EP2888364 - VERFAHREN ZUR EFFIZIENTEN ISOLIERUNG VON MIKROBIELLER DNA AUS BLUT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.09.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.10.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.06.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 04.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL, IS | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Uniwersytet Jagiellonski Ul. Golebia 24 31007 Krakow / PL | [2017/46] |
Frühere [2015/27] | Für alle benannten Staaten Uniwersytet Jagiellonski Ul. Golebia 24 31007 Krakow / PL | Erfinder | 01 /
GOSIEWSKI, Tomasz ul. Radzikowskiego 106a/24 31-315 Kraków / PL | 02 /
BRZYCHCZY-WLOCH, Monika al. Jana Pawla II 35b/6 31-864 Kraków / PL | [2015/27] | Vertreter | BRANDPAT Patent and Trademark Attorneys Chlebicka Czyz Ziolkowski Professional Partnership Zurawia 47 Apt. 310 00-680 Warszawa / PL | [N/P] |
Frühere [2017/46] | BRANDPAT Patent and Trademark Attorneys Chlebicka Czyz Galazkiewicz Ziolkowski Professional Partnership Hoza 29/31 Apt.31 00-521 Warsaw / PL | ||
Frühere [2015/27] | Wazynska, Miroslawa JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzazewska sp.j. Sienna Center Ul. Zelazna 28/30 00-833 Warszawa / PL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13774254.0 | 23.08.2013 | [2017/46] | WO2013PL00109 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | PL20120400501 | 24.08.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PL 40050112 | [2015/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014031018 | Datum: | 27.02.2014 | Sprache: | EN | [2014/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2888364 | Datum: | 01.07.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.02.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2888364 | Datum: | 15.11.2017 | Sprache: | EN | [2017/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.02.2014 | Klassifikation | IPC: | C12N15/10, C12Q1/68 | [2015/27] | CPC: |
C12Q1/6806 (EP,US);
C12N15/1003 (EP,US)
| C-Set: |
C12Q1/6806, C12Q2527/125, C12Q2527/125 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/27] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR EFFIZIENTEN ISOLIERUNG VON MIKROBIELLER DNA AUS BLUT | [2015/27] | Englisch: | METHOD FOR EFFICIENT ISOLATION OF MICROBIAL DNA FROM BLOOD | [2015/27] | Französisch: | PROCÉDÉ POUR L'ISOLEMENT EFFICACE D'ADN MICROBIEN À PARTIR DU SANG | [2015/27] | Eintritt in die regionale Phase | 03.03.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.03.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.03.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.03.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/27] | 13.10.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.06.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.09.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.01.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.04.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.06.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.09.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 06.10.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.10.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.06.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 17.08.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.08.2013 | AL | 15.11.2017 | AT | 15.11.2017 | CY | 15.11.2017 | CZ | 15.11.2017 | DK | 15.11.2017 | EE | 15.11.2017 | FI | 15.11.2017 | HR | 15.11.2017 | LT | 15.11.2017 | LV | 15.11.2017 | MC | 15.11.2017 | MK | 15.11.2017 | NL | 15.11.2017 | PL | 15.11.2017 | PT | 15.11.2017 | RO | 15.11.2017 | RS | 15.11.2017 | SE | 15.11.2017 | SI | 15.11.2017 | SK | 15.11.2017 | SM | 15.11.2017 | TR | 15.11.2017 | BG | 15.02.2018 | NO | 15.02.2018 | GR | 16.02.2018 | IS | 15.03.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 23.08.2013 | |
AT | 15.11.2017 | ||
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
MK | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
PT | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
TR | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2020/28] | HU | 23.08.2013 | |
AT | 15.11.2017 | ||
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
PT | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
TR | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
TR | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2019/15] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/37] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 15.11.2017 | |
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/22] | FI | 15.11.2017 | |
LT | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
NO | 15.02.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO2012050787 (IBIS BIOSCIENCES INC [US], et al) [Y] 1-3 * the whole document *; | [Y]US7670768 (HEATH ELLEN M [US], et al) [Y] 1-3 * the whole document, in particular columns 10-16 and claims *; | [Y]WO9707238 (UNIV EBERHARD KARLS [DE], et al) [Y] 1-3 * the whole document, in particular the claims and examples *; | [A]WO2009015484 (UNIV LAVAL [CA], et al) [A] 1-3; | [A] - DE BOER R ET AL, "Improved detection of microbial DNA after bead-beating before DNA isolation", JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 80, no. 2, ISSN 0167-7012, (20100201), pages 209 - 211, (20091206), XP026872053 [A] 1-3 | [A] - HOGG G M ET AL, "Rapid detection of methicillin-susceptible and methicillin-resistant Staphylococcus aureus directly from positive BacT/Alert<(>R) blood culture bottles using real-time polymerase chain reaction: evaluation and comparison of 4 DNA extraction methods", DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHING CO., AMSTERDAM, NL, vol. 61, no. 4, doi:10.1016/J.DIAGMICROBIO.2008.03.012, ISSN 0732-8893, (20080801), pages 446 - 452, (20080522), XP022931494 [A] 1-3 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2008.03.012 | [A] - Urszula Nawrot ET AL, "Comparison of the utility of five commercial kits for extraction of DNA from Aspergillus fumigatus spores INTRODUCTION", (20101027), URL: http://www.actabp.pl/pdf/4_2010/567.pdf, (20131119), XP055089110 [A] 1-3 | [A] - L. METWALLY ET AL, "Improving molecular detection of Candida DNA in whole blood: comparison of seven fungal DNA extraction protocols using real-time PCR", JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, (20080301), vol. 57, no. 3, doi:10.1099/jmm.0.47617-0, ISSN 0022-2615, pages 296 - 303, XP055089108 [A] 1-3 DOI: http://dx.doi.org/10.1099/jmm.0.47617-0 | vom Anmelder | US2011300608 | WO02055737 | US2002115077 | - MARTIN G.S.; MANNINO D.M.; I MOSS M., "The epidemiology of sepsis in the United States from 1979 through 2000", N ENGL J MED, (2003), vol. 348, pages 1546 - 1554 | - ZIELINSKI A. I; CZARKOWSKI M.P., "Choroby zakaine w Polsce w 2005 roku", PRZEGL EPIDEMIOL, (2007), vol. 61, pages 177 - 187 | - LEVER A.; M. I., "Sepsis: definition, epidemiology and diagnosis", CLINIC REV, (2008), vol. 335, no. 27, pages 879 - 883 | - BALTIMORE R.S., "Neonatal sepsis: epidemiology and management", PEDIATR DRUGS, (2003), vol. 5, no. 11, pages 723 - 740 | - WATSON R.S.; CARCILLO J.A., "Scope and epidemiology of pediatric sepsis", PEDIATR CRIT CARE MED, (2005), vol. 6, no. 3, pages 3 - 5 | - JAMAL W. ET AL., "Comparative evaluation of BacT/ALERT 3D and BACTEC systems for the recovery of pathogens causing bloodstream infections", MED PRINC PRACT, (2006), vol. 15, no. 3, pages 223 - 227 | - KLOUCHE M.; SCHRODER U., "Rapid methods for diagnosis of bloodstream infections", CLIN CHEM LAB MED, (2008), vol. 46, no. 7, pages 888 - 908 | - ABU AL; SOUD P.; RANDSTROM P., "Purification and Characterization of PCR-Inhibitory Components in Blood Cells", J CLINIC MICROBIOL, (2001), vol. 39, no. 2, pages 485 - 493 | - AKANE A.; MATSUBARA K.; NAKAMURA H., "Identification of the heme compound copurified with deoxyribonucleic acid (DNA) from bloodstains a major inhibitor of polymerase chain reaction amplification", J FORENSIC SC, (1994), vol. 37, pages 362 - 372 | - KREADER C., "Relief of Amplification Inhibition in PCR with Bovine Serum Albumin or T4 Gene 32 Protein", APPL. ENVIRON. MICROBIOL, (1996), vol. 62, pages 1102 - 1106, XP002439274 | - RADSTROM P.; ABU AI; SOUD P.; LANTZ P., "A sample preparation method which facilitates detection of bacteria in blood cultures by the polymerase chain reaction", J MICROBIOL METHODS, (1998), vol. 21, doi:doi:10.1016/S0167-7012(98)00015-3, pages 217 - 224, XP002554494 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0167-7012(98)00015-3 | - MICHAEL D. ET AL., "Removal of PCR inhibitors from soil DNA by chemical flocculation", J MICROBIOL METHODS, (2003), vol. 52, doi:doi:10.1016/S0167-7012(02)00210-5, pages 389 - 393, XP002547346 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0167-7012(02)00210-5 | - CHIBA N.; MURAYAMA S. Y.; MOROZUMI M.; NAKAYAMA E; OKADA T.; IWATA S.; SUNAKAWA K.; UBUKATA K., "Rapid detection of eight causative pathogens for the diagnosis of bacterial meningitis by real-time PCR", J INFECT CHEMOTHER, (2009), vol. 15, pages 92 - 98, XP019664187 | - SUGITA S.; KAMOI K.; OGAWA M; WATANABE K.; SHIMIZU N; MOCHIZUKI M., "Detection of Candida and Aspergillus species DNA using broad-range real-time PCR for fungal endophthalmitis", GRAEFES ARCH CLIN EXP OPHTHALMOL, (2012), vol. 250, pages 391 - 398 | - BADIEE P; ALBORZI A., "Detection of Aspergillus species in bone marrow transplant patients", J INFECT DEV CTRIES, (2010), vol. 4, pages 511 - 516 |