EP2823918 - VORRICHTUNG ZUR EINSTELLUNG EINER FÜHRUNGSBUCHSE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.09.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.10.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.06.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.04.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 31.03.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CITIZEN WATCH CO., LTD. 1-12, Tanashicho 6-chome Nishitokyo-shi Tokyo 188-8511 / JP | Für alle benannten Staaten Citizen Machinery Co., Ltd. 4107-6 Oaza-Miyota Miyotamachi Kitasaku-gun Nagano 389-0206 / JP | [2017/22] |
Frühere [2015/40] | Für alle benannten Staaten Citizen Holdings Co., Ltd. 1-12, Tanashicho 6-chome Nishitokyo-shi, Tokyo 188-8511 / JP | ||
Für alle benannten Staaten Citizen Machinery Co., Ltd. 4107-6 Oaza-Miyota Miyotamachi Kitasaku-gun Nagano 389-0206 / JP | |||
Frühere [2015/03] | Für alle benannten Staaten Citizen Holdings Co., Ltd. 1-12, Tanashicho 6-chome Nishitokyo-shi, Tokyo 188-8511 / JP | ||
Für alle benannten Staaten Citizen Machinery Miyano Co., Ltd. 4107-6, Oaza-Miyota, Miyotamachi Kitasaku-gun Nagano 389-0206 / JP | Erfinder | 01 /
YANAKAWA, Shozen c/o CITIZEN MACHINERY MIYANO CO. LTD. 4107-6 Oaza-Miyota Miyotamachi Kitasaku-gun Nagano 389-0206 / JP | [2015/03] | Vertreter | Louis Pöhlau Lohrentz Patentanwälte Postfach 30 55 90014 Nürnberg / DE | [2015/03] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13757658.3 | 13.02.2013 | [2020/45] | WO2013JP53320 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20120051555 | 08.03.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012051555 | [2015/03] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013132974 | Datum: | 12.09.2013 | Sprache: | JA | [2013/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2823918 | Datum: | 14.01.2015 | Sprache: | EN | [2015/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2823918 | Datum: | 04.11.2020 | Sprache: | EN | [2020/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 12.09.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.10.2015 | Klassifikation | IPC: | B23B13/12 | [2015/03] | CPC: |
B23B31/2072 (EP,CN,US);
B23B13/123 (US);
B23B13/126 (EP,US);
B23Q1/763 (EP,CN,US);
Y10T82/2593 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/03] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR EINSTELLUNG EINER FÜHRUNGSBUCHSE | [2015/03] | Englisch: | GUIDE BUSH ADJUSTING DEVICE | [2015/03] | Französisch: | DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE DOUILLE DE GUIDAGE | [2015/03] | Eintritt in die regionale Phase | 02.09.2014 | Übersetzung eingereicht | 02.09.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.09.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 02.09.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.09.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.09.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/03] | 21.04.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.11.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.03.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.04.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.04.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 24.06.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.09.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.09.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.09.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.11.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 05.08.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 08.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.02.2013 | AL | 04.11.2020 | AT | 04.11.2020 | CY | 04.11.2020 | CZ | 04.11.2020 | DK | 04.11.2020 | EE | 04.11.2020 | FI | 04.11.2020 | HR | 04.11.2020 | LT | 04.11.2020 | LV | 04.11.2020 | MC | 04.11.2020 | MK | 04.11.2020 | MT | 04.11.2020 | NL | 04.11.2020 | PL | 04.11.2020 | RO | 04.11.2020 | RS | 04.11.2020 | SE | 04.11.2020 | SI | 04.11.2020 | SK | 04.11.2020 | SM | 04.11.2020 | TR | 04.11.2020 | BG | 04.02.2021 | NO | 04.02.2021 | GR | 05.02.2021 | GB | 13.02.2021 | IE | 13.02.2021 | LU | 13.02.2021 | BE | 28.02.2021 | FR | 28.02.2021 | IS | 04.03.2021 | PT | 04.03.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 13.02.2013 | |
AL | 04.11.2020 | ||
AT | 04.11.2020 | ||
CY | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
MK | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
TR | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 13.02.2013 | |
AL | 04.11.2020 | ||
AT | 04.11.2020 | ||
CY | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
MK | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 13.02.2013 | |
AL | 04.11.2020 | ||
AT | 04.11.2020 | ||
CY | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2023/27] | HU | 13.02.2013 | |
AL | 04.11.2020 | ||
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
GB | 13.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IE | 13.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
FR | 28.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SI | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/47] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
LU | 13.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
NL | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 04.11.2020 | |
AT | 04.11.2020 | ||
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/41] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
MC | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
DK | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
EE | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/35] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RO | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SK | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/34] | AT | 04.11.2020 | |
CZ | 04.11.2020 | ||
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/33] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LT | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/32] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
SM | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
HR | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
PL | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
IS | 04.03.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/24] | AT | 04.11.2020 | |
FI | 04.11.2020 | ||
LV | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
BG | 04.02.2021 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/23] | FI | 04.11.2020 | |
LV | 04.11.2020 | ||
RS | 04.11.2020 | ||
SE | 04.11.2020 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
GR | 05.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/22] | FI | 04.11.2020 | |
RS | 04.11.2020 | ||
NO | 04.02.2021 | ||
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 04.11.2020 | |
PT | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 04.11.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US4258598 (HOFFMANN GEORGE T) [X] 1 * column 1, line 36 - column 5, line 46 * * figures 1-5 * [I] 2-5; | [A]JPH04164501 (TSUGAMI KK) [A] 1* abstract *; | [AD]JPH10138007 (CITIZEN WATCH CO LTD) [AD] 1 * abstract *; | [X]EP1731248 (CITIZEN WATCH CO LTD [JP]) [X] 1 * paragraph [0030] - paragraph [0104] * * figure 1- * | Internationale Recherche | [A]JPS4865583 (TAKAYUKI NOMURA); | [A]US4258598 (HOFFMANN GEORGE T); | [A]JPH035361Y (CITIZEN WATCH CO., LTD.); | [A]JPH10138007 (CITIZEN WATCH CO LTD) | vom Anmelder | JPS6199404U |