Kaiserslautern / DE | [N/P] |
Frühere [2015/24] | Liedhegener, Ralf Johnson Controls Components GmbH & Co. KG IP Operations Hertelsbrunnenring 2 67657 Kaiserslautern / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13740034.7 | 25.07.2013 | [2016/19] | WO2013EP65724 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20121015294 | 31.07.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102012015294 | [2015/24] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014019933 | Datum: | 06.02.2014 | Sprache: | DE | [2014/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2879905 | Datum: | 10.06.2015 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 06.02.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2879905 | Datum: | 11.05.2016 | Sprache: | DE | [2016/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.02.2014 | Klassifikation | IPC: | B60N2/20, B60N2/22, B60N2/30, B60N2/36 | [2015/24] | CPC: |
B60N2/206 (EP,CN,KR,US);
B60N2/22 (EP,CN,KR,US);
B60N2/3011 (US);
B60N2/3031 (EP,CN,KR,US);
B60N2/3065 (EP,CN,KR,US);
B60N2/309 (EP,CN,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/24] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERSTELLBARER FAHRZEUGSITZ | [2015/24] | Englisch: | ADJUSTABLE VEHICLE SEAT | [2015/24] | Französisch: | SIÈGE DE VÉHICULE RÉGLABLE | [2015/24] | Eintritt in die regionale Phase | 02.03.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.03.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.03.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.03.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/24] | 23.12.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.03.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.03.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.03.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 23.12.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 14.02.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 25.07.2013 | AL | 11.05.2016 | BG | 11.05.2016 | CY | 11.05.2016 | CZ | 11.05.2016 | DK | 11.05.2016 | EE | 11.05.2016 | ES | 11.05.2016 | FI | 11.05.2016 | HR | 11.05.2016 | IS | 11.05.2016 | IT | 11.05.2016 | LT | 11.05.2016 | LV | 11.05.2016 | MC | 11.05.2016 | MK | 11.05.2016 | MT | 11.05.2016 | NL | 11.05.2016 | PL | 11.05.2016 | RO | 11.05.2016 | RS | 11.05.2016 | SE | 11.05.2016 | SI | 11.05.2016 | SK | 11.05.2016 | SM | 11.05.2016 | TR | 11.05.2016 | IE | 25.07.2016 | LU | 25.07.2016 | BE | 31.07.2016 | CH | 31.07.2016 | LI | 31.07.2016 | NO | 11.08.2016 | GR | 12.08.2016 | PT | 12.09.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/45] | HU | 25.07.2013 | |
BG | 11.05.2016 | ||
CY | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IS | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
MK | 11.05.2016 | ||
MT | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
TR | 11.05.2016 | ||
IE | 25.07.2016 | ||
LU | 25.07.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2018/38] | HU | 25.07.2013 | |
BG | 11.05.2016 | ||
CY | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IS | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
MK | 11.05.2016 | ||
MT | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
IE | 25.07.2016 | ||
LU | 25.07.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2018/32] | HU | 25.07.2013 | |
CY | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IS | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
MK | 11.05.2016 | ||
MT | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
IE | 25.07.2016 | ||
LU | 25.07.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2018/30] | HU | 25.07.2013 | |
CY | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IS | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
MK | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
IE | 25.07.2016 | ||
LU | 25.07.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2017/37] | CZ | 11.05.2016 | |
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
IE | 25.07.2016 | ||
LU | 25.07.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2017/25] | CZ | 11.05.2016 | |
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2017/11] | CZ | 11.05.2016 | |
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2017/10] | CZ | 11.05.2016 | |
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2017/09] | CZ | 11.05.2016 | |
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2017/07] | DK | 11.05.2016 | |
ES | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2017/03] | ES | 11.05.2016 | |
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
IT | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2016/52] | ES | 11.05.2016 | |
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SE | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2016/51] | ES | 11.05.2016 | |
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
PT | 12.09.2016 | ||
Frühere [2016/50] | ES | 11.05.2016 | |
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
Frühere [2016/49] | FI | 11.05.2016 | |
LT | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
NO | 11.08.2016 | ||
Frühere [2016/46] | LT | 11.05.2016 | |
NO | 11.08.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO03047908 (FISHER DYNAMICS CORP [US]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US5662368 (ITO SADAO [JP], et al) [A] 1-15 * the whole document * | vom Anmelder | US5662368 | DE10297476T | US8047595 | DE102004041449 | WO2004069585 |