08.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] |
01.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] |
24.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.07.2022 [2022/30] |
10.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.07.2022 [2022/28] |
03.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.07.2022 [2022/27] |
27.05.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.06.2022 [2022/26] |
22.10.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.11.2021 [2021/47] |
13.08.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.09.2021 [2021/37] |
14.05.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.06.2021 [2021/24] |
07.05.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.06.2021 [2021/23] |
30.04.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.06.2021 [2021/22] |
16.04.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.05.2021 [2021/20] |
12.03.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.04.2021 [2021/15] |
05.03.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.04.2021 [2021/14] |
26.02.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 31.03.2021 [2021/13] |
05.02.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.03.2021 [2021/10] |
22.01.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.02.2021 [2021/08] |
08.01.2021 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 10.02.2021 [2021/06] |
06.11.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.12.2020 [2020/50] |
30.10.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.12.2020 [2020/49] |
23.10.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.11.2020 [2020/48] |
16.10.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.11.2020 [2020/47] |
09.10.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.11.2020 [2020/46] |
02.10.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.11.2020 [2020/45] |
21.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.09.2020 [2020/39] |
14.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.09.2020 [2020/38] |
07.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.09.2020 [2020/37] |
24.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.08.2020 [2020/35] |
31.01.2020 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 04.03.2020 [2020/10] |
25.01.2020 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
25.01.2020 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
24.01.2020 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
20.10.2019 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
03.08.2019 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
03.08.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
02.08.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
03.08.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
04.11.2015 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 02.12.2015 [2015/49] |
30.09.2015 |
Änderung durch den Anmelder |
|
04.08.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
29.05.2015 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 01.07.2015 [2015/27] |
29.05.2015 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 01.07.2015 [2015/27] |
27.03.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
27.01.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
05.09.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
11.03.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
28.02.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.08.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|