EP2818464 - NEUARTIGE CHALCOGENHALTIGE ORGANISCHE VERBINDUNG UND VERWENDUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.10.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.01.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.10.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.11.2021 [2021/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten JNC Corporation 2-1, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8105 / JP | [2015/01] | Erfinder | 01 /
TAKEYA, Junichi c/o OSAKA UNIVERSITY 1-1 Yamadaoka Suita-shi Osaka 565-0871 / JP | 02 /
OKAMOTO, Toshihiro c/o OSAKA UNIVERSITY 1-1 Yamadaoka Suita-shi Osaka 565-0871 / JP | 03 /
NAKANISHI, Tauto c/o JNC PETROCHEMICAL CORPORATION ICHIHARA RESEARCH CENTER 5-1 Goikaigan Ichihara-shi Chiba 290-8551 / JP | [2015/01] | Vertreter | Gulde & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB Wallstraße 58/59 10179 Berlin / DE | [2015/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13751708.2 | 20.02.2013 | WO2013JP54223 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20120036201 | 22.02.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012036201 | [2015/01] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013125599 | Datum: | 29.08.2013 | Sprache: | JA | [2013/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2818464 | Datum: | 31.12.2014 | Sprache: | EN | [2015/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 29.08.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.10.2015 | Klassifikation | IPC: | C07D307/77, C07D333/50, C07D345/00, C07D409/14, C07D417/14, H01L51/05, H01L51/30 | [2015/47] | CPC: |
C07D333/50 (EP,CN,KR,US);
C07D307/77 (EP,CN,KR,US);
H10K85/6574 (EP,CN,US);
C07D345/00 (EP,CN,US);
C07D409/14 (EP,CN,US);
C07D417/14 (EP,CN,US);
H01L21/30 (KR);
H01L29/786 (KR);
H10K10/462 (US);
H10K85/655 (EP,CN,US);
H10K85/656 (EP,CN,US);
H10K85/6576 (EP,CN,US);
H10K10/484 (EP,CN,US)
(-)
|
Frühere IPC [2015/01] | C07D307/77, C07D333/50, C07D345/00, C07D409/14, C07D417/14, H01L21/336, H01L29/786, H01L51/05, H01L51/30, H01L51/40 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NEUARTIGE CHALCOGENHALTIGE ORGANISCHE VERBINDUNG UND VERWENDUNG DAVON | [2015/01] | Englisch: | NOVEL CHALCOGEN-CONTAINING ORGANIC COMPOUND AND USE THEREOF | [2015/01] | Französisch: | NOUVEAU COMPOSÉ ORGANIQUE CONTENANT DU CHALCOGÈNE ET SON UTILISATION | [2015/01] | Eintritt in die regionale Phase | 05.09.2014 | Übersetzung eingereicht | 05.09.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.09.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 05.09.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.09.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.09.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/01] | 03.05.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.12.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.01.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.08.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.12.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.01.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.05.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/44] | 16.06.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/44] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.12.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 20.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2021 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP2009215425 (UNIV TOKYO AGRICULTURE); | [XA]JP2011178985 (UNIV KANAGAWA); | Internationale Recherche | [A]JP2007197400 (TOSOH CORP); | [A]JP2007217340 (CHISSO CORP, et al); | [A]JP2008081494 (TOSOH CORP); | [A]WO2008050726 (UNIV HIROSHIMA [JP], et al); | [A]JP2010053094 (TOKYO INST TECH, et al); | [A]WO2011055529 (IDEMITSU KOSAN CO [JP], et al); | [A]JP2012503889 ; | vom Anmelder | WO2005080304 | WO2006077888 | JP2007197400 | WO2008050726 | JP2008545729 | WO2010036765 |