EP2879706 - NEUARTIGE ANTI-PLASMODIUM-PARASITEN-ANTIKÖRPER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.07.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastraße 27c 80636 München / DE | [2017/36] |
Frühere [2015/24] | Für alle benannten Staaten FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastraße 27c 80636 Munich / DE | Erfinder | 01 /
FENDEL, Rolf Fraunhofer IME Forckenbeckstr.6 52072 Aachen / DE | 02 /
KLOCKENBRING, Torsten Fraunhofer IME Forckenbeckstr.6 52072 Aachen / DE | 03 /
BARTH, Stefan Fraunhofer IME Forckenbeckstr.6 52072 Aachen / DE | 04 /
KAPELSKI, Stephanie Fraunhofer IME Forckenbeckstr.6 52074 Aachen / DE | 05 /
MASKUS, Dominika Fraunhofer IME Forckenbeckstr.6 52072 Aachen / DE | 06 /
FISCHER, Rainer Fraunhofer IME Forckenbeckstr.6 52074 Aachen / DE | 07 /
REIMANN, Andreas Fraunhofer IME Forckenbeckstr.6 52072 Aachen / DE | [2015/24] | Vertreter | Roth, Andy Stefan Dr. Roth Patentanwaltskanzlei Kaistrasse 5 40221 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2015/24] | Roth, Andy Stefan Dr. Roth Patentanwaltskanzlei Columbusstrasse 22 40549 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13748000.0 | 31.07.2013 | [2017/36] | WO2013EP66086 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20120179315 | 03.08.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 12179315 | US201261679380P | 03.08.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261679380 P | [2015/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014020062 | Datum: | 06.02.2014 | Sprache: | EN | [2014/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2879706 | Datum: | 10.06.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.02.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2879706 | Datum: | 06.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.02.2014 | Klassifikation | IPC: | A61K39/00, A61P33/06, C07K16/20 | [2017/10] | CPC: |
C07K16/205 (EP,US);
A61P33/06 (EP);
C07K2317/21 (EP,US);
C07K2317/56 (US);
C07K2317/565 (US);
C07K2317/73 (EP,US);
|
Frühere IPC [2015/24] | A61K39/395, A61P33/06, C07K16/20 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/24] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NEUARTIGE ANTI-PLASMODIUM-PARASITEN-ANTIKÖRPER | [2015/24] | Englisch: | NOVEL ANTI-PLASMODIUM PARASITE ANTIBODIES | [2015/24] | Französisch: | NOUVEAUX ANTICORPS ANTI-PLASMODIUM | [2015/24] | Eintritt in die regionale Phase | 29.01.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.01.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.01.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.01.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/24] | 02.11.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 02.11.2015 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Ansprüche {1} | 21.12.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.06.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.09.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.03.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.07.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.07.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.07.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.06.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 07.06.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/33] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 23.12.2015 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 21.12.2015 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 29.01.2016 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 31.07.2013 | AL | 06.09.2017 | AT | 06.09.2017 | CY | 06.09.2017 | CZ | 06.09.2017 | DK | 06.09.2017 | EE | 06.09.2017 | ES | 06.09.2017 | FI | 06.09.2017 | HR | 06.09.2017 | IT | 06.09.2017 | LT | 06.09.2017 | LV | 06.09.2017 | MC | 06.09.2017 | MK | 06.09.2017 | PL | 06.09.2017 | PT | 06.09.2017 | RO | 06.09.2017 | RS | 06.09.2017 | SE | 06.09.2017 | SI | 06.09.2017 | SK | 06.09.2017 | SM | 06.09.2017 | TR | 06.09.2017 | BG | 06.12.2017 | NO | 06.12.2017 | GR | 07.12.2017 | IS | 06.01.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 31.07.2013 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
PT | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2020/28] | HU | 31.07.2013 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
PT | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2019/15] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 06.09.2017 | |
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/11] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 06.09.2017 | |
NO | 06.12.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [I] - CASILDA G. BLACK ET AL, "Apical location of a novel EGF-like domain-containing protein of Plasmodium falciparum", MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY, (20030301), vol. 127, no. 1, doi:10.1016/S0166-6851(02)00308-0, ISSN 0166-6851, pages 59 - 68, XP055045852 [I] 1-58 * page 67, column l, paragraph 2; figures 1-6 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0166-6851(02)00308-0 | [I] - PUENTES A ET AL, "Identifying Plasmodium falciparum merozoite surface protein-10 human erythrocyte specific binding regions", BIOCHIMIE, MASSON, PARIS, FR, vol. 87, no. 5, ISSN 0300-9084, (20050501), pages 461 - 472, (20050501), XP027603274 [I] 1-58 * figures 1-6; tables 1,2 * | [A] - GIRALDO M A ET AL, "Vaccination with recombinant Plasmodium vivax MSP-10 formulated in different adjuvants induces strong immunogenicity but no protection", VACCINE, ELSEVIER LTD, GB, vol. 28, no. 1, doi:10.1016/J.VACCINE.2009.09.046, ISSN 0264-410X, (20091210), pages 7 - 13, (20090925), XP026789439 [A] 1-58 * figures 1-4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2009.09.046 | vom Anmelder | WO9413804 | US4816397 | - NOEDL, H.; SOCHEAT, D.; SATIMAI, W., "Artemisinin-resistant malaria in Asia", THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, (2009), vol. 361, pages 540 - 1 | - BORRMANN, S. ET AL., "Declining responsiveness of Plasmodium falciparum infections to artemisinin-based combination treatments on the Kenyan coast", PLOS ONE, (2011), vol. 6, page E26005 | - KABAT, E. A.; WU, T. T.; GOTTESMAN, K. S.; FOELLER, C., Sequences of Proteins of Immunological Interest., DIANE PUBLISHING, (1992), vol. 2719 | - CHOTHIA, C.; LESK, A. M., "Canonical structures for the hypervariable regions of immunoglobulins", JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, (1987), vol. 196, pages 901 - 17 | - CHOTHIA, C. ET AL., "Conformations of immunoglobulin hypervariable regions", NATURE, vol. 342, pages 877 - 83 | - "By-passing immunization: building high affinity human antibodies by chain shuffling", MARKS, J. D. ET AL., Bioltechnology, NATURE PUBLISHING COMPANY, (1992), vol. 10, pages 779 - 83 | - WARD, E. S.; GÜSSOW, D.; GRIFFITHS, A. D.; JONES, P. T.; WINTER, G., "Binding activities of a repertoire of single immunoglobulin variable domains secreted from Escherichia coli", NATURE, (1989), vol. 341, pages 544 - 6 | - BIRD, R. E. ET AL., "Single-chain antigen-binding proteins", SCIENCE (NEW YORK, N.Y., (1988), vol. 242, pages 423 - 6 | - HUSTON, J. S. ET AL., "Protein engineering of antibody binding sites: recovery of specific activity in an anti-digoxin single-chain Fv analogue produced in Escherichia coli", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, (1988), vol. 85, pages 5879 - 83 | - HOLLIGER, P.; PROSPERO, T.; WINTER, G., "Diabodies'': small bivalent and bispecific antibody fragments", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, (1993), vol. 90, pages 6444 - 8 | - REITER, Y.; BRINKMANN, U.; LEE, B.; PASTAN, I., "Engineering antibody Fv fragments for cancer detection and therapy: disulfide-stabilized Fv fragments", NATURE BIOTECHNOLOGY, (1996), vol. 14, pages 1239 - 45 | - HU, S. ET AL., "Minibody: A novel engineered anti-carcinoembryonic antigen antibody fragment (single-chain Fv-CH3) which exhibits rapid, high-level targeting of xenografts", CANCER RESEARCH, (1996), vol. 56, pages 3055 - 61 | - POLJAK, R., "J. Production and structure of diabodies", STRUCTURE (LONDON, ENGLAND : 1993, (1994), vol. 2, pages 1121 - 3 | - KIPRIYANOV, S. M.; BREITLING, F.; LITTLE, M.; DÜBEL, S., "Single-chain antibody streptavidin fusions: tetrameric bifunctional scFv-complexes with biotin binding activity and enhanced affinity to antigen", HUMAN ANTIBODIES AND HYBRIDOMAS, (1995), vol. 6, pages 93 - 101 | - KIPRIYANOV, S. M.; DUBEL, S.; BREITLING, F.; KONTERMANN, R. E.; LITTLE, M., "Recombinant single-chain Fv fragments carrying C-terminal cysteine residues: production of bivalent and biotinylated miniantibodies", MOLECULAR IMMUNOLOGY, (1994), vol. 31, pages 1047 - 58 | - TAYLOR, L. D. ET AL., "A transgenic mouse that expresses a diversity of human sequence heavy and light chain immunoglobulins", NUCLEIC ACIDS RESEARCH, (1992), vol. 20, pages 6287 - 95 | - GEYSEN, H. M.; MELOEN, R. H.; BARTELING, S. J., "Use of peptide synthesis to probe viral antigens for epitopes to a resolution of a single amino acid", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, (1984), vol. 81, pages 3998 - 4002 | - LIVINGSTONE, C. D.; BARTON, G. J., "Protein sequence alignments: a strategy for the hierarchical analysis of residue conservation", COMPUTER APPLICATIONS IN THE BIOSCIENCES: CABIOS, (1993), vol. 9, pages 745 - 56 | - TAYLOR, W. R., "The classification of amino acid conservation", JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY, (1986), vol. 119, pages 205 - 18 | - DAYHOFF, M. O., Atlas of Protein Sequence and Structure, NATL BIOMEDICAL RESEARCH, (1979), vol. 5, pages 353 - 358 | - SMITH, T. F.; WATERMAN, M. S., "Comparison of biosequences", ADVANCES IN APPLIED MATHEMATICS, (1981), vol. 2, pages 482 - 489 | - ALTSCHUL, S. F.; GISH, W.; MILLER, W.; MYERS, E. W.; LIPMAN, D. J., "Basic local alignment search tool", JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, (1990), vol. 215, pages 403 - 10 | - HOOGENBOOM, H. R.; WINTER, G., "By-passing immunisation. Human antibodies from synthetic repertoires of germline VH gene segments rearranged in vitro", JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, (1992), vol. 227, pages 381 - 8 | - REISFELD, R. A. ET AL., Monoclonal antibodies and cancer therapy: proceedings of the Roche-UCLA Symposium held in Park City, Utah, A.R. LISS, (19850126), vol. 609 | - "Production of antigen- specific human monoclonal antibodies from in vitro-primed human splenocytes", BOERNER, P.; LAFOND, R.; LU, W. Z.; BRAMS, P.; ROYSTON, I., Journal of immunology, BALTIMORE, MD. : 1950, (1991), vol. 147, pages 86 - 95 | - ST6CKER, M. ET AL., "Secretion of functional anti-CD30-angiogenin immunotoxins into the supernatant of transfected 293T-cells", PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION, (2003), vol. 28, pages 211 - 9 | - BOES, A. ET AL., "Affinity purification of a framework 1 engineered mouse/human chimeric IgA2 antibody from tobacco", BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, (2011), vol. 108, pages 2804 - 14 | - SAMBROOK, J.; FRITSCH, E. F.; MANIATIS, T., Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 2nd edition., vol. 1-3 | - SAMBROOK J E; F FRITSCH; T MANIATIS, Molecular Cloning A Laboratory Manual, COLD SPRING HARBOR LABORATORY PRESS COLD SPRING HARBOR NEW YORK USA LLLUS PAPER, (1989), vol. 1, 2, 3 | - AUSUBEL, F. M. ET AL., Current protocols in molecular biology, JOHN WILEY & SONS, INC., (1988), vol. 1, 2 | - MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT, (1989), vol. 1, pages 146 - 146 | - MCCAFFERTY, J.; GRIFFITHS, A. D.; WINTER, G.; CHISWELL, D. J., "Phage antibodies: filamentous phage displaying antibody variable domains", NATURE, (1990), vol. 348, pages 552 - 4 | - URLAUB, G.; CHASIN, L. A., "Isolation of Chinese hamster cell mutants deficient in dihydrofolate reductase activity", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, (1980), vol. 77, pages 4216 - 20 | - KAUFMAN, R. J.; SHARP, P. A., "Amplification and expression of sequences cotransfected with a modular dihydrofolate reductase complementary dna gene", JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, (1982), vol. 159, pages 601 - 21 | - FRAUSSEN, J. ET AL., "A novel method for making human monoclonal antibodies", JOURNAL OF AUTOIMMUNITY, (2010), vol. 35, pages 130 - 4 | - TILLER, T. ET AL., "Efficient generation of monoclonal antibodies from single human B cells by single cell RT-PCR and expression vector cloning", JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS, (2008), vol. 329, pages 112 - 24 | - BROCHET, X.; LEFRANC, M.-P.; GIUDICELLI, V., "MGT/V-QUEST: the highly customized and integrated system for IG and TR standardized V-J and V-D-J sequence analysis", NUCLEIC ACIDS RESEARCH, (2008), vol. 36, pages W503 - 8 | - ROSENBERG, Y. ET AL., "Rapid high-level production of functional HIV broadly neutralizing monoclonal antibodies in transient plant expression systems", PLOS ONE, (2013), vol. 8, page E58724 | - ROESTENBERG, M. ET AL., "Safety and immunogenicity of a recombinant Plasmodium falciparum AMA1 malaria vaccine adjuvanted with Alhydrogel, Montanide ISA 720 or AS02", PLOS ONE, (2008), vol. 3, page E3960 | - KUSI, K. A. ET AL., "Immunization with different PfAMA1 alleles in sequence induces clonal imprint humoral responses that are similar to responses induced by the same alleles as a vaccine cocktail in rabbits", MALARIA JOURNAL, (2011), vol. 10, page 40 | - BLACK, C. G.; WANG, L.; WU, T.; COPPEL, R. L., "Apical location of a novel EGF-like domain-containing protein of Plasmodium falciparum", MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY, (2003), vol. 127, pages 59 - 68 | - MAKLER, M. T. ET AL., "Parasite lactate dehydrogenase as an assay for Plasmodium falciparum drug sensitivity", THE AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, (1993), vol. 48, pages 739 - 41 | WO1992US09965 |