EP2824196 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES PRESSGEFORMTEN PRODUKTS UND PRESSGEFORMTES PRODUKT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.05.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.06.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.12.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-8585 / JP | [2015/03] | Erfinder | 01 /
MURAKAMI, Toshio c/o Kobe Corporate Research Laboratories Kobe Steel, Ltd. 5-5, Takatsukadai 1-chome Nishi-ku Kobe-shi, Hyogo 651-2271 / JP | 02 /
HATA, Hideo c/o Kobe Corporate Research Laboratories Kobe Steel, Ltd. 5-5, Takatsukadai 1-chome Nishi-ku Kobe-shi, Hyogo 651-2271 / JP | 03 /
NAITOU, Junya c/o Kobe Corporate Research Laboratories Kobe Steel, Ltd. 5-5, Takatsukadai 1-chome Nishi-ku Kobe-shi, Hyogo 651-2271 / JP | 04 /
OKITA, Keisuke c/o Kobe Corporate Research Laboratories Kobe Steel, Ltd. 5-5, Takatsukadai 1-chome Nishi-ku Kobe-shi, Hyogo 651-2271 / JP | 05 /
IKEDA, Shushi c/o Nagoya Branch Office Kobe Steel Ltd. 27-8, Meieki Minami 2-chome Nakamura-ku Nagoya, Aichi 450-0003 / JP | [2018/27] |
Frühere [2015/03] | 01 /
MURAKAMI Toshio C/O Kobe Corporate Research Lab.in Kobe Steel, Ltd. 5-5, Takatsukadai 1-chome, Nishi-ku, Kobe-shi Hyogo 651-2271 / JP | ||
02 /
HATA Hideo C/O Kobe Corporate Research Lab.in Kobe Steel, Ltd. 5-5, Takatsukadai 1-chome, Nishi-ku, Kobe-shi Hyogo 651-2271 / JP | |||
03 /
NAITOU Junya C/O Kobe Corporate Research Lab.in Kobe Steel, Ltd. 5-5, Takatsukadai 1-chome, Nishi-ku, Kobe-shi Hyogo 651-2271 / JP | |||
04 /
OKITA Keisuke C/O Kobe Corporate Research Lab.in Kobe Steel, Ltd. 5-5, Takatsukadai 1-chome, Nishi-ku, Kobe-shi Hyogo 651-2271 / JP | |||
05 /
IKEDA Shushi C/O Nagoya Branch Office in Kobe Steel Ltd. 27-8, Meieki Minami 2-chome, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 450-0003 / JP | Vertreter | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2018/27] |
Frühere [2015/03] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13757944.7 | 28.02.2013 | [2018/27] | WO2013JP55534 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20120053847 | 09.03.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012053847 | [2015/03] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013133137 | Datum: | 12.09.2013 | Sprache: | JA | [2013/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2824196 | Datum: | 14.01.2015 | Sprache: | EN | [2015/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2824196 | Datum: | 04.07.2018 | Sprache: | EN | [2018/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 12.09.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.03.2016 | Klassifikation | IPC: | C21D9/00, B21D22/20, C21D1/18, C22C38/00, C22C38/60, C21D9/46 | [2015/03] | CPC: |
C21D8/005 (EP,US);
B21D22/208 (EP,US);
B21D22/286 (EP,US);
C21D6/02 (EP,US);
C22C38/00 (EP,US);
C22C38/001 (EP,US);
C22C38/002 (EP,US);
C22C38/005 (EP,US);
C22C38/02 (EP,US);
C22C38/04 (EP,US);
C22C38/06 (EP,US);
C22C38/14 (EP,US);
C22C38/20 (EP,US);
C22C38/22 (EP,US);
C22C38/24 (EP,US);
C22C38/26 (EP,US);
C22C38/28 (EP,US);
C22C38/32 (EP,US);
C22C38/42 (EP,US);
C22C38/50 (EP,US);
C22C38/54 (EP,US);
C22C38/60 (EP,US);
B62D29/007 (US);
C21D1/673 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/03] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES PRESSGEFORMTEN PRODUKTS UND PRESSGEFORMTES PRODUKT | [2015/03] | Englisch: | METHOD FOR MANUFACTURING PRESS-FORMED PRODUCT AND PRESS-FORMED PRODUCT | [2018/26] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN PRODUIT FAÇONNÉ À LA PRESSE ET PRODUIT FAÇONNÉ À LA PRESSE | [2015/03] |
Frühere [2015/03] | PROCESS FOR PRODUCING PRESS-FORMED PRODUCT AND PRESS-FORMED PRODUCT | Eintritt in die regionale Phase | 16.09.2014 | Übersetzung eingereicht | 18.09.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.09.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 18.09.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.09.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.09.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/03] | 28.09.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.03.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.06.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.12.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.04.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 19.04.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.04.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.03.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 05.04.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.02.2013 | AL | 04.07.2018 | CY | 04.07.2018 | CZ | 04.07.2018 | DK | 04.07.2018 | EE | 04.07.2018 | ES | 04.07.2018 | FI | 04.07.2018 | HR | 04.07.2018 | IT | 04.07.2018 | LT | 04.07.2018 | LV | 04.07.2018 | MC | 04.07.2018 | MK | 04.07.2018 | NL | 04.07.2018 | PL | 04.07.2018 | RO | 04.07.2018 | RS | 04.07.2018 | SE | 04.07.2018 | SI | 04.07.2018 | SK | 04.07.2018 | SM | 04.07.2018 | TR | 04.07.2018 | BG | 04.10.2018 | NO | 04.10.2018 | GR | 05.10.2018 | IS | 04.11.2018 | PT | 04.11.2018 | BE | 28.02.2019 | CH | 28.02.2019 | IE | 28.02.2019 | LI | 28.02.2019 | LU | 28.02.2019 | MT | 28.02.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/32] | HU | 28.02.2013 | |
AL | 04.07.2018 | ||
CY | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
TR | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
PT | 04.11.2018 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
MT | 28.02.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 04.07.2018 | |
CY | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
TR | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
PT | 04.11.2018 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
MT | 28.02.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
TR | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
PT | 04.11.2018 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
MT | 28.02.2019 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
TR | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
IE | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
Frühere [2019/47] | AL | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
LU | 28.02.2019 | ||
Frühere [2019/45] | AL | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AL | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/11] | CZ | 04.07.2018 | |
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/10] | CZ | 04.07.2018 | |
FI | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 04.07.2018 | |
LT | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 04.07.2018 | |
NL | 04.07.2018 | ||
Frühere [2019/04] | NL | 04.07.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5595614 (MCVICKER JOSEPH E [US]) [A] 1-3 * the whole document *; | [A]EP1642991 (SUMITOMO METAL IND [JP], et al) [A] 1-3 * the whole document *; | [A]JP2006212663 (NIPPON STEEL CORP) [A] 1-3 * the whole document *; | [A]JP2007113100 (NIPPON STEEL CORP) [A] 1-3 * the whole document *; | [A]JP2008174813 (JFE STEEL KK) [A] 1-3 * the whole document *; | [A]JP2010043323 (SUMITOMO METAL IND) [A] 1-3 * the whole document *; | [A]JP2010174293 (JFE STEEL CORP) [A] 1-3 * the whole document *; | [A]US2011182765 (GIEFERS HUBERTUS [DE], et al) [A] 1-3 * the whole document *; | [A] - MIN JUNG KANG ET AL, "Analysis of Laser and Resistance Spot Weldments on Press-Hardened Steel", MATERIALS SCIENCE FORUM, (20110701), vol. 695, doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.695.202, pages 202 - 205, XP055253863 [A] 1-3 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.695.202 | [A] - H. KARBASIAN ET AL, "A review on hot stamping", JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, (20101101), vol. 210, no. 15, doi:10.1016/j.jmatprotec.2010.07.019, ISSN 0924-0136, pages 2103 - 2118, XP055141086 [A] 1-3 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2010.07.019 | Internationale Recherche | [A]JP2002309345 (NIPPON KOKAN KK); | [A]JP2006183139 (JFE STEEL KK); | [A]CN101280352 (CENTRAL IRON & STEEL RES INST [CN]); | [A]WO2009082091 (POSCO [KR], et al); | [A]JP2010065295 (JFE STEEL CORP); | [A]JP2010174281 (JFE STEEL CORP); | [A]US2011182765 (GIEFERS HUBERTUS [DE], et al); | [A]JP2012001802 (SUMITOMO METAL IND); | [AP]WO2012169640 (KOBE STEEL LTD [JP], et al); | [A] - HEPING LIU ET AL., "Enhanced mechanical properties of a hot stamped advanced high- strength steel treated by quenching an", SCRIPTA MATERIALIA, (201104), vol. 64, no. 8, pages 749 - 752, XP028360180 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2010.12.037 | [A] - HEPING LIU ET AL., "Martensitic microstructural transformations from the hotstamping, quenching and partitioning process", MATERIALS CHARACTERIZATION, (201102), vol. 62, no. 2, pages 223 - 227, XP028132562 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2010.12.003 | vom Anmelder | JP2010065292 | JP2010065293 | JP2010065294 | JP2010065295 | - HIROSUE ET AL., NIPPON STEEL TECHNICAL REPORT, (2003), vol. 378, pages 15 - 20 | - ISJJ INT., (1933), vol. 33, no. 7, page 776 |