EP2888630 - NEGATIV-ARBEITENDE LITHOGRAPHIEDRUCKPLATTENVORLÄUFER UND VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2015/27] | NEGATIV WIRKENDE FLACHDRUCKPLATTENVORLÄUFER UND VERWENDUNG | ||
[2017/27] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.05.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.06.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | [2015/27] | Erfinder | 01 /
WERNER, Saija 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | 02 /
BAUMANN, Harald 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | 03 /
DWARS, Udo 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | 04 /
SIMPSON, Christopher 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | 05 /
DRABER, Axel 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | [2015/27] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2015/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13760148.0 | 20.08.2013 | [2017/28] | WO2013US55686 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201213591559 | 22.08.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213591559 | [2015/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014031582 | Datum: | 27.02.2014 | Sprache: | EN | [2014/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2888630 | Datum: | 01.07.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.02.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2888630 | Datum: | 12.07.2017 | Sprache: | EN | [2017/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.02.2014 | Klassifikation | IPC: | G03F7/11, G03F7/028 | [2015/27] | CPC: |
B41C1/1008 (EP,US);
G03F7/028 (EP,US);
G03F7/11 (EP,US);
B41C1/1016 (EP,US);
B41C2201/02 (EP,US);
B41C2201/14 (EP,US);
B41C2210/04 (EP,US);
B41C2210/06 (EP,US);
B41C2210/08 (EP,US);
B41C2210/24 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/27] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NEGATIV-ARBEITENDE LITHOGRAPHIEDRUCKPLATTENVORLÄUFER UND VERWENDUNG | [2017/27] | Englisch: | NEGATIVE-WORKING LITHOGRAPHIC PRINTING PLATE PRECURSORS AND USE | [2015/27] | Französisch: | PRÉCURSEURS DE PLAQUE D'IMPRESSION LITHOGRAPHIQUE NÉGATIVE ET UTILISATION | [2015/27] |
Frühere [2015/27] | NEGATIV WIRKENDE FLACHDRUCKPLATTENVORLÄUFER UND VERWENDUNG | Eintritt in die regionale Phase | 12.01.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.01.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.01.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.01.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/27] | 22.06.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.02.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.05.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.05.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.05.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.02.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 13.04.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.08.2013 | AL | 12.07.2017 | AT | 12.07.2017 | CY | 12.07.2017 | CZ | 12.07.2017 | DK | 12.07.2017 | EE | 12.07.2017 | ES | 12.07.2017 | FI | 12.07.2017 | HR | 12.07.2017 | IT | 12.07.2017 | LT | 12.07.2017 | LV | 12.07.2017 | MC | 12.07.2017 | MK | 12.07.2017 | PL | 12.07.2017 | PT | 12.07.2017 | RO | 12.07.2017 | RS | 12.07.2017 | SE | 12.07.2017 | SI | 12.07.2017 | SK | 12.07.2017 | SM | 12.07.2017 | TR | 12.07.2017 | IE | 20.08.2017 | LU | 20.08.2017 | MT | 20.08.2017 | BE | 31.08.2017 | CH | 31.08.2017 | LI | 31.08.2017 | FR | 12.09.2017 | BG | 12.10.2017 | NO | 12.10.2017 | GR | 13.10.2017 | IS | 12.11.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/28] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 12.07.2017 | ||
CY | 12.07.2017 | ||
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
MK | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
PT | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
TR | 12.07.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
FR | 12.09.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2020/15] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 12.07.2017 | ||
CY | 12.07.2017 | ||
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
MK | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
TR | 12.07.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
FR | 12.09.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 12.07.2017 | ||
CY | 12.07.2017 | ||
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
MK | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
FR | 12.09.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2019/47] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 12.07.2017 | ||
CY | 12.07.2017 | ||
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
FR | 12.09.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 20.08.2013 | |
AT | 12.07.2017 | ||
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
FR | 12.09.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
MT | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
FR | 12.09.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
FR | 12.09.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2018/34] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
IE | 20.08.2017 | ||
LU | 20.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2018/12] | AT | 12.07.2017 | |
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 12.07.2017 | |
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 12.07.2017 | |
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 12.07.2017 | |
LT | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 12.07.2017 | |
LT | 12.07.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 12.07.2017 | |
NO | 12.10.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [IA]EP2406687 (EASTMAN KODAK CO [US]) [I] 1-9,11-18 * paragraphs [0122] , [0130] , [0131]; claims 1,3,5; tables 2,3 * [A] 10; | [Y]WO2005038625 (NIELSEN MEDIA RES INC [US], et al) [Y] 1-9,11-18 * page 4, line 10 - page 8, line 28; claims 1,9-11 *; | [Y]EP1951829 (IBM [US]) [Y] 1-9,11-18 * paragraphs [0010] , [0015] , [0021]; claim 1 *; | [IA]US2010009130 (YU JIANFEI [US], et al) [I] 1-9,11-18 * paragraphs [0107] - [0111] - [0115]; example 1; claims 1,15,19 * [A] 10; | [IA]US2008299488 (YU JIANFEI [US], et al) [I] 1-9,11-18 * paragraphs [0100] - [0103] - [0143] , [0152] - [0155] - [0181]; examples 1,2 * [A] 10; | [Y]JP2004038088 (KONICA MINOLTA HOLDINGS INC) [Y] 1,11,12 * paragraph [0111]; claims 1,2; tables 1-3 *; | [IP]EP2568339 (FUJIFILM CORP [JP]) [IP] 1-9,11-18 * paragraphs [0212] - [0214] - [0297] - [0300]; claims 1,14 * | vom Anmelder | WO9906890 | US5998095 | EP2275258 | JP2007245495 | US2008003411 | GB2098627 | JPS57195697 | US5713287 | EP0924570 | EP1063103 | EP1449650 | US4511645 | US6027857 | US6309792 | US6569603 | US6899994 | US7045271 | US7261998 | US7279255 | US7285372 | US7291438 | US7326521 | US7332253 | US7442486 | US7452638 | US7524614 | US7560221 | US7574959 | US7615323 | US2003064318 | US2004265736 | US2005266349 | US6232038 | US6514657 | US2009092923 | US6582882 | US7005234 | US7368215 | US2005003285 | EP1182033 | US6352812 | US6893797 | US7175949 | US2008280229 | US4874686 | US7729255 | US6916595 | US7041416 | US2009142695 | US5629354 | US4565769 | US6562543 | US3445232 | US2002068241 | WO2004101280 | US5086086 | US5965319 | US6051366 | US6908726 | WO2004074929 | US2006063101 | US2006234155 | WO2006053689 | WO2004074930 | US7429445 | US5208135 | US6153356 | US6264920 | US6787281 | US7135271 | US7018775 | US5496903 | US2008254387 | US2008311520 | US2009263746 | US2010021844 | US2005170282 | EP1640805 | EP1495864 | EP2173827 | US7175969 | US5488025 | US7507526 | US7316894 | US6478483 | US5887214 | EP1788431 | US6992688 | - Pure Appl. Chem., INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY, (1996), vol. 68, pages 2287 - 2311 | - A REISER, Photoreactive Polymers: The Science and Technology of Resists, WILEY, (1989), pages 102 - 177 | - B.M. MONROE, Radiation Curing: Science and Technology, PLENUM, (1992), pages 399 - 440 | - "Polymer Imaging", A.B. COHEN; P. WALKER ET AL., Imaging Processes and Material, VAN NOSTRAND REINHOLD, (1989), pages 226 - 262 |