EP2888696 - ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM LESEN VON FORMULAREN IN DER RICHTIGEN RICHTUNG DURCH BILDERFASSUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.08.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.08.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.09.2023 [2023/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Symbol Technologies, LLC One Zebra Plaza Holtsville, NY 11742 / US | [2016/26] |
Frühere [2015/27] | Für alle benannten Staaten Symbol Technologies, Inc. One Motorola Plaza Holtsville, NY 11742 / US | Erfinder | 01 /
HE, Duanfeng 29 Brayton Court N. South Setauket, New York 11720 / US | 02 /
KANNAN, Anu 9 Braemer Road East Setauket, NY 11733 / US | [2015/31] |
Frühere [2015/27] | 01 /
HE, Duanfeng 29 Brayton Court N. South Setauket, New York 11720 / US | ||
02 /
KANNAN, Anu 549 Riverside Drive New York, New York 10027 / US | Vertreter | LKGLOBAL Lorenz & Kopf Patentanwalt Attorney at Law PartG mbB Brienner Straße 11 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2015/27] | Maiwald Patentanwalts GmbH Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13747608.1 | 01.08.2013 | WO2013US53154 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201213594924 | 27.08.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213594924 | [2015/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014035594 | Datum: | 06.03.2014 | Sprache: | EN | [2014/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2888696 | Datum: | 01.07.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.03.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.03.2014 | Klassifikation | IPC: | G06K9/00, G06K9/22, G06K9/32 | [2015/27] | CPC: |
G06V30/412 (EP,US);
G06V10/242 (EP,US);
G06V30/142 (EP,US);
G06V30/418 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM LESEN VON FORMULAREN IN DER RICHTIGEN RICHTUNG DURCH BILDERFASSUNG | [2015/27] | Englisch: | ARRANGEMENT FOR AND METHOD OF READING FORMS IN CORRECT ORIENTATION BY IMAGE CAPTURE | [2015/27] | Französisch: | AGENCEMENT ET PROCÉDÉ DE LECTURE DE DOCUMENTS DANS UNE ORIENTATION CORRECTE PAR CAPTURE D'IMAGE | [2015/27] | Eintritt in die regionale Phase | 27.02.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.02.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.02.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.02.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/27] | 15.10.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.08.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.02.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.06.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.12.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.04.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.09.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.12.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.04.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/38] | 16.05.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2023/38] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.08.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 18.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 19.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]US2004081332 (TUTTLE WILLIAM J [US], et al) [I] 1-18 * paragraph [0075] *; | [I]EP1580666 (MICROSOFT CORP [US]) [I] 1-18 * paragraph [0027] - paragraph [0030] * * paragraph [0038] - paragraph [0043] * * paragraph [0072] - paragraph [0078] *; | [I]WO2006010019 (DIGIMARC CORP [US]) [I] 1-18 * paragraph [0073] *; | [A]US2010019041 (MCCORMICK DOROTHY [US], et al) [A] 2 * figure 1 *; | [I]EP2178028 (XEROX CORP [US]) [I] 1-18 * paragraph [0007] - paragraph [0008] * * paragraph [0051] - paragraph [0052] *; | [A]US2011243477 (MINERICH RICHARD T [US]) [A] 1* the whole document *; | [A] - L. V. RASMUSSEN ET AL, "Development of an optical character recognition pipeline for handwritten form fields from an electronic health record", JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION, (20110902), vol. 19, no. e1, doi:10.1136/amiajnl-2011-000182, ISSN 1067-5027, pages e90 - e95, XP055094613 [A] 7 * page e91 - page e92; figure 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1136/amiajnl-2011-000182 |