EP2823749 - BILDVERARBEITUNGSVORRICHTUNG, PROGRAMM UND BILDVERARBEITUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.02.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 22.06.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.02.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.03.2021 [2021/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Olympus Corporation 2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi Tokyo 192-8507 / JP | [2016/40] |
Frühere [2015/03] | Für alle benannten Staaten Olympus Corporation 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | Erfinder | 01 /
MATSUZAKI, Hiroshi c/o Olympus Corporation 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi, Tokyo 192-8507 / JP | 02 /
YAGUCHI, Yoichi c/o Olympus Corporation 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi, Tokyo 192-8507 / JP | [2016/40] |
Frühere [2015/03] | 01 /
MATSUZAKI, Hiroshi c/o Olympus Corporation 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | ||
02 /
YAGUCHI, Yoichi c/o Olympus Corporation 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | Vertreter | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2015/03] | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13758100.5 | 07.03.2013 | WO2013JP56273 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20120051559 | 08.03.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012051559 | JP20120113618 | 17.05.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012113618 | [2015/03] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013133370 | Datum: | 12.09.2013 | Sprache: | JA | [2013/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2823749 | Datum: | 14.01.2015 | Sprache: | EN | [2015/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 12.09.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.06.2016 | Klassifikation | IPC: | A61B1/00, A61B1/04, G06K9/00, G06K9/62 | [2016/13] | CPC: |
A61B1/000094 (EP,US);
A61B1/00009 (CN);
A61B1/041 (EP,CN,US);
G06F18/22 (US);
G06T7/0012 (US);
G06V20/47 (EP,CN,US);
|
Frühere IPC [2015/03] | A61B1/00, A61B1/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BILDVERARBEITUNGSVORRICHTUNG, PROGRAMM UND BILDVERARBEITUNGSVERFAHREN | [2015/03] | Englisch: | IMAGE PROCESSING DEVICE, PROGRAM, AND IMAGE PROCESSING METHOD | [2015/03] | Französisch: | DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'IMAGE, PROGRAMME, ET PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'IMAGE | [2015/03] | Eintritt in die regionale Phase | 23.09.2014 | Übersetzung eingereicht | 23.09.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.09.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 23.09.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.09.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.09.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/03] | 30.12.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.06.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.11.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.10.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/10] | 23.10.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2021/10] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.06.2018 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2020 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US7110454 (CHAKRABORTY AMIT [US]) [X] 1 * column 7, Figure 1 * [I] 1-11,13,14,16,17,20,21; | [I] - YANWEI FU ET AL, "Multi-View Video Summarization", IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, (20101102), vol. 12, no. 7, ISSN 1520-9210, pages 717 - 729, XP011311047 [I] 1 * Figures 5-6 * | Internationale Recherche | [X]JP2006320650 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP); | [Y]JP2009005020 (OLYMPUS CORP); | [X]JP2010158308 (OLYMPUS CORP); | [A]JP2010183290 (OLYMPUS CORP); | [Y]JP2011200283 (OLYMPUS CORP) |