EP3013773 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON GRANULAT MIT KALIUMCHLORID, MAGNESIUMSULFATHYDRAT UND MAGNESIUMOXID [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.01.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.02.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.01.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.09.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten K+S Aktiengesellschaft Bertha-von-Suttner-Strasse 7 34131 Kassel / DE | [2019/10] |
Frühere [2016/18] | Für alle benannten Staaten K+S Aktiengesellschaft Bertha-von-Suttner-Strasse 7 34131 Kassel / DE | Erfinder | 01 /
BAUCKE, Guido 71 Strasse 12 36277 Schenklengsfeld OT Wippershain / DE | 02 /
DRESSEL, Stefan Fuchsküppelweg 17 34128 Kassel / DE | 03 /
KLEINE-KLEFFMANN, Ulrich Lappenlied 70 36251 Bad Hersfeld / DE | 04 /
ANDRES, Ernst Lambertweg 46 34128 Kassel / DE | [2019/08] |
Frühere [2016/18] | 01 /
BAUCKE, Guido 71 Strasse 12 36277 Schenklengsfeld OT Wippershain / DE | ||
02 /
DRESSEL, Stefan Kaupertweg 9 34130 Kassel / DE | |||
03 /
KLEINE-KLEFFMANN, Ulrich Lappenlied 70 36251 Bad Hersfeld / DE | |||
04 /
ANDREAS, Ernst Lambertweg 46 34128 Kassel / DE | Vertreter | Reitstötter Kinzebach Patentanwälte Sternwartstraße 4 81679 München / DE | [N/P] |
Frühere [2019/10] | Reitstötter Kinzebach Patentanwälte Sternwartstrasse 4 81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13745471.6 | 28.06.2013 | [2016/18] | WO2013IB01388 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014207496 | Datum: | 31.12.2014 | Sprache: | EN | [2014/53] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3013773 | Datum: | 04.05.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.12.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3013773 | Datum: | 06.03.2019 | Sprache: | EN | [2019/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 31.12.2014 | Klassifikation | IPC: | C05D1/02, C05D5/00, C05G3/00 | [2016/18] | CPC: |
C05D1/02 (EP,US);
C05D5/00 (EP);
C05G5/12 (EP,US)
| C-Set: |
C05D1/02, C05D5/00, C05G5/12 (US,EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/18] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON GRANULAT MIT KALIUMCHLORID, MAGNESIUMSULFATHYDRAT UND MAGNESIUMOXID | [2016/18] | Englisch: | PROCESS FOR MANUFACTURING GRANULAR MATERIALS CONTAINING POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM SULPHATE HYDRATE AND MGO | [2016/18] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION DE MATIÈRES GRANULAIRES CONTENANT DU CHLORURE DE POTASSIUM, DU SULFATE DE MAGNÉSIUM HYDRATÉ ET DU MGO | [2016/18] | Eintritt in die regionale Phase | 28.12.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.12.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.12.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.12.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/18] | 09.12.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.09.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.01.2019 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 14.01.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.01.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.01.2019 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 25.01.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.09.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 09.12.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.01.2016 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   11.05.2016 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.06.2013 | AL | 06.03.2019 | AT | 06.03.2019 | CY | 06.03.2019 | CZ | 06.03.2019 | DK | 06.03.2019 | EE | 06.03.2019 | ES | 06.03.2019 | FI | 06.03.2019 | HR | 06.03.2019 | IT | 06.03.2019 | LT | 06.03.2019 | LV | 06.03.2019 | MC | 06.03.2019 | MK | 06.03.2019 | MT | 06.03.2019 | RO | 06.03.2019 | RS | 06.03.2019 | SE | 06.03.2019 | SI | 06.03.2019 | SK | 06.03.2019 | SM | 06.03.2019 | TR | 06.03.2019 | BG | 06.06.2019 | NO | 06.06.2019 | GR | 07.06.2019 | GB | 28.06.2019 | IE | 28.06.2019 | LU | 28.06.2019 | BE | 30.06.2019 | CH | 30.06.2019 | LI | 30.06.2019 | NL | 01.07.2019 | IS | 06.07.2019 | PT | 06.07.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 28.06.2013 | |
AL | 06.03.2019 | ||
AT | 06.03.2019 | ||
CY | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
MT | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
GB | 28.06.2019 | ||
IE | 28.06.2019 | ||
LU | 28.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
NL | 01.07.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 28.06.2013 | |
AL | 06.03.2019 | ||
AT | 06.03.2019 | ||
CY | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
GB | 28.06.2019 | ||
IE | 28.06.2019 | ||
LU | 28.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
NL | 01.07.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CY | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
GB | 28.06.2019 | ||
IE | 28.06.2019 | ||
LU | 28.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
NL | 01.07.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
GB | 28.06.2019 | ||
IE | 28.06.2019 | ||
LU | 28.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
NL | 01.07.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
GB | 28.06.2019 | ||
IE | 28.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
NL | 01.07.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2020/21] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IE | 28.06.2019 | ||
NL | 01.07.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2020/20] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
NL | 01.07.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 06.03.2019 | |
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 06.03.2019 | |
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 06.03.2019 | |
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 06.03.2019 | |
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Frühere [2019/46] | FI | 06.03.2019 | |
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Frühere [2019/39] | FI | 06.03.2019 | |
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Frühere [2019/38] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Frühere [2019/37] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPH01157489 ; | [I]EP0174595 (NORSK HYDRO AS [NO]) [I] 1-4,6-13 * page 6, paragraph last - page 7, paragraph first * * examples 1,2 *; | [X]US5264017 (VAN DE WALLE RICHARD H [US]) [X] 1,3,4,6-13 * claim - * * column 2, line 32 - line 56 * * column 3, line 9 - line 65 *; | [A]EP1048634 (KALI & SALZ AG [DE]) [A] 1-13 * claim - * * paragraph [0007] - paragraph [0012] *; | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 1989, no. 30, Database accession no. 1989-218140, XP002720689 & JPH01157489 A 19890620 (ASAHI KAGAKU KOGYO KK) [A] 1-13 * abstract * | vom Anmelder | DE1183058 | DE2316701 | EP1219581 |